EP2253042 - INTELLIGENTES FEHLERTOLERANTES BATTERIEVERWALTUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.04.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.04.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.05.2015 [2015/19] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Atieva, Inc. 579 Clyde Avenue, Suite 320 Mountain View, CA 94043 / US | [2010/47] | Erfinder | 01 /
WENG, Sam 1100 island DriveSuite 103 Redwood City CA94065 / US | [2010/52] |
Frühere [2010/47] | 01 /
WENG, Sam 579 Clyde Ave. Suite 320 Mountain View, CA 94043 / US | Vertreter | Appelt, Christian W. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/33] | Appelt, Christian W. Boehmert & Boehmert Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | ||
Frühere [2012/09] | MacKenzie, Ian Alastair Robert, et al IP Europe Ltd. 1504 Lemonade Building 3 Arboretum Place London IG11 7PY / GB | ||
Frühere [2010/47] | MacKenzie, Ian Alastair Robert, et al European IP Ltd 189 Bow Road London, E3 2SJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09711295.7 | 17.02.2009 | [2010/47] | WO2009US34332 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080029300 | 15.02.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 29300 | US20080029302 | 15.02.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 29302 | US20080029296 | 15.02.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 29296 | [2010/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2009103086 | Datum: | 20.08.2009 | Sprache: | EN | [2009/34] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2253042 | Datum: | 24.11.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.08.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/47] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 03.12.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.03.2014 | Klassifikation | IPC: | H01M10/48, G01R31/36, H02J7/00 | [2014/17] | CPC: |
H01M10/482 (EP,US);
G01R31/396 (EP,US);
H02J7/0014 (EP,US);
H02J7/0048 (EP,US);
H02J7/005 (EP,US);
G01R31/382 (EP,US);
Y02E60/10 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2010/47] | H01M10/48, G01R31/36 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INTELLIGENTES FEHLERTOLERANTES BATTERIEVERWALTUNGSSYSTEM | [2010/47] | Englisch: | AN INTELLIGENT FAULT-TOLERANT BATTERY MANAGEMENT SYSTEM | [2010/47] | Französisch: | SYSTÈME DE GESTION DE BATTERIES INTELLIGENT ET À TOLÉRANCE DE PANNES | [2010/47] | Eintritt in die regionale Phase | 15.09.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.09.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 15.09.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.09.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.09.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/47] | 04.11.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.10.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/19] | 06.12.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2015/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO0161822 (LIEBERT CORP [US]) [Y] 1-17 * the whole document *; | [A]US2005084745 (COLELLO GARY M [US], et al) [A] 1-17* the whole document *; | [Y]US2007282459 (SCHAFER PARTRICK [DE], et al) [Y] 1-17 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]US5610495 (YEE RENWIN J [US], et al); | [A]US2002136042 (LAYDEN DAVID [US], et al); | [A]US2005077878 (CARRIER DAVE [US], et al); | [A]JP2005318750 (SHIN KOBE ELECTRIC MACHINERY) |