EP2310762 - INTEGRIERTES ENERGIESYSTEM FÜR DAS GANZE HEIM ODER GEBÄUDE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.10.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.10.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.11.2014 [2014/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Watts, Phillip C. 1863 Duchess Drive Longmont, CO 80501 / US | [2011/16] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2011/16] | Vertreter | Gill, David Alan WP Thompson 138 Fetter Lane London EC4A 1BT / GB | [N/P] |
Frühere [2011/16] | Gill, David Alan W.P. Thompson & Co. 55 Drury Lane London WC2B 5SQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09763508.0 | 10.06.2009 | [2011/16] | WO2009US46860 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080060377 | 10.06.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 60377 | [2011/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009152218 | Datum: | 17.12.2009 | Sprache: | EN | [2009/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2310762 | Datum: | 20.04.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.12.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 17.12.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.10.2013 | Klassifikation | IPC: | H01L35/30 | [2013/45] | CPC: |
F24S90/00 (EP,US);
H10N10/13 (EP,US);
H10N10/00 (EP,US);
Y02B10/20 (EP,US);
Y02E10/40 (EP,US);
Y10T29/49002 (EP,US)
|
Frühere IPC [2011/16] | F24J2/04 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | INTEGRIERTES ENERGIESYSTEM FÜR DAS GANZE HEIM ODER GEBÄUDE | [2011/16] | Englisch: | INTEGRATED ENERGY SYSTEM FOR WHOLE HOME OR BUILDING | [2011/16] | Französisch: | SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE INTÉGRÉ POUR L ENSEMBLE D UN DOMICILE OU D UN IMMEUBLE | [2011/16] | Eintritt in die regionale Phase | 07.01.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.01.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 07.01.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.01.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.01.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/16] | 29.03.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.05.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/45] | 20.06.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2014/45] | Teilanmeldung(en) | EP11151742.1 / EP2397790 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.06.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2014 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US2005263176 (YAMAGUCHI HIROO [JP], et al); | [XAI]EP1679480 (DENSO CORP [JP], et al); | [XAI]WO2007002891 (BSST LLC [US]); | [XI]EP1811646 (HINO MOTORS LTD [JP]); | [XAI]EP1855328 (BOEING CO [US]) | Internationale Recherche | [Y]US4099381 (RAPPOPORT MARC D); | [Y]US4290273 (MECKLER MILTON); | [Y]US6028263 (KOBAYASHI MASAKAZU [JP], et al); | [Y]US2008041054 (MONTESINOS PHILIPPE [FR]) |