EP2159532 - Lenkungsdurchführung für militärisches Fahrzeug [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.02.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 25.07.2018 [2018/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG Krauss-Maffei-Strasse 11 80997 München / DE | [2010/09] | Erfinder | 01 /
Schuhmann, Manfred Bistumerweg 35 85276, Pfaffenhofen / DE | 02 /
Stoiber, Wolfgang Bussardstraße 7 84036, Landshut / DE | [2014/14] |
Frühere [2010/09] | 01 /
Schuhmann, Manfred Bistumerweg 35 85276, Pfaffenhofen / DE | ||
02 /
Stoiber, Wolfgang Bussardstraße 7 84036, Landshut / DE | Vertreter | Feder Walter Ebert Partnerschaft von Patentanwälten mbB Achenbachstrasse 59 40237 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2014/14] | Feder Walter Ebert Patentanwälte Achenbachstrasse 59 40237 Düsseldorf / DE | ||
Frühere [2011/31] | Feder Walter Ebert Patentanwälte Achenbachstrasse 59 40237 Düsseldorf / DE | ||
Frühere [2010/09] | Feder Walter Ebert Patentanwälte Goethestraße 38 A 40237 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09167971.2 | 17.08.2009 | [2010/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081045206 | 30.08.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008045206 | [2010/09] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2159532 | Datum: | 03.03.2010 | Sprache: | DE | [2010/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2159532 | Datum: | 02.04.2014 | Sprache: | DE | [2014/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.12.2009 | Klassifikation | IPC: | F41H7/00, B62D1/16, B62D21/00 | [2010/09] | CPC: |
B62D1/16 (EP);
F41H7/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Lenkungsdurchführung für militärisches Fahrzeug | [2010/09] | Englisch: | Steering lead-through for military vehicle | [2010/09] | Französisch: | Traversée de direction pour véhicule militaire | [2010/09] | Prüfungsverfahren | 26.05.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.05.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/27] | 14.11.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.03.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.09.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.11.2013 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 16.12.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.02.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.02.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 14.11.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 06.01.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.08.2009 | CY | 02.04.2014 | CZ | 02.04.2014 | DK | 02.04.2014 | EE | 02.04.2014 | ES | 02.04.2014 | FI | 02.04.2014 | HR | 02.04.2014 | LT | 02.04.2014 | LV | 02.04.2014 | MC | 02.04.2014 | MK | 02.04.2014 | MT | 02.04.2014 | NL | 02.04.2014 | PL | 02.04.2014 | RO | 02.04.2014 | SE | 02.04.2014 | SI | 02.04.2014 | SK | 02.04.2014 | SM | 02.04.2014 | TR | 02.04.2014 | BG | 02.07.2014 | NO | 02.07.2014 | GR | 03.07.2014 | IS | 02.08.2014 | PT | 04.08.2014 | IE | 17.08.2014 | LU | 17.08.2014 | BE | 31.08.2014 | [2018/30] |
Frühere [2016/33] | HU | 17.08.2009 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
TR | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
IE | 17.08.2014 | ||
LU | 17.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
Frühere [2016/32] | HU | 17.08.2009 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
IE | 17.08.2014 | ||
LU | 17.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
Frühere [2016/28] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
IE | 17.08.2014 | ||
LU | 17.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
Frühere [2016/22] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
IE | 17.08.2014 | ||
LU | 17.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
Frühere [2015/37] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
IE | 17.08.2014 | ||
LU | 17.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
Frühere [2015/36] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
LU | 17.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
Frühere [2015/19] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
LU | 17.08.2014 | ||
BE | 31.08.2014 | ||
Frühere [2015/18] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2015/10] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2015/08] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2015/02] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2014/50] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
Frühere [2014/49] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
Frühere [2014/48] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
Frühere [2014/47] | CY | 02.04.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE2750890 (THYSSEN INDUSTRIE, et al) [A] 1 * page 12, line 4 - line 12 * | vom Anmelder | DE2750890 |