EP2313295 - ERHITZER FÜR EINE SCHEIBENWISCHFLÜSSIGKEIT UND SYSTEM DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 17.06.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.06.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.07.2016 [2016/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Lansinger, Jere R. 2077 Cliffside Terrace Camano Island, WA 98282-6358 / US | [2011/17] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2011/17] | Vertreter | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2011/17] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09808698.6 | 18.08.2009 | [2011/17] | WO2009US54132 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20080089577P | 18.08.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 89577 P | US20090541207 | 14.08.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 541207 | [2011/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010022032 | Datum: | 25.02.2010 | Sprache: | EN | [2010/08] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2313295 | Datum: | 27.04.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.02.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 29.07.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.03.2014 | Klassifikation | IPC: | B60S1/48, F24H1/10 | [2011/17] | CPC: |
B60S1/487 (EP,KR,US);
B60H1/00271 (EP,KR,US);
B60H1/242 (EP,KR,US);
B60S1/023 (EP,KR,US);
B60S1/524 (EP,KR,US);
B60S1/54 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ERHITZER FÜR EINE SCHEIBENWISCHFLÜSSIGKEIT UND SYSTEM DAFÜR | [2011/17] | Englisch: | WINDSHIELD WASHER FLUID HEATER AND SYSTEM | [2011/17] | Französisch: | DISPOSITIF ET SYSTÈME DE CHAUFFAGE DU LIQUIDE DE LAVE-VITRE | [2011/17] | Eintritt in die regionale Phase | 27.01.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.01.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 27.01.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.01.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.01.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/17] | 12.08.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.10.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.02.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/29] | 11.03.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2016/29] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.10.2015 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]US3493041 (HOURWITZ AVINOAM, et al) [X] 1,2 * column 2, line 62 - column 3, line 40; figure - * [Y] 5,6,9,11-14 [I] 3,4,7,10; | [Y]US3887004 (BECK THEODORE A) [Y] 5,6 * column 3, line 51 - column 10, line 46; figure - *; | [A]US4090668 (KOCHENOUR PAUL R) [A] 9,14 * abstract * * column 3, line 16 - column 7, line 23 *; | [Y]GB2009385 (OSTBO K) [Y] 9,11-14 * page 2, line 3 - page 5, line 3; figure - *; | [A]US4821797 (ALLGAEUER HANS [AT], et al) [A] 12* column 2, line 47 - column 6, line 21; figure - *; | [XAI]EP1512924 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [X] 1,2 * paragraph [0074] - paragraph [0128]; figure - * [A] 4-6 [I] 3,7 | Internationale Recherche | [A]US4090668 (KOCHENOUR PAUL R); | [A]US5509606 (BREITHAUPT HOWARD K [US], et al); | [A]KR970040211 (DAEWOO MOTOR CO., LTD.); | [X]US6032324 (LANSINGER JERE RASK [US]); | [A]JP2001171487 (OMATA HAIKAN YOSETSU KK); | [A]US2004118939 (SHANK DAVID [US], et al) |