EP2163970 - Einstellbare Benutzeroberfläche und Mechanismus für eine tragbare elektronische Vorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.04.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.04.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.06.2011 [2011/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Motorola Mobility, Inc. 600 North US Highway 45 Libertyville, IL 60048 / US | [2011/09] |
Frühere [2010/11] | Für alle benannten Staaten Motorola, Inc. 1303 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196 / US | Erfinder | 01 /
Cybart, Adam K 2703 Cuhlman Road Mchenry, Illinois 60051 / US | 02 /
Baciu, Paul N. 1592 Wakefield Court Mundelein Illinois 60060 / US | 03 /
Cranfill, David B. 781 Belmont Court Antioch Illinois 6002 / US | 04 /
Daverman, R. Dodge D. 1901 W. Division, Unit 3N Chicago Illinois 60622 / US | 05 /
Emmert, Steve C. 8808 N. Alto Vista Crystal Lake Illinois 60014 / US | 06 /
Foo, Ken K. 7842 Nursery Drive Gurnee Illinois 60031 / US | 07 /
Zhuang, Zhimming 23244 Chadwick Court Kildeer, Illinois 60047 / US | [2010/11] | Vertreter | Openshaw, Paul Malcolm Openshaw & Co. 8 Castle Street Farnham Surrey GU9 7HR / GB | [N/P] |
Frühere [2010/11] | Openshaw, Paul Malcolm Openshaw & Co. 8 Castle Street Farnham Surrey GU9 7HR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09013496.6 | 05.02.2008 | [2010/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070679228 | 27.02.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 679228 | [2010/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2163970 | Datum: | 17.03.2010 | Sprache: | EN | [2010/11] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2163970 | Datum: | 09.06.2010 | [2010/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.05.2010 | Klassifikation | IPC: | G06F3/033 | [2010/23] | CPC: |
G06F1/1626 (EP,KR,US);
G06F1/1662 (EP,KR,US);
G06F1/1656 (EP,KR,US);
G06F1/1684 (EP,US);
G06F1/169 (EP,US);
G06F3/0238 (EP,KR,US);
G06F3/04144 (KR);
G06F3/0443 (EP,KR,US);
G06F3/0446 (KR);
G06F3/04886 (EP,KR,US);
H01H13/83 (EP,KR,US);
G06F2203/04101 (KR);
G06F2203/04804 (KR);
H01H2219/002 (EP,KR,US);
H01H2219/054 (EP,KR,US);
H01H2219/058 (EP,KR,US)
(-)
|
Frühere IPC [2010/11] | G06F3/044, G06F3/045, G06F3/048, G06F1/16, G06F3/01, G06F3/041 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/11] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Einstellbare Benutzeroberfläche und Mechanismus für eine tragbare elektronische Vorrichtung | [2010/11] | Englisch: | Adaptable user interface and mechanism for a portable electronic device | [2010/11] | Französisch: | Interface utilisateur adaptable et mécanisme pour dispositif électronique portable | [2010/11] | Prüfungsverfahren | 09.12.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/03] | 10.12.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/22] | 13.01.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen [2011/22] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP08728978.1 / EP2115555 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]GB2348039 (MOTOROLA INC [US]) [X] 1-18 * abstract * * page 4, lines 17-30 * * page 5, lines 4-19 * * page 6, lines 1-10 * * page 7, lines 8-19 * * page 8, lines 3-8 * * page 10, lines 12-26 *; | [X]US4728936 (GUSCOTT JOHN K [US], et al) [X] 1-18 * abstract * * column 1, line 5 - column 2 * * column 3, lines 31-49 * * claims 1-4 *; | [X]US4017848 (TANNAS JR LAWRENCE E) [X] 1-18 * abstract * * column 6, line 12 - column 7, line 8; claims 1-8 *; | [X]GB2359178 (BRITISH IND GRAPHICS LTD [GB]) [X] 1-18 * abstract * * page 1, line 1 - page 3, line 4 * * page 11, lines 3-26; claims 1-6 *; | [A]US6188379 (KANEKO YASUSHI [JP]) [A] 1-18 * abstract * * column 1, lines 45-67 * * column 3, lines 3-23 * * column 3, lines 49-55 * * column 4, lines 30-38 * * claim 1 *; | [A]US6144359 (GRAVE DUANE A [US]) [A] 1-18 * abstract * * column 1, line 1 - column 2, line 7 *; | [A]US4078257 (BAGLEY ALAN S) [A] 1-18 * abstract * * column 2, lines 30-63; figures 3,5 *; | [A]US2006146012 (ARNESON THEODORE R [US], et al) [A] 1-18 * abstract *; | [A]US2005243069 (YORIO RUDY [US], et al) [A] 1-18 * abstract * * paragraphs [0002] , [0004] , [0 14] , [0 15] - [0020] - [0 24] , [0 25] , [0 26] *; | [A]EP1467536 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1-18 * abstract * * paragraphs [0008] , [0 18] , [0 25] - [0027] - [0 29] *; | [A]US2004036680 (DAVIS MARK [US], et al) [A] 1-18 * abstract * * figures 6,7 *; | [A]US6211931 (FUKAO RYUZO [JP], et al) [A] 1-18 * abstract * * column 1, lines 6-67 * * column 5, lines 29-48 *; | [A]US5600459 (ROY HOWARD S [US], et al) [A] 1-18 * abstract * * column 1, line 37 - column 2, line 14 *; | [A]US4545648 (SHULMAN JOSEPH [US], et al) [A] 1-18 * abstract * * column 1, line 20 - column 2, line 38 * * column 5, lines 14-60 * |