EP2180344 - Sensormodul mit mehreren Teilen zur Verwendung in einem drahtlosen Umfrage-Datenerfassungssystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.09.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 31.05.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.09.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.10.2018 [2018/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Geco Technology B.V. Gevers Deynootweg 61 2586 BJ S'Gravenhage / NL | [2010/17] | Erfinder | 01 /
Golparian, Daniel H. Bjerregaardsgt 24 N-0172, Oslo / NO | [2010/17] | Vertreter | Schlumberger Intellectual Property Department Parkstraat 83 2514 JG Den Haag / NL | [N/P] |
Frühere [2010/17] | Suckling, Andrew Michael Marks & Clerk LLP Oxford Business Park South Oxford, Oxfordshire, OX4 2RU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09173756.9 | 22.10.2009 | [2010/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080255685 | 22.10.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 255685 | [2010/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2180344 | Datum: | 28.04.2010 | Sprache: | EN | [2010/17] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2180344 | Datum: | 07.12.2011 | Sprache: | EN | [2011/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.11.2011 | Klassifikation | IPC: | G01V1/22, G01V11/00 | [2010/17] | CPC: |
G01V1/22 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/17] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sensormodul mit mehreren Teilen zur Verwendung in einem drahtlosen Umfrage-Datenerfassungssystem | [2010/17] | Englisch: | A sensor module having multiple parts for use in a wireless survey data acquisition system | [2010/17] | Französisch: | Module de capteur doté de plusieurs pièces à utiliser dans un système d'acquisition de données d'étude sans fil | [2010/17] | Prüfungsverfahren | 06.06.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/29] | 07.06.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.08.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 02.03.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.05.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/41] | 01.06.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/41] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.08.2015 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 11.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2017 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2008062815 (ISELI JAMES W [US]) [X] 1-4,7-11 * paragraphs [0039] , [0043] , [0046] , [0049] , [0050] * * paragraph [0069] - paragraph [0072]; claim 1 * [I] 5,6,12,13; | [A]WO03054583 (GLOBAL E BANG INC [CA], et al) [A] 1,7 * figures 1,2A,4; claim 1 *; | [A]US2007286022 (BULL ANDREW [GB], et al) [A] 1,7 * paragraph [0031] - paragraph [0034] *; | [A]US5801632 (OPAL ANTHONY P [US]) [A] 1,7 * abstract * * column 7, line 26 - column 7, line 57 *; | [A]WO2007102668 (PARK TAE SOO [KR], et al) [A] 1,7 * abstract * |