EP2320821 - VORRICHTUNGEN ZUR BEHANDLUNG EINES BRONCHIALBAUMS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2011/20] | SYSTEME, ANORDNUNGEN UND VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG EINES BRONCHIALBAUMS | ||
[2012/19] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 27.11.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.11.2020 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 30.12.2020 [2020/53] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nuvaira, Inc. 3750 Annapolis Lane North, Suite 105 Plymouth, MN 55447 / US | [N/P] |
Frühere [2018/44] | Für alle benannten Staaten Nuvaira, Inc. 3750 Annapolis Lane North, Suite 105 Plymouth MN 55447 / US | ||
Frühere [2013/20] | Für alle benannten Staaten Holaira, Inc. 3750 Annapolis Lane North, Suite 105 Plymouth, MN 55447 / US | ||
Frühere [2012/45] | Für alle benannten Staaten Innovative Pulmonary Solutions, Inc. 1750 112th Avenue NE, Suite D255 Bellevue, Washington 98004 / US | ||
Frühere [2011/20] | Für alle benannten Staaten Innovative Pulmonary Solutions, Inc. 12180 Northeast 32nd Place Bellevue, WA 98005 / US | Erfinder | 01 /
DIMMER, Steven, C. 12810 Northeast 32nd Place Bellevue, WA 98005 / US | 02 /
MAYSE, Martin, L. 7360 Teasdale Avenue University City, MO 63130 / US | [2011/20] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2021/01] |
Frühere [2012/43] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2011/20] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09743805.5 | 08.05.2009 | [2011/20] | WO2009US43393 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080052082P | 09.05.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 52082 P | US20080106490P | 17.10.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 106490 P | US20090155449P | 25.02.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 155449 P | [2011/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009137819 | Datum: | 12.11.2009 | Sprache: | EN | [2009/46] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2320821 | Datum: | 18.05.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.11.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2320821 | Datum: | 24.10.2012 | Sprache: | EN | [2012/43] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP2320821 | Datum: | 30.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/53] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.11.2009 | Klassifikation | IPC: | A61B8/12, A61N7/02, A61B18/02, A61B18/18, A61B18/24, A61B17/00, A61B18/00, A61B18/12, A61B18/14 | [2015/19] | CPC: |
A61B18/1477 (EP,US);
A61B18/1206 (EP,US);
A61B18/1482 (US);
A61B18/1492 (EP,US);
A61B18/18 (EP,US);
A61B18/1815 (EP,US);
A61B18/24 (EP,US);
A61B34/20 (US);
A61B8/12 (EP,US);
A61B18/02 (EP,US);
A61B2017/00022 (EP,US);
A61B2018/00011 (EP,US);
A61B2018/00023 (EP,US);
A61B2018/00214 (EP,US);
A61B2018/0022 (EP,US);
A61B2018/00541 (EP,US);
A61B2018/00577 (EP,US);
A61B2018/0212 (EP,US);
A61B2018/143 (EP,US);
A61B2018/1432 (EP,US);
A61B2018/1861 (EP,US);
A61N7/022 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2011/20] | A61B18/14 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2021/01] |
Frühere [2011/20] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNGEN ZUR BEHANDLUNG EINES BRONCHIALBAUMS | [2012/19] | Englisch: | SYSTEMS FOR TREATING A BRONCHIAL TREE | [2012/19] | Französisch: | SYSTÈME POUR LE TRAITEMENT D'UN ARBRE BRONCHIQUE | [2012/19] |
Frühere [2011/20] | SYSTEME, ANORDNUNGEN UND VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG EINES BRONCHIALBAUMS | ||
Frühere [2011/20] | SYSTEMS, ASSEMBLIES, AND METHODS FOR TREATING A BRONCHIAL TREE | ||
Frühere [2011/20] | SYSTÈMES, ENSEMBLES ET PROCÉDÉS UTILISABLES POUR LE TRAITEMENT D'UN ARBRE BRONCHIQUE | Eintritt in die regionale Phase | 09.12.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.12.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.12.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.12.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/20] | 02.05.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.07.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.01.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.05.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.09.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.09.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP12005299.8 / EP2529686 | EP13003665.0 / EP2662046 | EP13003666.8 / EP2662027 | EP13003667.6 / EP2662116 | EP22196336.6 / EP4166107 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.07.2011 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
23.07.2013
30.07.2013
ADMISSIBLE Boston Scientific Scimed, Inc. One Scimed Place Maple Grove, MN 55311-1566 / US Vertreter des Einsprechenden Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/36] | |||
Einsprechende(r) | 01
23.07.2013
30.07.2013
ADMISSIBLE Boston Scientific Scimed, Inc. One Scimed Place Maple Grove, MN 55311-1566 / US Vertreter des Einsprechenden Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | 30.08.2013 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 10.03.2014 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 01.04.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung | 28.04.2015 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 28.04.2015 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 17.08.2020 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 29.09.2020 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 20.11.2020 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 08.07.2015 | Beschwerde eingegangen No. T1409/15 | 08.09.2015 | Begründung eingereicht | 17.08.2020 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Bescherde des Patentinhabers zurückgenommen | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.05.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 08.05.2009 | AT | 24.10.2012 | BE | 24.10.2012 | CY | 24.10.2012 | CZ | 24.10.2012 | DK | 24.10.2012 | EE | 24.10.2012 | FI | 24.10.2012 | HR | 24.10.2012 | LT | 24.10.2012 | LV | 24.10.2012 | MC | 24.10.2012 | MK | 24.10.2012 | MT | 24.10.2012 | PL | 24.10.2012 | RO | 24.10.2012 | SE | 24.10.2012 | SI | 24.10.2012 | SK | 24.10.2012 | TR | 24.10.2012 | BG | 24.01.2013 | NO | 24.01.2013 | GR | 25.01.2013 | IS | 24.02.2013 | PT | 25.02.2013 | LU | 08.05.2013 | CH | 31.05.2013 | LI | 31.05.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
CY | 24.10.2012 | ||
CZ | 24.10.2012 | ||
DK | 24.10.2012 | ||
EE | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
HR | 24.10.2012 | ||
LT | 24.10.2012 | ||
LV | 24.10.2012 | ||
MC | 24.10.2012 | ||
MK | 24.10.2012 | ||
MT | 24.10.2012 | ||
PL | 24.10.2012 | ||
RO | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
SI | 24.10.2012 | ||
SK | 24.10.2012 | ||
TR | 24.10.2012 | ||
BG | 24.01.2013 | ||
NO | 24.01.2013 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
IS | 24.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
CH | 31.05.2013 | ||
LI | 31.05.2013 | ||
Frühere [2015/13] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
CY | 24.10.2012 | ||
CZ | 24.10.2012 | ||
DK | 24.10.2012 | ||
EE | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
HR | 24.10.2012 | ||
LT | 24.10.2012 | ||
LV | 24.10.2012 | ||
MC | 24.10.2012 | ||
MT | 24.10.2012 | ||
PL | 24.10.2012 | ||
RO | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
SI | 24.10.2012 | ||
SK | 24.10.2012 | ||
BG | 24.01.2013 | ||
NO | 24.01.2013 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
IS | 24.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
CH | 31.05.2013 | ||
LI | 31.05.2013 | ||
Frühere [2014/36] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
CY | 24.10.2012 | ||
CZ | 24.10.2012 | ||
DK | 24.10.2012 | ||
EE | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
HR | 24.10.2012 | ||
LT | 24.10.2012 | ||
LV | 24.10.2012 | ||
MC | 24.10.2012 | ||
PL | 24.10.2012 | ||
RO | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
SI | 24.10.2012 | ||
SK | 24.10.2012 | ||
BG | 24.01.2013 | ||
NO | 24.01.2013 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
IS | 24.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
CH | 31.05.2013 | ||
LI | 31.05.2013 | ||
Frühere [2014/08] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
CY | 24.10.2012 | ||
CZ | 24.10.2012 | ||
DK | 24.10.2012 | ||
EE | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
HR | 24.10.2012 | ||
LV | 24.10.2012 | ||
MC | 24.10.2012 | ||
PL | 24.10.2012 | ||
RO | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
SI | 24.10.2012 | ||
SK | 24.10.2012 | ||
BG | 24.01.2013 | ||
NO | 24.01.2013 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
IS | 24.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
CH | 31.05.2013 | ||
LI | 31.05.2013 | ||
Frühere [2014/03] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
CY | 24.10.2012 | ||
CZ | 24.10.2012 | ||
DK | 24.10.2012 | ||
EE | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
HR | 24.10.2012 | ||
LV | 24.10.2012 | ||
MC | 24.10.2012 | ||
PL | 24.10.2012 | ||
RO | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
SI | 24.10.2012 | ||
SK | 24.10.2012 | ||
BG | 24.01.2013 | ||
NO | 24.01.2013 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
IS | 24.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
Frühere [2013/52] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
CY | 24.10.2012 | ||
CZ | 24.10.2012 | ||
DK | 24.10.2012 | ||
EE | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
HR | 24.10.2012 | ||
LV | 24.10.2012 | ||
PL | 24.10.2012 | ||
RO | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
SI | 24.10.2012 | ||
SK | 24.10.2012 | ||
BG | 24.01.2013 | ||
NO | 24.01.2013 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
IS | 24.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
Frühere [2013/37] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
CZ | 24.10.2012 | ||
DK | 24.10.2012 | ||
EE | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
HR | 24.10.2012 | ||
LV | 24.10.2012 | ||
PL | 24.10.2012 | ||
RO | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
SI | 24.10.2012 | ||
SK | 24.10.2012 | ||
BG | 24.01.2013 | ||
NO | 24.01.2013 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
IS | 24.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
Frühere [2013/35] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
CZ | 24.10.2012 | ||
DK | 24.10.2012 | ||
EE | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
HR | 24.10.2012 | ||
LV | 24.10.2012 | ||
PL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
SI | 24.10.2012 | ||
SK | 24.10.2012 | ||
BG | 24.01.2013 | ||
NO | 24.01.2013 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
IS | 24.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
Frühere [2013/34] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
DK | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
HR | 24.10.2012 | ||
LV | 24.10.2012 | ||
PL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
SI | 24.10.2012 | ||
BG | 24.01.2013 | ||
NO | 24.01.2013 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
IS | 24.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
Frühere [2013/31] | AT | 24.10.2012 | |
BE | 24.10.2012 | ||
FI | 24.10.2012 | ||
HR | 24.10.2012 | ||
LV | 24.10.2012 | ||
PL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
SI | 24.10.2012 | ||
NO | 24.01.2013 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
IS | 24.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
Frühere [2013/28] | BE | 24.10.2012 | |
FI | 24.10.2012 | ||
HR | 24.10.2012 | ||
LV | 24.10.2012 | ||
PL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
SI | 24.10.2012 | ||
NO | 24.01.2013 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
IS | 24.02.2013 | ||
PT | 25.02.2013 | ||
Frühere [2013/26] | BE | 24.10.2012 | |
FI | 24.10.2012 | ||
HR | 24.10.2012 | ||
LV | 24.10.2012 | ||
PL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
SI | 24.10.2012 | ||
NO | 24.01.2013 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
IS | 24.02.2013 | ||
Frühere [2013/24] | BE | 24.10.2012 | |
FI | 24.10.2012 | ||
HR | 24.10.2012 | ||
LV | 24.10.2012 | ||
PL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
NO | 24.01.2013 | ||
GR | 25.01.2013 | ||
IS | 24.02.2013 | ||
Frühere [2013/23] | FI | 24.10.2012 | |
HR | 24.10.2012 | ||
LV | 24.10.2012 | ||
PL | 24.10.2012 | ||
SE | 24.10.2012 | ||
NO | 24.01.2013 | ||
IS | 24.02.2013 | ||
Frühere [2013/22] | FI | 24.10.2012 | |
SE | 24.10.2012 | ||
NO | 24.01.2013 | ||
IS | 24.02.2013 | ||
Frühere [2013/21] | SE | 24.10.2012 | |
NO | 24.01.2013 | ||
Frühere [2013/20] | NO | 24.01.2013 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2002111620 (COOPER JOEL D [US], et al) [A] 52-67* paragraphs [0094] - [0097]; figures 5E-5K *; | [X]US6488673 (LAUFER MICHAEL D [US], et al) [X] 52-67 * column 2, line 65 - column 3, line 37 * * column 29, line 3 - column 37, line 65; figures 44,57,58,66-68 *; | [A]US2005187579 (DANEK CHRISTOPHER J [US], et al) [A] 53,58 * paragraph [0029] * | Prüfung | US4658836 | Einspruch | US2003159700 | US6917834 | US2005182393 | US2007055328 | US2007106292 | US2007118184 | US7371231 | US2008255642 |