EP2354972 - Gemeinsame Dateinutzung unter Verwendung von massgeschneiderten Bildern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 05.12.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.12.2014 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 07.01.2015 [2015/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BlackBerry Limited 2200 University Avenue East Waterloo, ON N2K 0A7 / CA | [2013/48] |
Frühere [2013/36] | Für alle benannten Staaten BlackBerry Limited 295 Phillip Street Waterloo ON N2L 3W8 / CA | ||
Frühere [2011/32] | Für alle benannten Staaten RESEARCH IN MOTION LIMITED 295 Phillip Street Waterloo, Ontario N2L 3W8 / CA | Erfinder | 01 /
Hymel, James 72590-195 Columbia St. W. Waterloo Ontario N2L 5Z5 / CA | [2011/32] | Vertreter | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2011/32] | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10152452.8 | 02.02.2010 | [2011/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2354972 | Datum: | 10.08.2011 | Sprache: | EN | [2011/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.08.2010 | Klassifikation | IPC: | G06F17/30 | [2011/32] | CPC: |
G06F16/434 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/32] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Gemeinsame Dateinutzung unter Verwendung von massgeschneiderten Bildern | [2011/32] | Englisch: | File sharing using customized images | [2011/32] | Französisch: | Partage de fichiers utilisant des images personnalisées | [2011/32] | Prüfungsverfahren | 02.02.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2011/32] | 14.10.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.12.2014 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2015/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP2007166660 (SONY CORP) [X] 1-14 * claims 1-12 * * paragraph [0001] * * paragraph [0013] - paragraph [0021] * * paragraph [0032] - paragraph [0041] * * paragraph [0056] - paragraph [0062] * |