EP2449509 - VERFAHREN, TRAGBARER DATENTRÄGER UND SYSTEM ZUM FREIGEBEN EINER TRANSAKTION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.11.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Giesecke & Devrient GmbH Prinzregentenstrasse 159 81677 München / DE | [2012/19] | Erfinder | 01 /
RANKL, Wolfgang Frauenalplweg 2b 81825 München / DE | 02 /
BALDISCHWEILER, Michael Königsseestr. 50 81825 München / DE | [2012/19] | Vertreter | Niedermeier, Peter Giesecke & Devrient GmbH Patent- und Lizenzabteilung Prinzregentenstrasse 159 81677 München / DE | [2015/01] |
Frühere [2012/19] | Niedermeier, Peter Giesecke & Devrient GmbH Patent- und Lizenzabteilung Prinzregentenstrasse 159 81677 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10725805.5 | 30.06.2010 | WO2010EP59274 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20091031385 | 01.07.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102009031385 | [2012/19] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011000864 | Datum: | 06.01.2011 | Sprache: | DE | [2011/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2449509 | Datum: | 09.05.2012 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 06.01.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2449509 | Datum: | 31.12.2014 | Sprache: | DE | [2015/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.01.2011 | Klassifikation | IPC: | G06K19/073, G06K19/07, G06K19/10, G06K19/18 | [2014/35] | CPC: |
G06K19/07336 (EP,US);
G06K19/0717 (EP,US);
G06K19/07345 (EP,US);
G06K19/10 (EP,US);
G06K19/18 (EP,US)
|
Frühere IPC [2012/19] | G06K19/073, G06K19/10, G06K19/18 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/19] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN, TRAGBARER DATENTRÄGER UND SYSTEM ZUM FREIGEBEN EINER TRANSAKTION | [2012/19] | Englisch: | METHOD, PORTABLE DATA CARRIER, AND SYSTEM FOR ENABLING A TRANSACTION | [2012/19] | Französisch: | PROCÉDÉ, SUPPORT DE DONNÉES PORTABLE ET SYSTÈME PERMETTANT DE LIBÉRER UNE TRANSACTION | [2012/19] | Eintritt in die regionale Phase | 01.02.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.02.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.02.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.02.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/19] | 02.10.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 15.11.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.08.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.11.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.11.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.11.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.08.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 01.10.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/50] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 15.11.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 15.11.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 28.11.2012 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.06.2010 | AL | 31.12.2014 | BG | 31.12.2014 | CY | 31.12.2014 | CZ | 31.12.2014 | DK | 31.12.2014 | EE | 31.12.2014 | ES | 31.12.2014 | FI | 31.12.2014 | HR | 31.12.2014 | IT | 31.12.2014 | LT | 31.12.2014 | LV | 31.12.2014 | MC | 31.12.2014 | MK | 31.12.2014 | MT | 31.12.2014 | NL | 31.12.2014 | PL | 31.12.2014 | PT | 31.12.2014 | RO | 31.12.2014 | SE | 31.12.2014 | SI | 31.12.2014 | SK | 31.12.2014 | SM | 31.12.2014 | TR | 31.12.2014 | NO | 31.03.2015 | GR | 01.04.2015 | IS | 30.04.2015 | AT | 30.06.2015 | BE | 30.06.2015 | CH | 30.06.2015 | IE | 30.06.2015 | LI | 30.06.2015 | LU | 30.06.2015 | [2018/46] |
Frühere [2018/37] | HU | 30.06.2010 | |
BG | 31.12.2014 | ||
CY | 31.12.2014 | ||
CZ | 31.12.2014 | ||
DK | 31.12.2014 | ||
EE | 31.12.2014 | ||
ES | 31.12.2014 | ||
FI | 31.12.2014 | ||
HR | 31.12.2014 | ||
IT | 31.12.2014 | ||
LT | 31.12.2014 | ||
LV | 31.12.2014 | ||
MC | 31.12.2014 | ||
MK | 31.12.2014 | ||
MT | 31.12.2014 | ||
NL | 31.12.2014 | ||
PL | 31.12.2014 | ||
PT | 31.12.2014 | ||
RO | 31.12.2014 | ||
SE | 31.12.2014 | ||
SI | 31.12.2014 | ||
SK | 31.12.2014 | ||
SM | 31.12.2014 | ||
TR | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
GR | 01.04.2015 | ||
IS | 30.04.2015 | ||
AT | 30.06.2015 | ||
BE | 30.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
IE | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
LU | 30.06.2015 | ||
Frühere [2018/30] | HU | 30.06.2010 | |
BG | 31.12.2014 | ||
CY | 31.12.2014 | ||
CZ | 31.12.2014 | ||
DK | 31.12.2014 | ||
EE | 31.12.2014 | ||
ES | 31.12.2014 | ||
FI | 31.12.2014 | ||
HR | 31.12.2014 | ||
IT | 31.12.2014 | ||
LT | 31.12.2014 | ||
LV | 31.12.2014 | ||
MC | 31.12.2014 | ||
MK | 31.12.2014 | ||
MT | 31.12.2014 | ||
NL | 31.12.2014 | ||
PL | 31.12.2014 | ||
RO | 31.12.2014 | ||
SE | 31.12.2014 | ||
SI | 31.12.2014 | ||
SK | 31.12.2014 | ||
SM | 31.12.2014 | ||
TR | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
GR | 01.04.2015 | ||
IS | 30.04.2015 | ||
AT | 30.06.2015 | ||
BE | 30.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
IE | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
LU | 30.06.2015 | ||
Frühere [2017/38] | HU | 30.06.2010 | |
BG | 31.12.2014 | ||
CY | 31.12.2014 | ||
CZ | 31.12.2014 | ||
DK | 31.12.2014 | ||
EE | 31.12.2014 | ||
ES | 31.12.2014 | ||
FI | 31.12.2014 | ||
HR | 31.12.2014 | ||
IT | 31.12.2014 | ||
LT | 31.12.2014 | ||
LV | 31.12.2014 | ||
MC | 31.12.2014 | ||
MT | 31.12.2014 | ||
NL | 31.12.2014 | ||
PL | 31.12.2014 | ||
RO | 31.12.2014 | ||
SE | 31.12.2014 | ||
SI | 31.12.2014 | ||
SK | 31.12.2014 | ||
SM | 31.12.2014 | ||
TR | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
GR | 01.04.2015 | ||
IS | 30.04.2015 | ||
AT | 30.06.2015 | ||
BE | 30.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
IE | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
LU | 30.06.2015 | ||
Frühere [2017/03] | CZ | 31.12.2014 | |
DK | 31.12.2014 | ||
EE | 31.12.2014 | ||
ES | 31.12.2014 | ||
FI | 31.12.2014 | ||
HR | 31.12.2014 | ||
IT | 31.12.2014 | ||
LT | 31.12.2014 | ||
LV | 31.12.2014 | ||
MC | 31.12.2014 | ||
MT | 31.12.2014 | ||
NL | 31.12.2014 | ||
PL | 31.12.2014 | ||
RO | 31.12.2014 | ||
SE | 31.12.2014 | ||
SI | 31.12.2014 | ||
SK | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
GR | 01.04.2015 | ||
IS | 30.04.2015 | ||
AT | 30.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
IE | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
LU | 30.06.2015 | ||
Frühere [2016/50] | CZ | 31.12.2014 | |
DK | 31.12.2014 | ||
EE | 31.12.2014 | ||
ES | 31.12.2014 | ||
FI | 31.12.2014 | ||
HR | 31.12.2014 | ||
IT | 31.12.2014 | ||
LT | 31.12.2014 | ||
LV | 31.12.2014 | ||
MC | 31.12.2014 | ||
NL | 31.12.2014 | ||
PL | 31.12.2014 | ||
RO | 31.12.2014 | ||
SE | 31.12.2014 | ||
SI | 31.12.2014 | ||
SK | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
GR | 01.04.2015 | ||
IS | 30.04.2015 | ||
AT | 30.06.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
IE | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
LU | 30.06.2015 | ||
Frühere [2016/22] | CZ | 31.12.2014 | |
DK | 31.12.2014 | ||
EE | 31.12.2014 | ||
ES | 31.12.2014 | ||
FI | 31.12.2014 | ||
HR | 31.12.2014 | ||
IT | 31.12.2014 | ||
LT | 31.12.2014 | ||
LV | 31.12.2014 | ||
MC | 31.12.2014 | ||
NL | 31.12.2014 | ||
PL | 31.12.2014 | ||
RO | 31.12.2014 | ||
SE | 31.12.2014 | ||
SI | 31.12.2014 | ||
SK | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
GR | 01.04.2015 | ||
IS | 30.04.2015 | ||
CH | 30.06.2015 | ||
IE | 30.06.2015 | ||
LI | 30.06.2015 | ||
LU | 30.06.2015 | ||
Frühere [2016/20] | CZ | 31.12.2014 | |
DK | 31.12.2014 | ||
EE | 31.12.2014 | ||
ES | 31.12.2014 | ||
FI | 31.12.2014 | ||
HR | 31.12.2014 | ||
IT | 31.12.2014 | ||
LT | 31.12.2014 | ||
LV | 31.12.2014 | ||
MC | 31.12.2014 | ||
NL | 31.12.2014 | ||
PL | 31.12.2014 | ||
RO | 31.12.2014 | ||
SE | 31.12.2014 | ||
SI | 31.12.2014 | ||
SK | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
GR | 01.04.2015 | ||
IS | 30.04.2015 | ||
IE | 30.06.2015 | ||
LU | 30.06.2015 | ||
Frühere [2016/11] | CZ | 31.12.2014 | |
DK | 31.12.2014 | ||
EE | 31.12.2014 | ||
ES | 31.12.2014 | ||
FI | 31.12.2014 | ||
HR | 31.12.2014 | ||
IT | 31.12.2014 | ||
LT | 31.12.2014 | ||
LV | 31.12.2014 | ||
MC | 31.12.2014 | ||
NL | 31.12.2014 | ||
PL | 31.12.2014 | ||
RO | 31.12.2014 | ||
SE | 31.12.2014 | ||
SI | 31.12.2014 | ||
SK | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
GR | 01.04.2015 | ||
IS | 30.04.2015 | ||
LU | 30.06.2015 | ||
Frühere [2016/09] | CZ | 31.12.2014 | |
DK | 31.12.2014 | ||
EE | 31.12.2014 | ||
ES | 31.12.2014 | ||
FI | 31.12.2014 | ||
HR | 31.12.2014 | ||
IT | 31.12.2014 | ||
LT | 31.12.2014 | ||
LV | 31.12.2014 | ||
MC | 31.12.2014 | ||
NL | 31.12.2014 | ||
PL | 31.12.2014 | ||
RO | 31.12.2014 | ||
SE | 31.12.2014 | ||
SK | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
GR | 01.04.2015 | ||
IS | 30.04.2015 | ||
Frühere [2016/03] | CZ | 31.12.2014 | |
DK | 31.12.2014 | ||
EE | 31.12.2014 | ||
ES | 31.12.2014 | ||
FI | 31.12.2014 | ||
HR | 31.12.2014 | ||
IT | 31.12.2014 | ||
LT | 31.12.2014 | ||
LV | 31.12.2014 | ||
NL | 31.12.2014 | ||
PL | 31.12.2014 | ||
RO | 31.12.2014 | ||
SE | 31.12.2014 | ||
SK | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
GR | 01.04.2015 | ||
IS | 30.04.2015 | ||
Frühere [2015/49] | CZ | 31.12.2014 | |
DK | 31.12.2014 | ||
EE | 31.12.2014 | ||
ES | 31.12.2014 | ||
FI | 31.12.2014 | ||
HR | 31.12.2014 | ||
LT | 31.12.2014 | ||
LV | 31.12.2014 | ||
NL | 31.12.2014 | ||
PL | 31.12.2014 | ||
RO | 31.12.2014 | ||
SE | 31.12.2014 | ||
SK | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
GR | 01.04.2015 | ||
IS | 30.04.2015 | ||
Frühere [2015/38] | CZ | 31.12.2014 | |
ES | 31.12.2014 | ||
FI | 31.12.2014 | ||
HR | 31.12.2014 | ||
LT | 31.12.2014 | ||
LV | 31.12.2014 | ||
NL | 31.12.2014 | ||
PL | 31.12.2014 | ||
RO | 31.12.2014 | ||
SE | 31.12.2014 | ||
SK | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
GR | 01.04.2015 | ||
IS | 30.04.2015 | ||
Frühere [2015/37] | CZ | 31.12.2014 | |
ES | 31.12.2014 | ||
FI | 31.12.2014 | ||
HR | 31.12.2014 | ||
LT | 31.12.2014 | ||
LV | 31.12.2014 | ||
NL | 31.12.2014 | ||
PL | 31.12.2014 | ||
RO | 31.12.2014 | ||
SE | 31.12.2014 | ||
SK | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
GR | 01.04.2015 | ||
Frühere [2015/36] | CZ | 31.12.2014 | |
ES | 31.12.2014 | ||
FI | 31.12.2014 | ||
HR | 31.12.2014 | ||
LT | 31.12.2014 | ||
LV | 31.12.2014 | ||
NL | 31.12.2014 | ||
RO | 31.12.2014 | ||
SE | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
GR | 01.04.2015 | ||
Frühere [2015/33] | ES | 31.12.2014 | |
FI | 31.12.2014 | ||
HR | 31.12.2014 | ||
LT | 31.12.2014 | ||
LV | 31.12.2014 | ||
NL | 31.12.2014 | ||
SE | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
GR | 01.04.2015 | ||
Frühere [2015/29] | FI | 31.12.2014 | |
HR | 31.12.2014 | ||
LT | 31.12.2014 | ||
LV | 31.12.2014 | ||
NL | 31.12.2014 | ||
SE | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
GR | 01.04.2015 | ||
Frühere [2015/24] | FI | 31.12.2014 | |
HR | 31.12.2014 | ||
LT | 31.12.2014 | ||
LV | 31.12.2014 | ||
SE | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
GR | 01.04.2015 | ||
Frühere [2015/23] | FI | 31.12.2014 | |
LT | 31.12.2014 | ||
NO | 31.03.2015 | ||
Frühere [2015/21] | LT | 31.12.2014 | |
NO | 31.03.2015 | ||
Frühere [2015/20] | LT | 31.12.2014 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2008092527 (IBM [US], et al) [A] 1-14* page 5, line 5 - page 6, line 13; figures 2-6 *; | [A]EP2031548 (GEMPLUS [FR]) [A] 1-14 * paragraphs [0008] - [0011] - [0029] - [0046] - [0052] - [0059] *; | [A]US2009065575 (PHILLIPS SIMON [GB], et al) [A] 1-14 * paragraphs [0022] , [0024] , [0034] , [0035] , [0068]; figure 1 *; | [A] - Czeskis, Alexei et al, "RFIDs and secret handshakes: defending against ghost-and-leech attacks and unauthorized reads with context-aware communications", Proceedings of the 15th ACM conference on Computer and communications security table of contents, Alexandria, Virginia, USA, ISBN 978-1-59593-810-7, (200810), pages 479 - 490, URL: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1455770.1455831&coll=portal&dl=ACM&CFID=52610930&CFTOKEN=45598658, (20100819), XP002597239 [A] 1-14 * the whole document * |