blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Misleading Register Alert event notification on 15.04.19

Following a clean-up exercise of event information regarding (previously) revoked patents, that were later reinstated, some existing revocation events ("Despatch of communication that patent is revoked") were duplicated on 15.04.2019.

2019.04.15

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Assistent zum Europäischen Patentregister aktualisiert

Um Ihnen die bestmögliche Lernerfahrung zu bieten haben wir eine aktualisierte Version der online Lerneinheiten des Assistenten zum Europäischen Patentregister mit den jüngsten Änderungen im Europäischen Patentregister veröffentlicht.

2019.08.29

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

Alle Dokumente: EP2236474 Benachrichtigungen zur Akte: RSS E-Mail

E-Mail-Benachrichtigungen abonnieren


Akte(n):   EP2236474



Sie erhalten eine Bestätigungsmail an die angegebene E-Mail-Adresse.






Datum Dokumentenart Verfahren Seitenzahl
Gesamtzahl der Seiten: 95
10.04.2013 Antrag auf Änderung von Kundendaten kann nicht mehr eingetragen werden Recherche / Prüfung 1
19.02.2013 Antrag auf Adressänderung des Anmelders Recherche / Prüfung 1
07.12.2011 CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Anmeldervertreter Recherche / Prüfung 1
06.09.2011 Schlussverfügung (Anmeldung gilt als zurückgenommen/Anmeldung zurückgewiesen) Recherche / Prüfung 1
19.05.2011 Anmeldung gilt als zurückgenommen (Nichtentrichtung Prüfungs-/Benennungsgebühr/Nichtbeantwortung schriftlicher Bescheid) Recherche / Prüfung 2
11.10.2010 Erinnerung Frist zur Zahlung der Prüfungs-/Benennungsgebühr und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung Recherche / Prüfung 2
08.09.2010 Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung Recherche / Prüfung 1
25.08.2010 Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes Recherche / Prüfung 1
25.08.2010 Erklärung, dass eine Recherche nicht möglich ist Recherche / Prüfung 2
25.08.2010 Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht Recherche / Prüfung 1
12.07.2010 Bestätigung des Widerrufs des automatischen Abbuchungsauftrags Recherche / Prüfung 1
07.07.2010 Schreiben das automatische Abbuchungsverfahren betreffend Recherche / Prüfung 1
02.07.2010 CDS Datenabgleich - geänderte Angaben über den Anmeldervertreter Recherche / Prüfung 1
30.04.2010 Anlage zum Bescheid Recherche / Prüfung 1
30.04.2010 Aufforderung zur Angabe des zu recherchierenden Gegenstands Recherche / Prüfung 2
06.04.2010 Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) Recherche / Prüfung 35
05.02.2010 Zusammenfassung Recherche / Prüfung 1
05.02.2010 Empfangsbescheinigung über die elektronische Übermittlung des Antrags auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 2
05.02.2010 Anlage Recherche / Prüfung 1
05.02.2010 Patentansprüche Recherche / Prüfung 2
05.02.2010 Beschreibung Recherche / Prüfung 28
05.02.2010 Erfindernennung Recherche / Prüfung 1
05.02.2010 Zeichnungen Recherche / Prüfung 2
05.02.2010 Antrag auf Erteilung eines europäischen Patents Recherche / Prüfung 4