EP2361078 - TRANSPARENTE SCHWEIßHEMMENDE GELE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.12.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 30.12.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.09.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 29.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2019/05] | Für alle benannten Staaten Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | ||
Frühere [2011/35] | Für alle benannten Staaten Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | Erfinder | 01 /
BANOWSKI, Bernhard Benrode Str. 6 40597 Düsseldorf / DE | 02 /
BUSE, Nadine Richard-Wagner-Str. 66 40724 Hilden / DE | 03 /
CLAAS, Marcus Schützenstr. 70b 40723 Hilden / DE | [2011/35] | Vertreter | (deleted) | [2011/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09795988.6 | 21.12.2009 | [2019/05] | WO2009EP67623 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081064198 | 22.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008064198 | [2011/35] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010072705 | Datum: | 01.07.2010 | Sprache: | DE | [2010/26] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2361078 | Datum: | 31.08.2011 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 01.07.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2361078 | Datum: | 30.01.2019 | Sprache: | DE | [2019/05] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.06.2011 | Klassifikation | IPC: | A61K8/06, A61K8/28, A61K8/37, A61K8/39, A61K8/893, A61K8/894, A61Q15/00 | [2011/35] | CPC: |
A61Q15/00 (EP,US);
A61K8/06 (EP,US);
A61K8/064 (EP,US);
A61K8/28 (EP,US);
A61K8/37 (EP,US);
A61K8/39 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2019/05] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TRANSPARENTE SCHWEIßHEMMENDE GELE | [2011/35] | Englisch: | TRANSPARENT ANTIPERSPIRANT GELS | [2011/35] | Französisch: | GELS TRANSPARENTS ANTI-TRANSPIRANTS | [2011/35] | Eintritt in die regionale Phase | 25.05.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.05.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.05.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.05.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/35] | 01.02.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.09.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.03.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.11.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.02.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.06.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.10.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.09.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.12.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.12.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.12.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.09.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 31.10.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 21.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 19.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.12.2009 | CY | 30.01.2019 | CZ | 30.01.2019 | DK | 30.01.2019 | EE | 30.01.2019 | ES | 30.01.2019 | FI | 30.01.2019 | HR | 30.01.2019 | IT | 30.01.2019 | LT | 30.01.2019 | LV | 30.01.2019 | MC | 30.01.2019 | MK | 30.01.2019 | MT | 30.01.2019 | NL | 30.01.2019 | PL | 30.01.2019 | RO | 30.01.2019 | SE | 30.01.2019 | SI | 30.01.2019 | SK | 30.01.2019 | SM | 30.01.2019 | TR | 30.01.2019 | BG | 30.04.2019 | NO | 30.04.2019 | GR | 01.05.2019 | IS | 30.05.2019 | PT | 30.05.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 21.12.2009 | |
CY | 30.01.2019 | ||
CZ | 30.01.2019 | ||
DK | 30.01.2019 | ||
EE | 30.01.2019 | ||
ES | 30.01.2019 | ||
FI | 30.01.2019 | ||
HR | 30.01.2019 | ||
IT | 30.01.2019 | ||
LT | 30.01.2019 | ||
LV | 30.01.2019 | ||
MC | 30.01.2019 | ||
MT | 30.01.2019 | ||
NL | 30.01.2019 | ||
PL | 30.01.2019 | ||
RO | 30.01.2019 | ||
SE | 30.01.2019 | ||
SI | 30.01.2019 | ||
SK | 30.01.2019 | ||
SM | 30.01.2019 | ||
TR | 30.01.2019 | ||
BG | 30.04.2019 | ||
NO | 30.04.2019 | ||
GR | 01.05.2019 | ||
IS | 30.05.2019 | ||
PT | 30.05.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 21.12.2009 | |
CY | 30.01.2019 | ||
CZ | 30.01.2019 | ||
DK | 30.01.2019 | ||
EE | 30.01.2019 | ||
ES | 30.01.2019 | ||
FI | 30.01.2019 | ||
HR | 30.01.2019 | ||
IT | 30.01.2019 | ||
LT | 30.01.2019 | ||
LV | 30.01.2019 | ||
MC | 30.01.2019 | ||
NL | 30.01.2019 | ||
PL | 30.01.2019 | ||
RO | 30.01.2019 | ||
SE | 30.01.2019 | ||
SI | 30.01.2019 | ||
SK | 30.01.2019 | ||
SM | 30.01.2019 | ||
TR | 30.01.2019 | ||
BG | 30.04.2019 | ||
NO | 30.04.2019 | ||
GR | 01.05.2019 | ||
IS | 30.05.2019 | ||
PT | 30.05.2019 | ||
Frühere [2021/26] | CY | 30.01.2019 | |
CZ | 30.01.2019 | ||
DK | 30.01.2019 | ||
EE | 30.01.2019 | ||
ES | 30.01.2019 | ||
FI | 30.01.2019 | ||
HR | 30.01.2019 | ||
IT | 30.01.2019 | ||
LT | 30.01.2019 | ||
LV | 30.01.2019 | ||
MC | 30.01.2019 | ||
NL | 30.01.2019 | ||
PL | 30.01.2019 | ||
RO | 30.01.2019 | ||
SE | 30.01.2019 | ||
SI | 30.01.2019 | ||
SK | 30.01.2019 | ||
SM | 30.01.2019 | ||
TR | 30.01.2019 | ||
BG | 30.04.2019 | ||
NO | 30.04.2019 | ||
GR | 01.05.2019 | ||
IS | 30.05.2019 | ||
PT | 30.05.2019 | ||
Frühere [2020/39] | CZ | 30.01.2019 | |
DK | 30.01.2019 | ||
EE | 30.01.2019 | ||
ES | 30.01.2019 | ||
FI | 30.01.2019 | ||
HR | 30.01.2019 | ||
IT | 30.01.2019 | ||
LT | 30.01.2019 | ||
LV | 30.01.2019 | ||
MC | 30.01.2019 | ||
NL | 30.01.2019 | ||
PL | 30.01.2019 | ||
RO | 30.01.2019 | ||
SE | 30.01.2019 | ||
SI | 30.01.2019 | ||
SK | 30.01.2019 | ||
SM | 30.01.2019 | ||
TR | 30.01.2019 | ||
BG | 30.04.2019 | ||
NO | 30.04.2019 | ||
GR | 01.05.2019 | ||
IS | 30.05.2019 | ||
PT | 30.05.2019 | ||
Frühere [2020/17] | CZ | 30.01.2019 | |
DK | 30.01.2019 | ||
EE | 30.01.2019 | ||
ES | 30.01.2019 | ||
FI | 30.01.2019 | ||
HR | 30.01.2019 | ||
IT | 30.01.2019 | ||
LT | 30.01.2019 | ||
LV | 30.01.2019 | ||
NL | 30.01.2019 | ||
PL | 30.01.2019 | ||
RO | 30.01.2019 | ||
SE | 30.01.2019 | ||
SI | 30.01.2019 | ||
SK | 30.01.2019 | ||
SM | 30.01.2019 | ||
TR | 30.01.2019 | ||
BG | 30.04.2019 | ||
NO | 30.04.2019 | ||
GR | 01.05.2019 | ||
IS | 30.05.2019 | ||
PT | 30.05.2019 | ||
Frühere [2020/13] | CZ | 30.01.2019 | |
DK | 30.01.2019 | ||
EE | 30.01.2019 | ||
ES | 30.01.2019 | ||
FI | 30.01.2019 | ||
HR | 30.01.2019 | ||
IT | 30.01.2019 | ||
LT | 30.01.2019 | ||
LV | 30.01.2019 | ||
NL | 30.01.2019 | ||
PL | 30.01.2019 | ||
RO | 30.01.2019 | ||
SE | 30.01.2019 | ||
SI | 30.01.2019 | ||
SK | 30.01.2019 | ||
SM | 30.01.2019 | ||
BG | 30.04.2019 | ||
NO | 30.04.2019 | ||
GR | 01.05.2019 | ||
IS | 30.05.2019 | ||
PT | 30.05.2019 | ||
Frühere [2019/52] | CZ | 30.01.2019 | |
DK | 30.01.2019 | ||
EE | 30.01.2019 | ||
ES | 30.01.2019 | ||
FI | 30.01.2019 | ||
HR | 30.01.2019 | ||
IT | 30.01.2019 | ||
LT | 30.01.2019 | ||
LV | 30.01.2019 | ||
NL | 30.01.2019 | ||
PL | 30.01.2019 | ||
RO | 30.01.2019 | ||
SE | 30.01.2019 | ||
SK | 30.01.2019 | ||
SM | 30.01.2019 | ||
BG | 30.04.2019 | ||
NO | 30.04.2019 | ||
GR | 01.05.2019 | ||
IS | 30.05.2019 | ||
PT | 30.05.2019 | ||
Frühere [2019/49] | CZ | 30.01.2019 | |
DK | 30.01.2019 | ||
EE | 30.01.2019 | ||
ES | 30.01.2019 | ||
FI | 30.01.2019 | ||
HR | 30.01.2019 | ||
IT | 30.01.2019 | ||
LT | 30.01.2019 | ||
LV | 30.01.2019 | ||
NL | 30.01.2019 | ||
PL | 30.01.2019 | ||
RO | 30.01.2019 | ||
SE | 30.01.2019 | ||
SK | 30.01.2019 | ||
BG | 30.04.2019 | ||
NO | 30.04.2019 | ||
GR | 01.05.2019 | ||
IS | 30.05.2019 | ||
PT | 30.05.2019 | ||
Frühere [2019/48] | DK | 30.01.2019 | |
ES | 30.01.2019 | ||
FI | 30.01.2019 | ||
HR | 30.01.2019 | ||
IT | 30.01.2019 | ||
LT | 30.01.2019 | ||
LV | 30.01.2019 | ||
NL | 30.01.2019 | ||
PL | 30.01.2019 | ||
SE | 30.01.2019 | ||
BG | 30.04.2019 | ||
NO | 30.04.2019 | ||
GR | 01.05.2019 | ||
IS | 30.05.2019 | ||
PT | 30.05.2019 | ||
Frühere [2019/46] | ES | 30.01.2019 | |
FI | 30.01.2019 | ||
HR | 30.01.2019 | ||
IT | 30.01.2019 | ||
LT | 30.01.2019 | ||
LV | 30.01.2019 | ||
NL | 30.01.2019 | ||
PL | 30.01.2019 | ||
SE | 30.01.2019 | ||
BG | 30.04.2019 | ||
NO | 30.04.2019 | ||
GR | 01.05.2019 | ||
IS | 30.05.2019 | ||
PT | 30.05.2019 | ||
Frühere [2019/39] | ES | 30.01.2019 | |
FI | 30.01.2019 | ||
HR | 30.01.2019 | ||
LT | 30.01.2019 | ||
LV | 30.01.2019 | ||
NL | 30.01.2019 | ||
PL | 30.01.2019 | ||
SE | 30.01.2019 | ||
BG | 30.04.2019 | ||
NO | 30.04.2019 | ||
GR | 01.05.2019 | ||
IS | 30.05.2019 | ||
PT | 30.05.2019 | ||
Frühere [2019/38] | ES | 30.01.2019 | |
FI | 30.01.2019 | ||
LT | 30.01.2019 | ||
NL | 30.01.2019 | ||
PL | 30.01.2019 | ||
SE | 30.01.2019 | ||
BG | 30.04.2019 | ||
NO | 30.04.2019 | ||
GR | 01.05.2019 | ||
PT | 30.05.2019 | ||
Frühere [2019/37] | ES | 30.01.2019 | |
FI | 30.01.2019 | ||
LT | 30.01.2019 | ||
NL | 30.01.2019 | ||
PL | 30.01.2019 | ||
SE | 30.01.2019 | ||
NO | 30.04.2019 | ||
GR | 01.05.2019 | ||
PT | 30.05.2019 | ||
Frühere [2019/35] | ES | 30.01.2019 | |
FI | 30.01.2019 | ||
LT | 30.01.2019 | ||
NL | 30.01.2019 | ||
PL | 30.01.2019 | ||
SE | 30.01.2019 | ||
NO | 30.04.2019 | ||
PT | 30.05.2019 | ||
Frühere [2019/34] | FI | 30.01.2019 | |
LT | 30.01.2019 | ||
NL | 30.01.2019 | ||
SE | 30.01.2019 | ||
NO | 30.04.2019 | ||
PT | 30.05.2019 | ||
Frühere [2019/33] | FI | 30.01.2019 | |
LT | 30.01.2019 | ||
NO | 30.04.2019 | ||
PT | 30.05.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2004241196 (POPOFF CHRISTINE [US]) [A] 1-15 * claim 13 *; | [Y]WO2005063189 (BEIERSDORF AG [DE], et al) [Y] 1-15 * page 7, line 1 - line 5 *; | [Y]DE102007059297 (HENKEL KGAA [DE]) [Y] 1-15 * claims 1-13 *; | [XP]WO2009083545 (HENKEL AG & CO KGAA [DE], et al) [XP] 1-15 * page 6, line 18 - line 21; claim 1 ** page 14, line 13 - line 27 * | Prüfung | WO2006046945 | EP1057473 | CA2054478 | - Technical Data Sheet relating to INCI PEG-7 Glyceryl Cocoate |