EP2269813 - Pressstempel für eine Rundläuferpresse [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 09.09.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.05.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.08.2024 | Neuer Eintrag: Absage des Termins der mündlichen Verhandlung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fette Compacting GmbH Grabauer Strasse 24 21493 Schwarzenbek / DE | [2023/51] |
Frühere [2011/01] | Für alle benannten Staaten Fette GmbH Grabauer Strasse 24 21493 Schwarzenbek / DE | Erfinder | 01 /
Meissner, Friedrich Maikstrasse 18 21031 Hamburg / DE | 02 /
Lüdemann, Stefan Korachstrasse 10a 21031 Hamburg / DE | 03 /
Naeve, Jan Am Burgwall 19 23899 Kehrsen / DE | [2011/01] | Vertreter | Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB Postfach 11 31 53 20431 Hamburg / DE | [2022/41] |
Frühere [2011/01] | Hauck Patent- und Rechtsanwälte Neuer Wall 50 20354 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10006112.6 | 12.06.2010 | [2011/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20091031367 | 02.07.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102009031367 | [2011/01] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2269813 | Datum: | 05.01.2011 | Sprache: | DE | [2011/01] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2269813 | Datum: | 21.01.2015 | Sprache: | DE | [2015/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2269813 | Datum: | 12.10.2022 | Sprache: | DE | [2022/41] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.12.2014 | Klassifikation | IPC: | B30B15/06, B30B11/08 | [2011/01] | CPC: |
B30B11/08 (EP,US);
B30B15/065 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2015/34] |
Frühere [2011/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Pressstempel für eine Rundläuferpresse | [2011/01] | Englisch: | Press punch for a rotary press | [2011/01] | Französisch: | Poinçon de presse pour une presse rotative | [2011/01] | Prüfungsverfahren | 08.07.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.07.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/34] | 23.04.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.10.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.11.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.05.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.05.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.09.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.09.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 01.09.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 23.04.2018 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
11.07.2023
12.07.2023
ADMISSIBLE Bregenzer, Michael / Reule, Hanspeter Neckarstraße 47 73728 Esslingen / DE Vertreter des Einsprechenden Patentanwälte Bregenzer und Reule Partnerschaftsgesellschaft mbB Neckarstraße 47 73728 Esslingen / DE | [2023/33] | 24.07.2023 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 20.11.2023 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 14.08.2024 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 07.11.2024 geplant war | 07.11.2024 | Termin der mündlichen Verhandlung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.05.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 15.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 13.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 18.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 12.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 20.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 31.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 12.10.2022 | CZ | 12.10.2022 | DK | 12.10.2022 | EE | 12.10.2022 | ES | 12.10.2022 | FI | 12.10.2022 | HR | 12.10.2022 | LT | 12.10.2022 | LV | 12.10.2022 | MC | 12.10.2022 | NL | 12.10.2022 | RO | 12.10.2022 | SE | 12.10.2022 | SI | 12.10.2022 | SK | 12.10.2022 | SM | 12.10.2022 | NO | 12.01.2023 | GR | 13.01.2023 | IS | 12.02.2023 | PT | 13.02.2023 | IE | 12.06.2023 | LU | 12.06.2023 | [2024/21] |
Frühere [2024/15] | AL | 12.10.2022 | |
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
MC | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SI | 12.10.2022 | ||
SK | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
LU | 12.06.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AL | 12.10.2022 | |
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
MC | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SI | 12.10.2022 | ||
SK | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AL | 12.10.2022 | |
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SI | 12.10.2022 | ||
SK | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Frühere [2023/38] | AL | 12.10.2022 | |
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SK | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 12.10.2022 | |
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Frühere [2023/35] | CZ | 12.10.2022 | |
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Frühere [2023/34] | DK | 12.10.2022 | |
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Frühere [2023/33] | DK | 12.10.2022 | |
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Frühere [2023/27] | ES | 12.10.2022 | |
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Frühere [2023/24] | ES | 12.10.2022 | |
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Frühere [2023/23] | ES | 12.10.2022 | |
FI | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Frühere [2023/22] | ES | 12.10.2022 | |
FI | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Frühere [2023/20] | LT | 12.10.2022 | |
NL | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
Frühere [2023/17] | NL | 12.10.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE8111860U ; | [I]JPH0584277 (KIKUSUI SEISAKUSHO LTD); | [A]DE19646536 (KORSCH PRESSEN GMBH [DE]); | [PX]EP2111972 (FETTE GMBH [DE]) | vom Anmelder | DE102007043582 | Einspruch | DE8111860U | JPH0584277 | US5699273 | US2007087073 | EP2111972 | DE102008020748 |