Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP2404406

EP2404406 - GENERISCHE MEHRFACHDIENSTNETZZENTRALE ZUM ERZEUGEN UND ORCHESTRIEREN VON NETZWERKANWENDUNGEN UND DIENSTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusPatent erteilt
Status aktualisiert am  20.07.2018
Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.11.2018
FrühereErteilung des Patents vorgesehen
Status aktualisiert am  27.03.2018
FrüherePrüfungsverfahren läuft
Status aktualisiert am  11.01.2017
Letztes Ereignis   Tooltip20.07.2018(Voraussichtliche) Erteilungveröffentlicht am 22.08.2018  [2018/34]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Opencode Systems O.O.D.
J.K.Hippodruma Bl.1, Ap.4
1612 Sofia / BG
[2012/02]
Erfinder01 / STAYKOFF, Constantin
49 rue d'Amsterdam
F-75008 Paris / FR
 [2012/02]
Vertreter(deleted)
...
[2012/02]
Anmeldenummer, Anmeldetag10707073.208.02.2010
[2018/34]
WO2010FR00087
Prioritätsnummer, PrioritätstagFR2009000099305.03.2009         Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0900993
[2012/02]
AnmeldespracheFR
VerfahrensspracheFR
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2010100343
Datum:10.09.2010
Sprache:FR
[2010/36]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2404406
Datum:11.01.2012
Sprache:FR
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 10.09.2010 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2012/02]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2404406
Datum:22.08.2018
Sprache:FR
[2018/34]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP10.09.2010
KlassifikationInternationalen:H04L12/24, H04W4/00, H04W84/04
[2012/02]
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2012/02]
ErstreckungsstaatenALNoch nicht entrichtet
BANoch nicht entrichtet
RSNoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:GENERISCHE MEHRFACHDIENSTNETZZENTRALE ZUM ERZEUGEN UND ORCHESTRIEREN VON NETZWERKANWENDUNGEN UND DIENSTEN[2012/02]
Englisch:GENERIC MULTISERVICE NETWORK CENTRE FOR CREATING AND ORCHESTRATING NETWORK APPLICATIONS AND SERVICES[2012/02]
Französisch:CENTRE RÉSEAU MULTISERVICES GÉNÉRIQUE, DE CRÉATION ET D'ORCHESTRATION D'APPLICATIONS ET DE SERVICES DE RÉSEAUX[2018/16]
Frühere [2012/02]CENTRE, RESEAU MULTISERVICES GENERIQUE, DE, CREATION E,T D'ORCHESTRATION D'APPLICATIONS ET DE SERVICES RESEAUX
Eintritt in die regionale Phase31.08.2011Nationale Grundgebühr entrichtet 
31.08.2011Benennungsgebühr(en) entrichtet 
29.09.2011Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren19.09.2011Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
29.09.2011Prüfungsantrag gestellt  [2012/02]
15.09.2014Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
22.12.2014Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
10.07.2015Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
29.10.2015Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
07.09.2016Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
15.12.2016Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
12.06.2017Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
02.10.2017Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
28.03.2018Ankündigung der Patenterteilung
23.05.2018Erteilungsgebühr entrichtet
23.05.2018Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
06.07.2018Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  15.09.2014
Entrichtete GebührenJahresgebühr
20.04.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
25.01.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
19.02.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
06.02.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
15.02.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
23.02.2017Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08
09.02.2018Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
29.02.201203   M06   Gebühr entrichtet am   20.04.2012
Angeführt inInternationale Recherche[X]EP1345456  (OPENWAVE SYS INC [US]) [X] 1 * abstract * * paragraphs [0005] , [0006] * * paragraph [0022]; figure 2 *
 [X]  - KAVADIAS D. ET AL, "MobileIN: Harmonized services over heterogeneous Mobile, IN and WLAN infrastructures", 14TH IST MOBILE&WIRELESS COMMUNICATIONS SUMMIT, Dresden, Germany, (20050619), pages 1 - 6, URL: http://www.eurasip.org/Proceedings/Ext/IST05/papers/400.pdf, (20091012), XP002549749 [X] 1-45 * abstract * * page 2, paragraph 1 - page 4, paragraph L *
 [L]  - INTERNET CITATION, (20050623), pages 1 - 2, URL: http://www.eurasip.org/Proceedings/Ext/IST05/papers_M.html, (20091012), XP002549751 [L] 1-45 * Document utilisé pour montrer la date de publication du document titré "MobileIN: Harmonized services over heterogeneous Mobile, IN and WLAN infrastructures". *
 [X]  - "AlbatrOSS Intermediate Architecture and Specifications", ALBATROSS IST-2001-34780, (20030715), pages 1 - 109, URL: http://www.ist-albatross.org/AlbatrOSS_IST34780_D8.pdf, (20091012), XP002549750 [X] 1-45 * pages 9,10 * * pages 13,14 * * pages 16-18 * * pages 67-70 * * pages 80-94 *
vom AnmelderUS7418089
 US7184534
 WO2007050158