EP2208580 - Maschine mit einem Hebel mit Zwischendrehpunkt [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2010/29] | Hebel mit Zwischendrehpunkt | ||
[2017/07] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.05.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.05.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.06.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, MK | veröffentlicht am 29.07.2020 [2020/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Valentini, Guido Via Corridoni, 4 20122 Milano / IT | [2010/29] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2010/29] | Vertreter | Mittler, Enrico Mittler & C. S.r.l. Viale Lombardia, 20 20131 Milano / IT | [2017/26] |
Frühere [2010/29] | Mittler, Enrico Mittler & C. S.r.l. Viale Lombardia, 20 20131 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10150950.3 | 18.01.2010 | [2010/29] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2009MI00015U | 20.01.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT MI20090015 U | [2010/29] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2208580 | Datum: | 21.07.2010 | Sprache: | EN | [2010/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2208580 | Datum: | 28.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.06.2010 | Klassifikation | IPC: | B25F5/02 | [2010/29] | CPC: |
B25F5/02 (EP,US);
Y10T74/206 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2017/26] |
Frühere [2010/29] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Maschine mit einem Hebel mit Zwischendrehpunkt | [2017/07] | Englisch: | Machine with a lever with intermediate fulcrum. | [2017/07] | Französisch: | Machine avec un levier doté d'un point mort intermédiaire | [2017/07] |
Frühere [2010/29] | Hebel mit Zwischendrehpunkt | ||
Frühere [2010/29] | Lever with intermediate fulcrum. | ||
Frühere [2010/29] | Levier doté d'un point mort intermédiaire | Prüfungsverfahren | 21.01.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.01.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/09] | 24.01.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.05.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.05.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.05.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 24.01.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 29.03.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.01.2010 | AT | 28.06.2017 | CY | 28.06.2017 | CZ | 28.06.2017 | DK | 28.06.2017 | EE | 28.06.2017 | ES | 28.06.2017 | FI | 28.06.2017 | HR | 28.06.2017 | LT | 28.06.2017 | LV | 28.06.2017 | MC | 28.06.2017 | MK | 28.06.2017 | NL | 28.06.2017 | PL | 28.06.2017 | PT | 28.06.2017 | RO | 28.06.2017 | SE | 28.06.2017 | SI | 28.06.2017 | SK | 28.06.2017 | SM | 28.06.2017 | TR | 28.06.2017 | BG | 28.09.2017 | NO | 28.09.2017 | GR | 29.09.2017 | IS | 28.10.2017 | GB | 18.01.2018 | IE | 18.01.2018 | LU | 18.01.2018 | MT | 18.01.2018 | BE | 31.01.2018 | CH | 31.01.2018 | FR | 31.01.2018 | LI | 31.01.2018 | [2020/31] |
Frühere [2020/27] | HU | 18.01.2010 | |
AT | 28.06.2017 | ||
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
PT | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
SM | 28.06.2017 | ||
TR | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
GB | 18.01.2018 | ||
IE | 18.01.2018 | ||
LU | 18.01.2018 | ||
MT | 18.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2020/15] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
SM | 28.06.2017 | ||
TR | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
GB | 18.01.2018 | ||
IE | 18.01.2018 | ||
LU | 18.01.2018 | ||
MT | 18.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
SM | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
GB | 18.01.2018 | ||
IE | 18.01.2018 | ||
LU | 18.01.2018 | ||
MT | 18.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2019/30] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
SM | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
GB | 18.01.2018 | ||
IE | 18.01.2018 | ||
LU | 18.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
SM | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
GB | 18.01.2018 | ||
IE | 18.01.2018 | ||
LU | 18.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
SM | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
GB | 18.01.2018 | ||
LU | 18.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
SM | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
GB | 18.01.2018 | ||
LU | 18.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
Frühere [2018/49] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
SM | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
LU | 18.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
FR | 31.01.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
SM | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
LU | 18.01.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
SM | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
SM | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
PL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
SM | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
IS | 28.10.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
Frühere [2018/09] | EE | 28.06.2017 | |
FI | 28.06.2017 | ||
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
Frühere [2017/52] | FI | 28.06.2017 | |
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
NL | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
Frühere [2017/50] | FI | 28.06.2017 | |
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
LV | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
Frühere [2017/49] | FI | 28.06.2017 | |
HR | 28.06.2017 | ||
LT | 28.06.2017 | ||
NO | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2957282 (SWANSON BERNARD A) [X] 1,2,5 * column 3, lines 35-47; figures 1,2 *; | [X]US3283352 (YOW-JIUN HU) [X] 1* figure 1 *; | [XI]US2005109407 (BASS GARY S [US], et al) [X] 1,2,5 * paragraphs [0017] , [0020]; figures 1,2 * [I] 3,4; | [XI]US7222679 (DOHOGNE DENNIS A [US]) [X] 1-3,5 * column 3, line 61 - column 4, line 10; figures 1,6,7,12,13 * [I] 4 |