EP2321273 - EINMAL WÖCHENTLICHE VERABREICHUNG VON 25-HYDROXY-VITAMIN D3 ZUR BEWAHRUNG EINER ERHÖHTEN STABILEN PHARMAKOKINETISCHEN BLUTKONZENTRATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.09.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.09.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.10.2015 [2015/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Wisconsin Alumni Research Foundation 614 Walnut Street Madison, WI 53705 / US | [2014/47] |
Frühere [2011/20] | Für alle benannten Staaten Wisconsin Alumni Research Foundation 614 Walnut Street Madison, WI 53705 / US | Erfinder | 01 /
DELUCA, Hector, F. 1809 Hwy. Bb Deerfield WI 53531 / US | 02 /
PLUM, Lori, A. 6139 Hwy. H. Arena WI 53503 / US | 03 /
CLAGETT-DAME, Margaret 1809 Hwy. Bb Deerfield WI 52531 / US | [2011/20] | Vertreter | Duckworth, Timothy John, et al J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [2013/37] |
Frühere [2011/20] | McCluskie, Gail Wilson, et al J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09801055.6 | 24.07.2009 | [2011/20] | WO2009US51664 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080083223P | 24.07.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 83223 P | [2011/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010011906 | Datum: | 28.01.2010 | Sprache: | EN | [2010/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2321273 | Datum: | 18.05.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.01.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2321273 | Datum: | 19.11.2014 | Sprache: | EN | [2014/47] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 28.01.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.11.2011 | Klassifikation | IPC: | C07C401/00 | [2011/20] | CPC: |
A61K31/593 (EP,US);
A61P3/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINMAL WÖCHENTLICHE VERABREICHUNG VON 25-HYDROXY-VITAMIN D3 ZUR BEWAHRUNG EINER ERHÖHTEN STABILEN PHARMAKOKINETISCHEN BLUTKONZENTRATION | [2011/20] | Englisch: | ONCE-A-WEEK ADMINISTRATION OF 25-HYDROXY VITAMIN D3 TO SUSTAIN ELEVATED STEADY-STATE PHARMACOKINETIC BLOOD CONCENTRATION | [2011/20] | Französisch: | ADMINISTRATION HEBDOMADAIRE DE 25-HYDROXY VITAMINE D3 POUR MAINTENIR UNE CONCENTRATION SANGUINE À PHARMACOCINÉTIQUE STABLE ÉLEVÉE | [2011/20] | Eintritt in die regionale Phase | 21.02.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.02.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 21.02.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.02.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.02.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/20] | 22.05.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.10.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.04.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.07.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.02.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 10.04.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.06.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.10.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.10.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.10.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.10.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 20.08.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/44] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 10.04.2014 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 10.04.2014 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 24.04.2014 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X] - ISH-SHALOM S ET AL, "SU428: Daily, weekly or monthly protocols to reach the desired serum 25-hydroxyvitamin D concentration for the elderly", JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH; 27TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN-SOCIETY-FOR-BONE-AND-MINERAL-RESEARCH, AMERICAN SOCIETY FOR BONE AND MINERAL RESEARCH, NEW YORK, NY, US; NASHVILLE, TN, USA, (20050901), vol. 20, no. 9, Suppl. 1, ISSN 0884-0431, page S288, XP009153422 [X] 1-13 * abstract * | Internationale Recherche | [Y]US2003195171 (DAIFOTIS ANASTASIA G [US], et al); | [Y]US2005003004 (VEHRING REINHARD [US], et al); | [Y]US2005101576 (WHITEHOUSE MARTHA J [US], et al); | [Y] - HEANEY ET AL, "25-Hydroxylation of Vitamin D3: Relation to Circulating Vitamin D3 Under Various Input Conditions", AM J CLIN NUTR, (200806), vol. 87, pages 1738 - 1742, XP008143060 | vom Anmelder | US3607888 | - BLUNT JW ET AL., "25-Hydroxycholecalciferol: A biologically active metabolite of vitamin D3", BIOCHEMISTRY, (1968), vol. 7, pages 3317 - 3322 | - JONES G ET AL., "Current understanding of the molecular actions of vitamin D", PHYSIOL. REV., (1998), vol. 78, pages 1193 - 1231 | - GORHAM ED ET AL., "Optimal vitamin D status for colorectal cancer prevention - A quantitative meta analysis", AM,J. PREV. MED., (2007), vol. 32, no. 3, pages 210 - 216 | - GARLAND CF ET AL., "Vitamin D and prevention of breast cancer: Pooled analysis", J. STEROID BIOCHEM, AND MOL. BIOL., (2007), vol. 103, pages 3 - 5 | - LI HJ ET AL., "A prospective study of plasma vitamin D metabolites, vitamin D receptor polymorphisms, and prostate cancer", PLOS MEDICINE, (2007), vol. 4, no. 3, pages 562 - 571 | - MUNGER KL ET AL., "Elevated serum 25-hydroxyvitamin D predicts a decreased risk of MS", MULTIPLE SCLEROSIS, (2007), vol. 13, no. 2, page 290 | - LOOKER AC ET AL., "Serum 25-hydroxyvitamin D status of adolescent and adults in two seasonal subpopulations from NHANES III", BONE, (2002), vol. 30, no. 5, pages 771 - 777 | - THACHER TD ET AL., "Nutritional rickets around the world: causes and future directions", ANNALS OF TROPICAL PAEDIATRICS, (2006), vol. 26, no. 1, pages 1 - 16 | - LOOKER AC ET AL., "Serum 25-hydroxyvitamin D and hip fracture risk in older U.S. white adults", J. BONE MIN. RES., (2008), vol. 23, no. 1, pages 143 - 150 | - CHONCHOL M ET AL., "25-Hydroxyvitamin D, insulin resistance, and kidney function in the. Third National Health and Nutrition Examination Survey", KIDNEY INT., (2007), vol. 71, no. 2, pages 134 - 139 |