EP2131174 - Systeme und automatische Mehrfach-Bildprüfverfahren für feuchte ophthalmische Linsen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2009/50] | Systeme und automatische Mehrfach-Bildgebungsprüfverfahren für feuchte ophthalmische Linsen | ||
[2018/11] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.07.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.08.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CooperVision International Holding Company, LP Suite 2, Edghill House Wildey Business Park St. Michael / BB | [2009/50] | Erfinder | 01 /
Clements, Julie Ann CooperVision Limited Aspect House Hamble Lane Hamble, Southampton SO31 4NH / GB | 02 /
Collier, Steven John Amber Optix Limited Amber House Blakelees Kingsley WA6 8ES / GB | 03 /
Marsh, Jennifer Susan 87 Heyes Avenue Rainford, St Helens / GB | [2018/13] |
Frühere [2009/50] | 01 /
Clements, Julie Ann c/o Cooper Vision Limited Aspect House, Hamble Lane Hamble, Southampton SO31 4NH / GB | ||
02 /
Collier, Steven John Amber Optix Limited Amber House, Blakelees Kingsley WA6 8ES / GB | |||
03 /
Marsh, Jennifer Susan 87 Heyes Avenue Rainford, St Helens / GB | Vertreter | Abel & Imray LLP Westpoint Building James Street West Bath BA1 2DA / GB | [N/P] |
Frühere [2018/36] | Abel & Imray Westpoint Building James Street West Bath BA1 2DA / GB | ||
Frühere [2009/50] | Critten, Matthew Peter, et al Abel & Imray 20 Red Lion Street London, WC1R 4PQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09251441.3 | 29.05.2009 | [2009/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080133596 | 05.06.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 133596 | WO2009US45038 | 22.05.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PCT/US2009/045038 | [2009/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2131174 | Datum: | 09.12.2009 | Sprache: | EN | [2009/50] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2131174 | Datum: | 21.05.2014 | Sprache: | EN | [2014/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2131174 | Datum: | 05.09.2018 | Sprache: | EN | [2018/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.04.2014 | Klassifikation | IPC: | G01M11/02 | [2009/50] | CPC: |
G01M11/0235 (EP,US);
G01M11/02 (KR);
G01B11/24 (KR);
G01M11/0242 (EP,US);
G01M11/0278 (EP,US);
G01N21/88 (KR);
G01N21/958 (EP,US);
G01N2021/887 (EP,US);
G01N2021/8887 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/36] |
Frühere [2009/50] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Systeme und automatische Mehrfach-Bildprüfverfahren für feuchte ophthalmische Linsen | [2018/11] | Englisch: | Multi-imaging automated inspection methods and systems for wet ophtalmic lenses | [2009/50] | Französisch: | Procédés et systèmes d'inspection automatisés à images multiples pour lentilles ophtalmiques humides | [2018/11] |
Frühere [2009/50] | Systeme und automatische Mehrfach-Bildgebungsprüfverfahren für feuchte ophthalmische Linsen | ||
Frühere [2009/50] | Procédés et systèmes d'inspection automatisée à images multiples pour lentilles ophtalmiques humides | Prüfungsverfahren | 21.11.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/01] | 13.01.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 09.03.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.03.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.07.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.07.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.07.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.03.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 06.06.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/33] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 09.03.2015 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 09.03.2015 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 19.03.2015 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 10.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 10.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 11.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 05.09.2018 | CY | 05.09.2018 | CZ | 05.09.2018 | DK | 05.09.2018 | EE | 05.09.2018 | ES | 05.09.2018 | FI | 05.09.2018 | HR | 05.09.2018 | IT | 05.09.2018 | LT | 05.09.2018 | LV | 05.09.2018 | MC | 05.09.2018 | MK | 05.09.2018 | MT | 05.09.2018 | NL | 05.09.2018 | PL | 05.09.2018 | RO | 05.09.2018 | SE | 05.09.2018 | SI | 05.09.2018 | SK | 05.09.2018 | TR | 05.09.2018 | BG | 05.12.2018 | NO | 05.12.2018 | GR | 06.12.2018 | IS | 05.01.2019 | PT | 05.01.2019 | LU | 29.05.2019 | BE | 31.05.2019 | CH | 31.05.2019 | LI | 31.05.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | AT | 05.09.2018 | |
CY | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
MT | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
TR | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AT | 05.09.2018 | |
CY | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
TR | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/26] | AT | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
TR | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AT | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
TR | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AT | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
LU | 29.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/07] | AT | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AT | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AT | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AT | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AT | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
Frühere [2019/22] | CZ | 05.09.2018 | |
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
Frühere [2019/21] | ES | 05.09.2018 | |
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
Frühere [2019/20] | ES | 05.09.2018 | |
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
Frühere [2019/12] | ES | 05.09.2018 | |
FI | 05.09.2018 | ||
HR | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
Frühere [2019/11] | FI | 05.09.2018 | |
HR | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
Frühere [2019/10] | FI | 05.09.2018 | |
LT | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 05.09.2018 | |
LT | 05.09.2018 | ||
NO | 05.12.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 05.09.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5500732 (EBEL JAMES [US], et al) [A] 1-26 * abstract * * figures 1,2 ** claims 1-16 *; | [XI]US6047082 (RHODY HARVEY E [US], et al) [X] 1,22,26 * abstract * * figures 1,4-37 * * column 2, line 17 - column 3, line 9 * * claims 1-12,19-21,44,45,77 * [I] 2-21,23-25; | [A]US2002163638 (BIEL ROGER [DE], et al) [A] 1-26 * abstract * * figures 1-9 * * claims 1-25 *; | [A]US2004036858 (BIEL ROGER [DE], et al) [A] 1-26 * the whole document * |