EP2398766 - GERANYL LACTAMID ALS GESCHMACKSVERSTÄRKER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2011/52] | GERANYLAMINDERIVATE ALS GESCHMACKSSTOFFE | ||
[2016/09] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.04.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Givaudan SA Chemin de la Parfumerie 5 1214 Vernier / CH | [2011/52] | Erfinder | 01 /
KAOUAS, Abdelmajid Tweede Westerparklaan 134 3544 VR Utrecht / NL | 02 /
RENES, Harry Eaglelaan 173 8241 AS Lelystad / NL | 03 /
WINKEL, Cornelis Lothariuslaan 40 1402 GL Bussum / NL | [2011/52] | Vertreter | Simmons, John Murray Givaudan Schweiz AG Global Patents Überlandstrasse 138 8600 Dübendorf / CH | [2011/52] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10705140.1 | 16.02.2010 | [2016/25] | WO2010EP51911 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20090002849 | 19.02.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0902849 | [2011/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010094679 | Datum: | 26.08.2010 | Sprache: | EN | [2010/34] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2398766 | Datum: | 28.12.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.08.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2398766 | Datum: | 22.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.08.2010 | Klassifikation | IPC: | C07C233/05, C07C235/06, A23L2/56 | [2016/09] | CPC: |
A23L27/20 (EP,US);
A23L2/56 (EP,US);
A23L27/202 (EP,US);
C07C235/06 (EP,US)
|
Frühere IPC [2011/52] | C07C233/05, A23L1/226, A23L1/217, A23L1/212, C07C235/06, A23L1/22 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/52] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GERANYL LACTAMID ALS GESCHMACKSVERSTÄRKER | [2016/09] | Englisch: | GERANYL LACTAMIDE AS FLAVOURING AGENT | [2016/09] | Französisch: | LACTAMIDE DE GÉRANYLE EN TANT QU'AGENT AROMATISANT | [2016/09] |
Frühere [2011/52] | GERANYLAMINDERIVATE ALS GESCHMACKSSTOFFE | ||
Frühere [2011/52] | GERANYLAMINE DERIVATIVES AS FLAVOURING AGENTS | ||
Frühere [2011/52] | DÉRIVÉS DE GÉRANYLAMINE SERVANT D'AGENTS AROMATISANTS | Eintritt in die regionale Phase | 16.09.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.09.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.09.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.09.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/52] | 25.04.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.03.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.10.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 17.12.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.12.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.03.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.02.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.05.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.05.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 10.05.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.03.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 23.03.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/22] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 17.12.2013 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 17.12.2013 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 09.01.2014 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.02.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.02.2010 | AT | 22.06.2016 | BE | 22.06.2016 | BG | 22.06.2016 | CY | 22.06.2016 | CZ | 22.06.2016 | DK | 22.06.2016 | EE | 22.06.2016 | ES | 22.06.2016 | FI | 22.06.2016 | HR | 22.06.2016 | IT | 22.06.2016 | LT | 22.06.2016 | LV | 22.06.2016 | MC | 22.06.2016 | MK | 22.06.2016 | PL | 22.06.2016 | RO | 22.06.2016 | SE | 22.06.2016 | SI | 22.06.2016 | SK | 22.06.2016 | SM | 22.06.2016 | TR | 22.06.2016 | NO | 22.09.2016 | GR | 23.09.2016 | IS | 22.10.2016 | PT | 24.10.2016 | IE | 16.02.2017 | LU | 16.02.2017 | MT | 16.02.2017 | [2020/15] |
Frühere [2019/51] | HU | 16.02.2010 | |
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
BG | 22.06.2016 | ||
CY | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
MK | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 16.02.2017 | ||
LU | 16.02.2017 | ||
MT | 16.02.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 16.02.2010 | |
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
BG | 22.06.2016 | ||
CY | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 16.02.2017 | ||
LU | 16.02.2017 | ||
MT | 16.02.2017 | ||
Frühere [2019/39] | HU | 16.02.2010 | |
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
BG | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 16.02.2017 | ||
LU | 16.02.2017 | ||
MT | 16.02.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 16.02.2010 | |
AT | 22.06.2016 | ||
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 16.02.2017 | ||
LU | 16.02.2017 | ||
MT | 16.02.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 16.02.2017 | ||
LU | 16.02.2017 | ||
MT | 16.02.2017 | ||
Frühere [2018/13] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
IE | 16.02.2017 | ||
LU | 16.02.2017 | ||
Frühere [2018/04] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
LU | 16.02.2017 | ||
Frühere [2017/45] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
MC | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
Frühere [2017/38] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
DK | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SI | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
Frühere [2017/11] | AT | 22.06.2016 | |
BE | 22.06.2016 | ||
CZ | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
ES | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
SM | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
PT | 24.10.2016 | ||
Frühere [2017/10] | BE | 22.06.2016 | |
CZ | 22.06.2016 | ||
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
PL | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
SK | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
IS | 22.10.2016 | ||
Frühere [2017/09] | CZ | 22.06.2016 | |
EE | 22.06.2016 | ||
FI | 22.06.2016 | ||
HR | 22.06.2016 | ||
IT | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
RO | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Frühere [2016/52] | FI | 22.06.2016 | |
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
SE | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Frühere [2016/51] | FI | 22.06.2016 | |
HR | 22.06.2016 | ||
LT | 22.06.2016 | ||
LV | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
GR | 23.09.2016 | ||
Frühere [2016/49] | FI | 22.06.2016 | |
LT | 22.06.2016 | ||
NO | 22.09.2016 | ||
Frühere [2016/46] | LT | 22.06.2016 | |
NO | 22.09.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP1471052 (OHGEN RES LAB LTD [JP]) [X] 1 * page 8; compound 15 *; | [A]US2006057268 (DEWIS MARK L [US], et al) [A] 1-7 * abstract * * pages 3-21 *; | [A]US2007134389 (PEI TAO [US], et al) [A] 1-7 * abstract ** page 3 - page 9 *; | [X] - AKIYAMA, KIYOSHI ET AL, "Antitumor effect of geranylamine derivatives on human hepatoma", CA, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, (2005), Database accession no. 2005:318119, URL: STN, XP002590327 [X] 1 * abstract * | vom Anmelder | EP1642886 | DE102006006123 | EP1989944 |