EP2191267 - FESTSTOFFSUBSTRAT MIT OBERFLÄCHENBINDUNGSMOLEKÜLEN SOWIE VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND VERWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.01.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.01.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.02.2015 [2015/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Postech Academy-Industry- Foundation San 31, Hyoja-dong Nam-gu Pohang-shi Kyungsangbuk-do 790-784 / KR | Für alle benannten Staaten POSCO 1 Koi-dong Nam-ku Pohang, Kyungsangbuk-do 790-300 / KR | [N/P] |
Frühere [2010/22] | Für alle benannten Staaten Postech Academy-Industry Foundation San 31, Hyoja-dong Nam-gu Pohang-shi Kyungsangbuk-do 790-784 / KR | ||
Für alle benannten Staaten Posco 1 Koi-dong Nam-ku Pohang, Kyungsangbuk-do 790-300 / KR | Erfinder | 01 /
PARK, Joon Won Kyosu Apt. 8-1303 Jigok-dond Nam-gu Pohang-si Kyungsangbuk-do 790-390 / KR | 02 /
HONG, Bong Jin Green Apt. 216-202 Jigok-dong Nam-gu Pohang-si Kyungsangbuk-do 790-390 / KR | 03 /
KIM, Duk Hoe Sungdongmaeul Suji Xi Apt. 102-101 Seongbok-dong Suji-gu Yongin-si Gyeonggi-do 448-791 / KR | [2010/22] | Vertreter | Beck Greener LLP Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | [N/P] |
Frühere [2014/16] | Beck Greener Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | ||
Frühere [2010/22] | Raynor, John Beck Greener Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08831597.3 | 17.09.2008 | [2010/22] | WO2008IB03808 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070973079P | 17.09.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 973079 P | [2010/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2009037600 | Datum: | 26.03.2009 | Sprache: | EN | [2009/13] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2191267 | Datum: | 02.06.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.03.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 24.09.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.08.2010 | Klassifikation | IPC: | G01N33/48, C12Q1/68 | [2010/22] | CPC: |
G01N33/54306 (EP,US);
B82Y35/00 (US);
G01N33/54373 (EP,US);
G01N33/54393 (EP,US);
G01Q60/42 (EP,US);
B82Y5/00 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FESTSTOFFSUBSTRAT MIT OBERFLÄCHENBINDUNGSMOLEKÜLEN SOWIE VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND VERWENDUNG | [2010/22] | Englisch: | SOLID SUBSTRATE WITH SURFACE BOUND MOLECULES AND METHODS FOR PRODUCING AND USING THE SAME | [2010/22] | Französisch: | SUBSTRAT SOLIDE A MOLECULES LIEES EN SURFACE ET PROCEDE DE PRODUCTION ET D'UTILISATION DUDIT SUBSTRAT | [2010/22] | Eintritt in die regionale Phase | 10.03.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.03.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 10.03.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.03.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.03.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/22] | 17.03.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.02.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.09.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/07] | 07.10.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2015/07] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.02.2014 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 01.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2006016787 (POSTECH FOUNDATION [KR]; POSCO [KR]; PARK JOON WON [KR]; JUNG YU JIN [) [X] 1-15 * figure 3 *; | [X]US2007128623 (PARK JOON-WON [KR] ET AL) [X] 1-15 * figure 12 *; | [A]WO2007046819 (CALIFORNIA INSTITUE OF TECHNOL [US]; WADE LAWARENCE A [US]; COLLIER CH) [A] 1-15 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]US2003013124 (JENNIFER M. LU KUO ET AL.); | [A]US2006285997 (NELLE LYNN SLACK ET AL.); | [A]KR20070000667 (KOREA RESEARCH INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY) |