EP2193716 - Fungizidzusammensetzungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.12.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.07.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 14.08.2013 [2013/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Syngenta Participations AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH | [N/P] |
Frühere [2010/23] | Für alle benannten Staaten Syngenta Participations AG Schwarzwaldallee 215 4058 Basel / CH | Erfinder | 01 /
Tobler, Hans Birsigstrasse 129 4054, Basel / CH | 02 /
Walter, Harald Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhau 4332, Stein / CH | 03 /
Haas, Ulrich Johannes Syngenta Crop Protection Münchwilen AG, Schaffhau 4332, Stein / CH | [2010/23] | Vertreter | Hölscher, Ingo Syngenta Crop Protection Münchwilen AG Intellectual Property Werk Stein Schaffhauserstrasse 4332 Stein / CH | [N/P] |
Frühere [2010/23] | Hölscher, Ingo Syngenta Crop Protection Münchwilen AG Intellectual Property Werk Stein Schaffhauserstrasse CH-4332 Stein / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10157578.5 | 23.04.2008 | [2010/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20070008370 | 25.04.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 07008370 | [2010/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2193716 | Datum: | 09.06.2010 | Sprache: | EN | [2010/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2193716 | Datum: | 16.02.2011 | Sprache: | EN | [2011/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.04.2010 | Klassifikation | IPC: | A01N43/56 | [2010/23] | CPC: |
A01N43/56 (EP,KR,US);
A01N43/40 (US);
A01N43/50 (US);
A01N43/54 (US);
A01N43/653 (US);
A01N43/84 (US);
| C-Set: |
A01N43/56, A01N2300/00 (US,EP);
A01N43/56, A01N37/34, A01N37/36, A01N43/36, A01N43/40, A01N43/54, A01N43/56, A01N43/653, A01N43/84 (EP,US);
A01N43/56, A01N37/38 (US);
A01N57/20, A01N43/56, A01N43/54 (US) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/23] | Erstreckungsstaaten | AL | 15.07.2010 | BA | 15.07.2010 | MK | 15.07.2010 | RS | 15.07.2010 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fungizidzusammensetzungen | [2010/23] | Englisch: | Fungicidal Compositions | [2010/23] | Französisch: | Compositions fongicides | [2010/23] | Prüfungsverfahren | 24.03.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/23] | 21.05.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.10.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.12.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.12.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP08749078.5 / EP2150113 | Einspruch (Einsprüche) | 17.11.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2010 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   28.05.2010 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IS | 16.02.2011 | MT | 16.02.2011 | MC | 30.04.2011 | [2013/33] |
Frühere [2012/05] | MT | 16.02.2011 | |
MC | 30.04.2011 | ||
Frühere [2012/01] | MC | 30.04.2011 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2004035589 (SYNGENTA PARTICIPATIONS AG [CH], et al); | [A]WO2006037632 (SYNGENTA PARTICIPATIONS AG [CH], et al); | [AP]WO2007048556 (SYNGENTA PARTICIPATIONS AG [CH], et al) | vom Anmelder | EP0353191 | EP0392225 | WO9533818 | WO2004035589 | WO2006037632 |