EP2268477 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR EINEN TINTENSTRAHL-ENERGIEAUFNEHMER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 30.03.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.03.2012 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 02.05.2012 [2012/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Johnson & Johnson Vision Care, Inc. 7500 Centurion Parkway, Suite 100 Jacksonville, FL 32256 / US | [2011/01] | Erfinder | 01 /
PUGH, Randall, B. 3216 Chestnut Court Jacksonville FL 32259 / US | 02 /
OTTS, Daniel, B. 4051 Lionheart Drive Jacksonville FL 32216 / US | [2011/01] | Vertreter | James, Anthony Christopher W.P. Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [N/P] |
Frühere [2011/01] | James, Anthony Christopher W.P. Carpmaels & Ransford One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09724418.0 | 25.03.2009 | [2011/01] | WO2009US38235 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090408252 | 20.03.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 408252 | US20080039596 | 26.03.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 39596 | [2011/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009120772 | Datum: | 01.10.2009 | Sprache: | EN | [2009/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2268477 | Datum: | 05.01.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.10.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 01.10.2009 | Klassifikation | IPC: | B29D11/00 | [2011/01] | CPC: |
B29D11/00038 (EP);
B29D11/00009 (US);
B29D11/00826 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR EINEN TINTENSTRAHL-ENERGIEAUFNEHMER | [2011/01] | Englisch: | METHODS AND APPARATUS FOR INK JET PROVIDED ENERGY RECEPTOR | [2011/01] | Französisch: | PROCÉDÉS ET APPAREIL DESTINÉS À UN RÉCEPTEUR D ÉNERGIE BASÉ SUR LA TECHNOLOGIE DU JET D ENCRE | [2011/01] | Eintritt in die regionale Phase | 14.09.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.09.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.09.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.09.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/01] | 13.12.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.03.2012 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2012/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP1262307 (NOVARTIS AG [CH], et al) [X] 1-5,9-16,20 * paragraph [0037] * * paragraph [0030] - paragraph [0031] * * paragraph [0022] * * paragraph [0028] *; | [A]US2006267768 (SABETA ANTON [CA]) [A] 1,13* paragraph [0022] *; | [X]US2007195240 (HAN MI-JUNG [KR], et al) [X] 1,13 * paragraph [0047] - paragraph [0048] * |