EP2360162 - LEUCHTENDE SILBERKOMPLEXE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 13.09.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2013 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 16.10.2013 [2013/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sumitomo Chemical Company, Limited 27-1, Shinkawa 2-chome Chuo-ku Tokyo 104-8260 / JP | [2011/34] | Erfinder | 01 /
KOBAYASHI, Norifumi 2-8-1-1-201 Sakura Tsukuba-shi Ibaraki 305-0003 / JP | 02 /
HIGASHIMURA, Hideyuki 2-13-1-3-201 Umezono Tsukuba-shi Ibaraki 305-0045 / JP | 03 /
SUENOBU, Katsuhiro 2-13-1-5-203 Umezono Tsukuba-shi Ibaraki 305-0045 / JP | [2011/34] | Vertreter | Duckworth, Timothy John J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [2011/34] | Duckworth, Timothy John J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09830367.0 | 30.11.2009 | [2011/34] | WO2009JP70103 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20080306720 | 01.12.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2008306720 | [2011/34] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010064601 | Datum: | 10.06.2010 | Sprache: | JA | [2010/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2360162 | Datum: | 24.08.2011 | Sprache: | EN | [2011/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 10.06.2010 | Klassifikation | IPC: | C07F9/50, C07F9/53, C08K5/10, C08L101/00, C09K11/06, H01L51/50 | [2011/34] | CPC: |
C07F9/5045 (EP,KR,US);
C09K11/06 (EP,KR,US);
C07F1/005 (EP,KR,US);
C07F9/5345 (EP,KR,US);
C08K5/0091 (EP,KR,US);
H10K50/11 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LEUCHTENDE SILBERKOMPLEXE | [2011/34] | Englisch: | LUMINESCENT SILVER COMPLEXES | [2011/34] | Französisch: | COMPLEXES LUMINESCENTS D'ARGENT | [2011/34] | Eintritt in die regionale Phase | 17.06.2011 | Übersetzung eingereicht | 17.06.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.06.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 17.06.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.06.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.06.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/34] | 16.12.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.09.2013 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2013/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPH10509957 (GRIFFITH UNIVERSITY); | [X] - ARDIZZOIA, G. A. ET AL., "Silver(I) Pyrazolates. Synthesis and x-ray and 31P-NMR Characterization of Triphenylphosphine Complexes and Their Reactivity toward Heterocumulenes", INORGANIC CHEMISTRY, (1997), vol. 36, no. 11, pages 2321 - 2328, XP008148728 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ic960908j | [A] - EVANS, R. C. ET AL., "Coordination complexes exhibiting room-temperature phosphorescence: Evaluation of their suitability as triplet emitters in organic light emitting diodes", COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, (2006), vol. 250, no. 15+16, pages 2093 - 2126, XP028025528 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2006.02.007 | vom Anmelder | - COORD. CHEM. REV., (2006), vol. 250, pages 2093 - 2126 | - BILL. CHEM. SOC. JPN., (1992), vol. 65, pages 2007 - 2009 | - INORG. CHEM., (2004), vol. 43, pages 8282 - 8289 | - ORG. LETT., (2005), vol. 7, pages 1979 - 1982 | - SYNTHESIS, (2003), vol. 7, pages 1009 - 1011 | - INORG. CHEM. COMMUN., (2006), vol. 9, pages 866 - 868 | - J. AM. CHEM. SOC., (2004), vol. 126, pages 2300 - 2301 | - CHEM. COMMUN., (2008), pages 6384 - 6386 | - ANAL. CHEM., (1996), vol. 68, pages 9 - 17 |