Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP2443806

EP2443806 - IN EIN TELEKOMMUNIKATIONSENDGERÄT EINGEBETTETES GENERISCHES INTELLIGENTES USSD-CLIENT-MODUL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  03.07.2015
Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.10.2018
Letztes Ereignis   Tooltip12.10.2018Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: AL
veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Opencode Systems O.O.D.
J.K.Hippodruma Bl.1, Ap.4
1612 Sofia / BG
[2012/17]
Erfinder01 / STAYKOFF, Constantin
J.K. Hippodruma
BL.1 Ap.4
1612 Sofia / BG
 [2012/17]
Anmeldenummer, Anmeldetag10730542.715.06.2010
WO2010IB52686
Prioritätsnummer, PrioritätstagFR2009000293317.06.2009         Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0902933
[2012/17]
AnmeldespracheFR
VerfahrensspracheFR
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2010146541
Datum:23.12.2010
Sprache:FR
[2010/51]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2443806
Datum:25.04.2012
Sprache:FR
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 23.12.2010 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2012/17]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2443806
Datum:27.08.2014
Sprache:FR
[2014/35]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP23.12.2010
KlassifikationInternationalen:H04L29/06, H04L29/08, H04W4/14, G06F3/048
[2012/17]
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2012/17]
ErstreckungsstaatenBANoch nicht entrichtet
MENoch nicht entrichtet
RSNoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:IN EIN TELEKOMMUNIKATIONSENDGERÄT EINGEBETTETES GENERISCHES INTELLIGENTES USSD-CLIENT-MODUL[2012/17]
Englisch:GENERIC SMART USSD CLIENT MODULE EMBARKED IN A TELECOMMUNICATION TERMINAL[2012/17]
Französisch:MODULE CLIENT USSD GENERIQUE INTELLIGENT EMBARQUE DANS UN TERMINAL DE TELECOMMUNICATIONS[2012/17]
Eintritt in die regionale Phase12.12.2011Nationale Grundgebühr entrichtet 
12.12.2011Benennungsgebühr(en) entrichtet 
23.01.2012Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren12.12.2011Prüfungsantrag gestellt  [2012/18]
11.01.2012Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
16.01.2013Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
15.05.2013Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
08.04.2014Termin der mündlichen Verhandlung
17.04.2014Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
25.04.2014Ankündigung der Patenterteilung
05.06.2014Erteilungsgebühr entrichtet
05.06.2014Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
18.07.2014Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  16.01.2013
Einspruch (Einsprüche)28.05.2015Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/32]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
22.08.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
22.05.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
05.06.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
30.06.201203   M06   Gebühr entrichtet am   22.08.2012
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipHU15.06.2010
AL27.08.2014
AT27.08.2014
CY27.08.2014
CZ27.08.2014
DK27.08.2014
EE27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
MC27.08.2014
MK27.08.2014
MT27.08.2014
NL27.08.2014
PL27.08.2014
RO27.08.2014
SI27.08.2014
SK27.08.2014
SM27.08.2014
TR27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
[2018/46]
Frühere [2018/30]HU15.06.2010
AT27.08.2014
CY27.08.2014
CZ27.08.2014
DK27.08.2014
EE27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
MC27.08.2014
MK27.08.2014
MT27.08.2014
NL27.08.2014
PL27.08.2014
RO27.08.2014
SI27.08.2014
SK27.08.2014
SM27.08.2014
TR27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Frühere [2017/38]HU15.06.2010
AT27.08.2014
CY27.08.2014
CZ27.08.2014
DK27.08.2014
EE27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
MC27.08.2014
MT27.08.2014
NL27.08.2014
PL27.08.2014
RO27.08.2014
SI27.08.2014
SK27.08.2014
SM27.08.2014
TR27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Frühere [2017/03]AT27.08.2014
CY27.08.2014
CZ27.08.2014
DK27.08.2014
EE27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
MC27.08.2014
MT27.08.2014
NL27.08.2014
PL27.08.2014
RO27.08.2014
SI27.08.2014
SK27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Frühere [2016/09]AT27.08.2014
CY27.08.2014
CZ27.08.2014
DK27.08.2014
EE27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
MC27.08.2014
NL27.08.2014
PL27.08.2014
RO27.08.2014
SI27.08.2014
SK27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Frühere [2015/50]AT27.08.2014
CY27.08.2014
CZ27.08.2014
DK27.08.2014
EE27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
NL27.08.2014
PL27.08.2014
RO27.08.2014
SI27.08.2014
SK27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Frühere [2015/24]AT27.08.2014
CY27.08.2014
CZ27.08.2014
DK27.08.2014
EE27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
NL27.08.2014
PL27.08.2014
RO27.08.2014
SK27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Frühere [2015/23]AT27.08.2014
CY27.08.2014
CZ27.08.2014
DK27.08.2014
EE27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
NL27.08.2014
RO27.08.2014
SK27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Frühere [2015/22]AT27.08.2014
CY27.08.2014
DK27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
IT27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
NL27.08.2014
RO27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Frühere [2015/16]AT27.08.2014
CY27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
NL27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Frühere [2015/12]AT27.08.2014
CY27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
HR27.08.2014
LT27.08.2014
LV27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
IS27.12.2014
PT29.12.2014
Frühere [2015/11]CY27.08.2014
ES27.08.2014
FI27.08.2014
LT27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
GR28.11.2014
PT29.12.2014
Frühere [2015/10]ES27.08.2014
FI27.08.2014
LT27.08.2014
BG27.11.2014
NO27.11.2014
Frühere [2015/09]FI27.08.2014
LT27.08.2014
Frühere [2015/08]LT27.08.2014
Angeführt inInternationale Recherche[XI]KR100628769B  ;
 [XI]US2009011745  (CHA DU-JIN [KR]) [X] 1,8 * figure 1 * * paragraphs [0032] - [0039] * [I] 2-7,9-22;
 [XI]WO2005079084  (NOKIA CORP [FI], et al) [X] 1,8 * figures 3,4 * * page 7, line 30 - page 9, line 2 * [I] 2-7,9-22;
 [XI]  - ANONYMOUS, "USSD Services for Interactive Mobile Users - Building User-Friendly Mobile Telephony Applications Using Dialogic TM Distributed Signaling Interface Components", INTERNET CITATION, (20080831), pages 1 - 17, URL: http://www.dialogic.com/products/docs/appnotes/11038_USSD_an.pdf, (20080511), XP002528245 [X] 1,8 * figures 1-4 * * paragraphs [EXECUTIVE] , [SUMMARY] * * paragraph [INTRODUCTION] - paragraphs [0HOW] , [00TO] , [FORMAT] , [USSD] , [TEXT] * [I] 2-7,9-22
 [XI]  - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2007, no. 31, Database accession no. 2007-319858, XP002575155 & KR100628769B B1 20060920 (LG ELECTRONICS INC) [X] 1,8 * abstract * * figures 3-5 * * paragraphs [PURPOSE] , [00OF] , [0THE] , [INVENTION] * * paragraphs [STRUCTURE] , [OPERATION] , [00OF] , [0THE] , [INVENTION] * * paragraphs [EFFECTS] , [00OF] , [0THE] , [INVENTION] * [I] 2-7,9-22
 [A]  - DEC_XM, "USSD Menu Browser", (20070801), pages 1 - 3, URL: http://www.rentacoder.com/RentACoder/misc/BidRequests/ShowBidRequest.asp?lngBidRequestId=738186, (20100325), XP002575162 [A] 1-22 * the whole document *
PrüfungKR100628769B
vom AnmelderUS7103018
 WO03030026
 EP1874018