EP2421549 - SEIDEN-FIBROIN-HYDROGELE UND IHRE VERWENDUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 12.01.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.01.2022 | Widerruf des Patents | veröffentlicht am 16.02.2022 [2022/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ALLERGAN, INC. 2525 Dupont Drive Irvine, CA 92612 / US | [N/P] |
Frühere [2012/09] | Für alle benannten Staaten Allergan, Inc. 2525 Dupont Drive Irvine, CA 92613 / US | Erfinder | 01 /
ALTMAN, Gregory, H. 101 Madison Avenue Arlington MA 02474 / US | 02 /
HORAN, Rebeca, L. 12 Rockaway Lane Arlington MA 02474 / US | 03 /
COLLETTE, Adam, L. 937 Genera Beauregard Drive Virginia Beach VA 23454 / US | 04 /
CHEN, Jing Song 937 General Beauregard Drive Virgina Beach VA 23454 / US | [2012/09] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/24] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Frühere [2012/09] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastraße 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10720211.1 | 20.04.2010 | WO2010US31819 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090170895P | 20.04.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 170895 P | [2012/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010123947 | Datum: | 28.10.2010 | Sprache: | EN | [2010/43] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2421549 | Datum: | 29.02.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.10.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2421549 | Datum: | 12.06.2013 | Sprache: | EN | [2013/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.12.2010 | Klassifikation | IPC: | A61K38/17, A61L27/52, A61L27/22, A61K38/01 | [2012/09] | CPC: |
A61K38/1767 (EP,US);
A61F2/12 (US);
A61K47/42 (EP,US);
A61K8/64 (EP,US);
A61L27/227 (EP,US);
A61L27/26 (EP,US);
A61L27/52 (EP,US);
A61P17/00 (EP);
A61P23/02 (EP);
A61P41/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P9/06 (EP);
A61Q19/00 (EP);
C08B37/0072 (US);
A61K2800/5922 (EP,US);
| C-Set: |
A61L27/26, C08L89/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/09] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SEIDEN-FIBROIN-HYDROGELE UND IHRE VERWENDUNGEN | [2012/09] | Englisch: | SILK FIBROIN HYDROGELS AND USES THEREOF | [2012/09] | Französisch: | HYDROGELS À BASE DE FIBROÏNES DE SOIE ET LEURS UTILISATIONS | [2012/09] | Eintritt in die regionale Phase | 04.11.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.11.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.11.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.12.2010 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 04.11.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/09] | 06.09.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.01.2013 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 07.01.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.01.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.03.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.09.2012 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
12.03.2014
17.03.2014
ADMISSIBLE Tufts University Ballou Hall Medford MA 02155 / US Vertreter des Einsprechenden Haseltine Lake Kempner LLP, et al, et al One Portwall Square Portwall Lane Bristol BS1 6BH / GB | [N/P] |
Frühere [2019/34] | |||
Einsprechende(r) | 01
12.03.2014
17.03.2014
ADMISSIBLE Tufts University Ballou Hall Medford MA 02155 / US Vertreter des Einsprechenden Haseltine Lake Kempner LLP, et al, et al Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | ||
Frühere [2014/17] | |||
Einsprechende(r) | 01
12.03.2014
17.03.2014
ADMISSIBLE Tufts University Ballou Hall Medford MA 02155 / US Vertreter des Einsprechenden Brown, David Leslie, et al, et al Haseltine Lake LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | 16.04.2014 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 20.10.2014 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 21.04.2016 | Termin der mündlichen Verhandlung | 11.05.2016 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 11.05.2016 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 29.04.2021 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2022/07] | 11.01.2022 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 19.07.2016 | Beschwerde eingegangen No. T1740/16 | 21.09.2016 | Begründung eingereicht | 27.03.2017 | Aufforderung zur Einreichung von Stellungnahmen im Beschwerdeverfahren (Frist: M04) [2017/13] | 29.04.2021 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Widerruf des Patents | 11.01.2022 | Absendung der Entscheidung der Beschwerdekammer | 29.04.2021 | Termin der mündlichen Verhandlung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.04.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.04.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 20.04.2010 | AT | 12.06.2013 | BE | 12.06.2013 | CY | 12.06.2013 | CZ | 12.06.2013 | DK | 12.06.2013 | EE | 12.06.2013 | FI | 12.06.2013 | HR | 12.06.2013 | LT | 12.06.2013 | LV | 12.06.2013 | MC | 12.06.2013 | MK | 12.06.2013 | MT | 12.06.2013 | NL | 12.06.2013 | PL | 12.06.2013 | RO | 12.06.2013 | SE | 12.06.2013 | SI | 12.06.2013 | SK | 12.06.2013 | SM | 12.06.2013 | TR | 12.06.2013 | BG | 12.09.2013 | NO | 12.09.2013 | GR | 13.09.2013 | IS | 12.10.2013 | PT | 14.10.2013 | IE | 20.04.2014 | LU | 20.04.2014 | CH | 30.04.2014 | LI | 30.04.2014 | [2018/30] |
Frühere [2017/11] | HU | 20.04.2010 | |
AT | 12.06.2013 | ||
BE | 12.06.2013 | ||
CY | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
MT | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
SM | 12.06.2013 | ||
TR | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
IE | 20.04.2014 | ||
LU | 20.04.2014 | ||
CH | 30.04.2014 | ||
LI | 30.04.2014 | ||
Frühere [2016/33] | HU | 20.04.2010 | |
AT | 12.06.2013 | ||
BE | 12.06.2013 | ||
CY | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
MT | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
SM | 12.06.2013 | ||
TR | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
IE | 20.04.2014 | ||
LU | 20.04.2014 | ||
CH | 30.04.2014 | ||
LI | 30.04.2014 | ||
IT | 20.04.2015 | ||
Frühere [2016/32] | HU | 20.04.2010 | |
AT | 12.06.2013 | ||
BE | 12.06.2013 | ||
CY | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
MT | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
SM | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
IE | 20.04.2014 | ||
LU | 20.04.2014 | ||
CH | 30.04.2014 | ||
LI | 30.04.2014 | ||
IT | 20.04.2015 | ||
Frühere [2016/31] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CY | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
MT | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
SM | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
IE | 20.04.2014 | ||
LU | 20.04.2014 | ||
CH | 30.04.2014 | ||
LI | 30.04.2014 | ||
IT | 20.04.2015 | ||
Frühere [2016/22] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
MT | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
SM | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
IE | 20.04.2014 | ||
LU | 20.04.2014 | ||
CH | 30.04.2014 | ||
LI | 30.04.2014 | ||
IT | 20.04.2015 | ||
Frühere [2016/21] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
MT | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
IE | 20.04.2014 | ||
LU | 20.04.2014 | ||
CH | 30.04.2014 | ||
LI | 30.04.2014 | ||
IT | 20.04.2015 | ||
Frühere [2016/16] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
MT | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
IE | 20.04.2014 | ||
LU | 20.04.2014 | ||
CH | 30.04.2014 | ||
LI | 30.04.2014 | ||
Frühere [2015/21] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
IE | 20.04.2014 | ||
LU | 20.04.2014 | ||
CH | 30.04.2014 | ||
LI | 30.04.2014 | ||
Frühere [2015/08] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
LU | 20.04.2014 | ||
CH | 30.04.2014 | ||
LI | 30.04.2014 | ||
Frühere [2015/01] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
LU | 20.04.2014 | ||
Frühere [2014/52] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
MC | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Frühere [2014/21] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
DK | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Frühere [2014/14] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
NL | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Frühere [2014/11] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
PL | 12.06.2013 | ||
RO | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Frühere [2014/10] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
CZ | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
SK | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
IS | 12.10.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Frühere [2014/09] | AT | 12.06.2013 | |
BE | 12.06.2013 | ||
EE | 12.06.2013 | ||
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Frühere [2014/08] | BE | 12.06.2013 | |
FI | 12.06.2013 | ||
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
PT | 14.10.2013 | ||
Frühere [2014/02] | FI | 12.06.2013 | |
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
LV | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
Frühere [2013/51] | FI | 12.06.2013 | |
HR | 12.06.2013 | ||
LT | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
Frühere [2013/50] | FI | 12.06.2013 | |
LT | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
BG | 12.09.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
Frühere [2013/49] | FI | 12.06.2013 | |
LT | 12.06.2013 | ||
SE | 12.06.2013 | ||
SI | 12.06.2013 | ||
NO | 12.09.2013 | ||
GR | 13.09.2013 | ||
Frühere [2013/47] | LT | 12.06.2013 | |
NO | 12.09.2013 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO03022909 (CONSORZIO PER GLI STUDI UNI [IT], et al) [A] 1-28* examples 1-4; claims 1, 9 *; | [Y] - GIL E S ET AL, "Effect of [beta]-sheet crystals on the thermal and rheological behavior of protein-based hydrogels derived from gelatin and silk fibroin", MACROMOLECULAR BIOSCIENCE 20050812 WILEY-VCH VERLAG DE, (20050812), vol. 5, no. 8, doi:DOI:10.1002/MABI.200500076, pages 702 - 709, XP002603674 [Y] 1-28 * p. 703, Preparation of SF Solutions * * p. 703, Preparation of Blends and Films * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/MABI.200500076 | [Y] - GIL E S ET AL, "Swelling behavior and morphological evolution of mixed gelatin/silk fibroin hydrogels", BIOMACROMOLECULES NOVEMBER/DECEMBER 2005 AMERICAN CHEMICAL SOCIETY US, (200511), vol. 6, no. 6, doi:DOI:10.1021/BM050396C, pages 3079 - 3087, XP002603675 [Y] 1-28 * p. 3080, Methods. 1. Preparation * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/BM050396C | [Y] - SOFIA S ET AL, "Functionalized silk-based biomaterials for bone formation", JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH, WILEY, NEW YORK, NY, US LNKD- DOI:10.1002/1097-4636(200101)54:1<,139::AID-JBM17>,3.0.CO,2-7, (20010101), vol. 54, no. 1, ISSN 0021-9304, pages 139 - 148, XP002400267 [Y] 1-28 * abstract * * page 140, column 2, paragraph 2 - page 141, column 1, paragraph 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/1097-4636(200101)54:1<139::AID-JBM17>3.0.CO;2-7 | [YD] - HERSEL U ET AL, "RGD modified polymers: biomaterials for stimulated cell adhesion and beyond", BIOMATERIALS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS BV., BARKING, GB LNKD- DOI:10.1016/S0142-9612(03)00343-0, (20031101), vol. 24, no. 24, ISSN 0142-9612, pages 4385 - 4415, XP004446082 [YD] 1-28 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0142-9612(03)00343-0 | [Y] - BELOUSOVA NATALYA ET AL, "Modulation of adenovirus vector tropism via incorporation of polypeptide ligands into the fiber protein", JOURNAL OF VIROLOGY, (200209), vol. 76, no. 17, ISSN 0022-538X, pages 8621 - 8631, XP002603676 [Y] 1-28 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JVI.76.17.8621-8631.2002 | vom Anmelder | - HUNTER ET AL., SOFT TISSUE IMPLANTS AND ANTI-SCARRING AGENTS | - MERRIFIELD B, PROTEIN SCIENCE, (1996), vol. 5, pages 1947 - 1951 | - "The chemical synthesis of proteins", MUTTER M, INT J PEPT PROTEIN RES, (197903), vol. 13, no. 3, pages 274 - 7 | Einspruch | - Transactions of the 32nd Annual Meeting of the Society for Biomaterials, Chicago, Illinois, USA, (20070418), XP055264548 | - ALTMAN et al., "Silk matrix for tissue engineered anterior cruciate ligaments", Biomaterials, (20020000), vol. 23, pages 4131 - 4141, XP004370404 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0142-9612(02)00156-4 | - JIN et al., "Mechanism of silk processing in insects and spiders", Letters to Nature, (20030000), vol. 424, pages 1057 - 1061, XP055058447 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nature01809 | - the procedure to confirm the technical necessity that silk fibroin must be sericin depleted for biocompatibility . | - the procedure to confirm that silk fibroin is amphiphilic and that this was known prior to the Patent . |