EP2383631 - Tragbare mobile Vorrichtung und Verfahren zum Betrieb der tragbaren mobilen Vorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.02.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.02.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 26.03.2014 [2014/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sony Ericsson Mobile Communications AB 221 88 Stockholm / SE | [2011/44] | Erfinder | 01 /
Henricson, Johan / Friisgatan 3a 214 21 Malmö / SE | [2011/44] | Vertreter | Banzer, Hans-Jörg, et al Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | [N/P] |
Frühere [2011/44] | Banzer, Hans-Jörg, et al Kraus & Weisert Patent- und Rechtsanwälte Thomas-Wimmer-Ring 15 80539 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10161159.8 | 27.04.2010 | [2011/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2383631 | Datum: | 02.11.2011 | Sprache: | EN | [2011/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.10.2010 | Klassifikation | IPC: | G06F3/01, G06F3/041 | [2011/44] | CPC: |
G06F3/016 (EP,US);
G06F3/041 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/44] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Tragbare mobile Vorrichtung und Verfahren zum Betrieb der tragbaren mobilen Vorrichtung | [2011/44] | Englisch: | Hand-held mobile device and method for operating the hand-held mobile device | [2011/44] | Französisch: | Dispositif mobile portable et son procédé de fonctionnement | [2011/44] | Prüfungsverfahren | 02.05.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.05.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/24] | 10.06.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.10.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/13] | 18.11.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2014/13] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 10.06.2013 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2013 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2008068348 (ROSENBERG LOUIS B [US], et al) [X] 1-15 * paragraphs [0027] , [ 0031] * * paragraph [0035] - paragraph [0038]; figure 3 * * paragraph [0056] - paragraph [0057]; figure 7 * * paragraph [0071] - paragraph [0076]; figures 8a-8b * |