Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP2373188

EP2373188 - FÜR DIE ZUORDNUNG ZU EINER VORRICHTUNG FÜR DEN PERSONENSCHUTZ EINES BENUTZERS GEEIGNETES KLEIDUNGSSTÜCK [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusPatent erteilt
Status aktualisiert am  06.01.2012
Datenbank zuletzt aktualisiert am 19.05.2017
Letztes Ereignis   Tooltip02.11.2016Neuer Eintrag: Absendung der Niederschrift über die mündliche Verhandlung 
AnmelderFür alle benannten Staaten
DAINESE S.p.A.
Via dell'Artigianato 35
36060 Molvena (Vicenza) / IT
[2015/29]
Frühere [2015/28]Für alle benannten Staaten
New D S.p.A.
Via dell'Artigianato 35
36060 Molvena (Vicenza) / IT
Frühere [2011/41]Für alle benannten Staaten
Dainese S.p.A.
Via dell'Artigianato, 35
36060 Molvena VI / IT
Erfinder01 / DAINESE, Lino
Dainese S.p.A.
Via dell'Artigianato 35
I-36060 Molvena VI / IT
02 / RONCO, Luigi
Dainese S.p.A.
Via dell'Artigianato 35
I-36060 Molvena VI / IT
03 / BELLATI, Alessandro
Dainese S.p.A.
Via dell'Artigianato 35
I-36060 Molvena VI / IT
 [2011/41]
VertreterManfrin, Marta , et al
Società Italiana Brevetti S.p.A. Stradone San Fermo 21 sc. B
37121 Verona (VR) / IT
[2011/41]
Anmeldenummer, Anmeldetag09775309.904.12.2009
WO2009IB55516
Prioritätsnummer, PrioritätstagIT2008RM0065609.12.2008         Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT RM20080656
IT2008RM0065709.12.2008         Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT RM20080657
IT2009VR0003925.03.2009         Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT VR20090039
IT2009VR0005924.04.2009         Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT VR20090059
[2011/41]
AnmeldespracheIT
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A2  Anmeldung ohne Recherchenbericht
Nr.:WO2010067289
Datum:17.06.2010
Sprache:EN
[2010/24]
Art: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP2373188
Datum:12.10.2011
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 17.06.2010 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2011/41]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2373188
Datum:08.02.2012
Sprache:EN
[2012/06]
Internationale und ergänzende
Recherchenberichte
Internationaler Recherchenbericht -
veröffentlicht am:
EP16.09.2010
KlassifikationInternationalen:A41D13/015, A41D13/018, A41D13/05, A42B3/04
[2011/41]
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2012/06]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:FÜR DIE ZUORDNUNG ZU EINER VORRICHTUNG FÜR DEN PERSONENSCHUTZ EINES BENUTZERS GEEIGNETES KLEIDUNGSSTÜCK[2011/41]
Englisch:GARMENT ADAPTED TO BE ASSOCIATED TO A DEVICE FOR THE PERSONAL PROTECTION OF A USER[2011/41]
Französisch:VÊTEMENT CONÇU POUR ÊTRE ASSOCIÉ À UN DISPOSITIF DESTINÉ À LA PROTECTION PERSONNELLE D'UN UTILISATEUR[2011/41]
Eintritt in die regionale Phase06.07.2011Nationale Grundgebühr entrichtet 
06.07.2011Benennungsgebühr(en) entrichtet 
06.07.2011Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren06.07.2011Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
06.07.2011Prüfungsantrag gestellt  [2011/41]
14.12.2011Ankündigung der Patenterteilung
23.12.2011Erteilungsgebühr entrichtet
23.12.2011Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Teilanmeldung(en)EP11174368.8  / EP2412257
Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  14.12.2011
Einspruch (Einsprüche)Einsprechende(r)01  07.11.2012   
ALPINESTARS Spa
Viale Enrico Fermi 5
31011 Asolo (TV) / IT
Vertreter des Einsprechenden
Dragotti, Gianfranco, et al
Dragotti & Associati srl Via Paris Bordone 9
31100 Treviso / IT
 [2012/51]
13.12.2012Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen
21.06.2013Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche)
02.10.2014Termin der mündlichen Verhandlung
22.01.2015Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren
22.01.2015Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
Beschwerde im Anschluss an den Einspruch20.03.2015Beschwerde eingegangen No.  T0648/15
26.05.2015Begründung eingereicht
21.10.2016Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Widerruf des Patents
21.10.2016Termin der mündlichen Verhandlung
03.11.2016Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
Entrichtete GebührenJahresgebühr
22.12.2011Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipHU04.12.2009
AT08.02.2012
BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
MK08.02.2012
MT08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
SM08.02.2012
TR08.02.2012
BG08.05.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
IE04.12.2012
LU04.12.2012
MC31.12.2012
CH31.12.2013
LI31.12.2013
[2015/32]
Frühere [2014/46]HU04.12.2009
AT08.02.2012
BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
MT08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
SM08.02.2012
TR08.02.2012
BG08.05.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
IE04.12.2012
LU04.12.2012
MC31.12.2012
CH31.12.2013
LI31.12.2013
Frühere [2014/34]HU04.12.2009
AT08.02.2012
BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
MT08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
SM08.02.2012
TR08.02.2012
BG08.05.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
IE04.12.2012
LU04.12.2012
MC31.12.2012
Frühere [2014/27]AT08.02.2012
BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
MT08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
SM08.02.2012
TR08.02.2012
BG08.05.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
IE04.12.2012
LU04.12.2012
MC31.12.2012
Frühere [2014/21]AT08.02.2012
BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
MT08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
TR08.02.2012
BG08.05.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
IE04.12.2012
MC31.12.2012
Frühere [2013/51]AT08.02.2012
BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
MT08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
BG08.05.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
IE04.12.2012
MC31.12.2012
Frühere [2013/47]AT08.02.2012
BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
BG08.05.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
IE04.12.2012
MC31.12.2012
Frühere [2013/33]AT08.02.2012
BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
BG08.05.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
MC31.12.2012
Frühere [2012/50]BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
SK08.02.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
Frühere [2012/49]BE08.02.2012
CY08.02.2012
CZ08.02.2012
DK08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
RO08.02.2012
SE08.02.2012
SI08.02.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
Frühere [2012/48]BE08.02.2012
CY08.02.2012
EE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
SE08.02.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
Frühere [2012/41]BE08.02.2012
CY08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
Frühere [2012/39]BE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
LV08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
Frühere [2012/37]BE08.02.2012
FI08.02.2012
HR08.02.2012
LT08.02.2012
NL08.02.2012
PL08.02.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
PT08.06.2012
Frühere [2012/36]HR08.02.2012
LT08.02.2012
NL08.02.2012
NO08.05.2012
GR09.05.2012
IS08.06.2012
Frühere [2012/35]LT08.02.2012
NL08.02.2012
NO08.05.2012
IS08.06.2012
Frühere [2012/34]LT08.02.2012
NO08.05.2012
IS08.06.2012
Angeführt inInternationale Recherche[A]DE19640658  (ROMETSCH SIEGFRIED [DE], et al) [A] 1 * column 3, line 57 - column 4, line 40; figures 1,2 *;
 [A]WO2008044222  (DAINESE SPA [IT], et al) [A] 1 * page 4, line 14 - line 29; figure 2 *;
 [A]FR2677856  (DEMARAIS YVES [FR]) [A] 1 * figure 1; claim 1 *;
 [A]US2002078484  (ULERT IZAAK A [US], et al) [A] 1 * paragraphs [0009] , [0010]; figures 2,3 *;
 [XA]US4737994  (GALTON HARRY A [US]) [X] 29-31,35 * column 2, line 24 - column 3, line 18; figures 1,4,8 * * column 3, line 47 - column 4, line 5 * [A] 1;
 [XA]CH697172  (CHRISTIAN KOEPPEL DR MED [CH]) [X] 29-31,35 * paragraphs [0010] , [0016] , [0019]; figures 1,7.12 * [A] 1;
 [A]US4089065  (MCGEE MICHAEL HENRY) [A] 29-35 * column 5, line 6 - line 19; figures 3,5 * * column 5, line 48 - column 6, line 4 *;
 [A]DE8620408U  (FISCHER, HERWIG) [A] 29-35 * page 6, lines 15-31; figures 1,2 *;
 [A]US4507801  (KAVANAGH FRANK J [US], et al) [A] 1,29,35 * figure 2; claim 1 *