EP2297539 - PLATTENKÜHLER FÜR FLÜSSIGKEITEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 14.06.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.02.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ALPVER Vermögens- und Liegen- schaftsverwaltungs GmbH Leopold Steiner-Gasse 12 1190 Wien / AT | Für alle benannten Staaten Euler-Rolle, Thomas Reisnerstrasse 34/3 1030 Wien / AT | [2019/29] |
Frühere [2015/21] | Für alle benannten Staaten ALPVER Vermögens- und Liegen- schaftsverwaltungs GmbH Leopold Steiner-Gasse 12 1190 Wien / AT | ||
Für alle benannten Staaten Euler-Rolle, Thomas Reisnerstra e 34/3 1030 Wien / AT | |||
Frühere [2011/12] | Für alle benannten Staaten Pustelnik, Philipp Nottebohmstra e 60/3 1190 Wien / AT | ||
Für alle benannten Staaten Euler-Rolle, Thomas Reisnerstra e 34/3 1030 Wien / AT | Erfinder | 01 /
PUSTELNIK, Philipp Nottebohmstrasse 60/3 1190 Wien / AT | 02 /
EULER-ROLLE, Thomas Reisnerstrasse 34/3 1030 Wien / AT | [2019/13] |
Frühere [2015/21] | 01 /
PUSTELNIK, Philipp Nottebohmstrasse 60/3 1190 Wien / AT | ||
Frühere [2011/12] | 01 /
siehe Anmelder ... | Vertreter | Fox, Tobias Patentanwälte Schütz u. Partner Brigittenauer Lände 50 1200 Wien / AT | [2019/29] |
Frühere [2011/12] | Holzer, Walter, et al Patentanwälte Schütz u. Partner Brigittenauer Lände 50 1200 Wien / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09756943.8 | 15.05.2009 | [2011/12] | WO2009AT00201 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT20080000891 | 03.06.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 8912008 | [2011/12] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2009146474 | Datum: | 10.12.2009 | Sprache: | DE | [2009/50] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2297539 | Datum: | 23.03.2011 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 10.12.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2297539 | Datum: | 17.07.2019 | Sprache: | DE | [2019/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.04.2010 | Klassifikation | IPC: | F28F9/02, F28F1/16, F28D1/053 | [2011/12] | CPC: |
F28D1/05366 (EP,US);
F28F21/084 (EP,US);
F28F9/002 (EP,US);
F28F9/02 (EP,US);
F28F9/0246 (EP,US);
F28D2021/0049 (EP,US);
F28F2009/0292 (EP,US);
F28F2250/06 (EP,US);
F28F2255/16 (EP,US);
F28F27/02 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2019/29] |
Frühere [2011/12] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PLATTENKÜHLER FÜR FLÜSSIGKEITEN | [2011/12] | Englisch: | PLATE COOLER FOR FLUIDS | [2011/12] | Französisch: | REFROIDISSEUR À PLAQUES POUR LIQUIDES | [2011/12] | Eintritt in die regionale Phase | 02.11.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.11.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.11.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.11.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/12] | 17.02.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.05.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.09.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.06.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.10.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.03.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.05.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.05.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.05.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.05.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.04.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 05.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 07.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 22.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.05.2009 | CY | 17.07.2019 | CZ | 17.07.2019 | DK | 17.07.2019 | EE | 17.07.2019 | ES | 17.07.2019 | FI | 17.07.2019 | HR | 17.07.2019 | LT | 17.07.2019 | LV | 17.07.2019 | MC | 17.07.2019 | MK | 17.07.2019 | MT | 17.07.2019 | NL | 17.07.2019 | PL | 17.07.2019 | SI | 17.07.2019 | SK | 17.07.2019 | BG | 17.10.2019 | NO | 17.10.2019 | GR | 18.10.2019 | IS | 17.11.2019 | PT | 18.11.2019 | AT | 15.05.2020 | GB | 15.05.2020 | IE | 15.05.2020 | LU | 15.05.2020 | BE | 31.05.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 15.05.2009 | |
CY | 17.07.2019 | ||
CZ | 17.07.2019 | ||
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
MT | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
AT | 15.05.2020 | ||
GB | 15.05.2020 | ||
IE | 15.05.2020 | ||
LU | 15.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
Frühere [2021/37] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
AT | 15.05.2020 | ||
GB | 15.05.2020 | ||
IE | 15.05.2020 | ||
LU | 15.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
Frühere [2021/24] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
GB | 15.05.2020 | ||
IE | 15.05.2020 | ||
LU | 15.05.2020 | ||
BE | 31.05.2020 | ||
Frühere [2021/22] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
GB | 15.05.2020 | ||
IE | 15.05.2020 | ||
LU | 15.05.2020 | ||
Frühere [2021/20] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
IE | 15.05.2020 | ||
LU | 15.05.2020 | ||
Frühere [2021/15] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
LU | 15.05.2020 | ||
Frühere [2021/12] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Frühere [2020/37] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Frühere [2020/36] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Frühere [2020/25] | CZ | 17.07.2019 | |
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | DK | 17.07.2019 | |
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/22] | DK | 17.07.2019 | |
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Frühere [2020/12] | ES | 17.07.2019 | |
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Frühere [2020/11] | ES | 17.07.2019 | |
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Frühere [2020/10] | FI | 17.07.2019 | |
LT | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Frühere [2020/09] | FI | 17.07.2019 | |
LT | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 17.07.2019 | |
NL | 17.07.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
Frühere [2020/07] | NL | 17.07.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US2006081363 (CHISSUS LISA L [US]) [Y] 1 * paragraph [0023] - paragraph [0038]; figures 1-8 *; | [YD]AT402235B (PUSTELNIK WERNER DIPL ING [AT]) [YD] 1 * page 2, line 34; figure 51 *; | [A]DE2624879 (CHAUSSON USINES SA) [A] 1-2 * figure 1 *; | [A]GB2049149 (IMI MARSTON RADIATORS LTD) [A] 1,3 * page 2, line 90 - line 104; figure 3 *; | [AD]AT414042B (PUSTELNIK PHILIPP DIPL ING [AT], et al) [AD] 1,4 * page 2, line 55 - page 3, line 4; figure 2 *; | [A]WO2005045342 (EULER-ROLLE THOMAS [AT], et al) [A] 1-5 * page 2, line 16 - page 3, line 4; figures 1-5b *; | [A]WO2006083447 (CARRIER CORP [US], et al) [A] 1-5 * paragraph [0041]; figures 12,13 *; | [A]GB1551106 (JOHNSON L, et al) [A] 1-5 * page 4, line 28 - line 58; figures 1-4 * | Prüfung | US2003085030 | FR1551137 | vom Anmelder | AT414042B | US2006081363 | AT402235B |