Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP2399023

EP2399023 - UMWANDLUNG DER ENERGIE AUS DIREKTANTRIEBS-DREHWELLEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  15.09.2017
Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.11.2017
Letztes Ereignis   Tooltip17.11.2017Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: CH, LI, SI
veröffentlicht am 20.12.2017 [2017/51]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Columbia Power Technologies, Inc.
236 East High Street
Charlottesville VA 22902 / US
[2015/20]
Frühere [2011/52]Für alle benannten Staaten
Columbia Power Technologies
236 East High Street
Charlottesville, VA 22902 / US
Erfinder01 / RHINEFRANK, Kenneth
7740 NW Hood View Circle
Corvalis, OR 97330 / US
02 / LAMB, Bradford
C/o Columbia Power Technologies
236 East High Street
Charlottesville, VA 22902 / US
03 / PRUDELL, Joseph
3060 NW Garfield Ave.
Corvalis, OR 97330 / US
04 / SCHACHER, Alphonse
2872 SE Park Place
Corvalis, OR 97333 / US
 [2011/52]
VertreterStudio Torta S.p.A.
Via Viotti, 9
10121 Torino / IT
[2016/45]
Frühere [2011/52]Bongiovanni, Simone , et al
Studio Torta S.p.A.
Via Viotti, 9
10121 Torino / IT
Anmeldenummer, Anmeldetag10744077.822.02.2010
[2016/45]
WO2010US00505
Prioritätsnummer, PrioritätstagUS20090202351P20.02.2009         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 202351 P
[2011/52]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2010096195
Datum:26.08.2010
Sprache:EN
[2010/34]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2399023
Datum:28.12.2011
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 26.08.2010 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2011/52]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2399023
Datum:09.11.2016
Sprache:EN
[2016/45]
Recherchenbericht(e)Internationaler RecherchenberichtUS26.08.2010
Recherchenbericht(e) (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht -
versandt am:
EP08.03.2013
KlassifikationInternationalen:F03B13/12, F03B13/20, F03B13/26
[2016/22]
Frühere Internationalen [2013/15]F03B13/12, F03B13/20
Frühere Internationalen [2011/52]F03B13/12
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2011/52]
ErstreckungsstaatenALNoch nicht entrichtet
BANoch nicht entrichtet
RSNoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:UMWANDLUNG DER ENERGIE AUS DIREKTANTRIEBS-DREHWELLEN[2011/52]
Englisch:DIRECT DRIVE ROTARY WAVE ENERGY CONVERSION[2011/52]
Französisch:CONVERSION À ENTRAÎNEMENT DIRECT DE L'ÉNERGIE DES VAGUES EN ROTATION[2011/52]
Eintritt in die regionale Phase19.08.2011Nationale Grundgebühr entrichtet 
19.08.2011Recherchengebühr entrichtet 
19.08.2011Benennungsgebühr(en) entrichtet 
19.08.2011Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren19.08.2011Prüfungsantrag gestellt  [2011/52]
07.10.2013Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
28.05.2015Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
07.12.2015Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
17.05.2016Ankündigung der Patenterteilung
20.09.2016Erteilungsgebühr entrichtet
20.09.2016Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
20.09.2016Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Teilanmeldung(en)EP16195026.6  / EP3141741
Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  28.05.2015
Einspruch (Einsprüche)10.08.2017Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/42]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
23.02.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
27.02.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
27.02.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
26.02.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
26.02.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipAT09.11.2016
BE09.11.2016
CZ09.11.2016
DK09.11.2016
EE09.11.2016
FI09.11.2016
HR09.11.2016
IT09.11.2016
LT09.11.2016
LV09.11.2016
MC09.11.2016
NL09.11.2016
PL09.11.2016
RO09.11.2016
SE09.11.2016
SI09.11.2016
SK09.11.2016
SM09.11.2016
BG09.02.2017
GR10.02.2017
CH28.02.2017
LI28.02.2017
IS09.03.2017
[2017/51]
Frühere [2017/42]AT09.11.2016
BE09.11.2016
CZ09.11.2016
DK09.11.2016
EE09.11.2016
FI09.11.2016
HR09.11.2016
IT09.11.2016
LT09.11.2016
LV09.11.2016
MC09.11.2016
NL09.11.2016
PL09.11.2016
RO09.11.2016
SE09.11.2016
SK09.11.2016
SM09.11.2016
BG09.02.2017
GR10.02.2017
IS09.03.2017
Frühere [2017/41]AT09.11.2016
BE09.11.2016
CZ09.11.2016
DK09.11.2016
EE09.11.2016
FI09.11.2016
HR09.11.2016
IT09.11.2016
LT09.11.2016
LV09.11.2016
NL09.11.2016
PL09.11.2016
RO09.11.2016
SE09.11.2016
SK09.11.2016
SM09.11.2016
BG09.02.2017
GR10.02.2017
IS09.03.2017
Frühere [2017/37]AT09.11.2016
BE09.11.2016
CZ09.11.2016
DK09.11.2016
EE09.11.2016
FI09.11.2016
HR09.11.2016
IT09.11.2016
LT09.11.2016
LV09.11.2016
NL09.11.2016
PL09.11.2016
RO09.11.2016
SE09.11.2016
SK09.11.2016
SM09.11.2016
GR10.02.2017
IS09.03.2017
Frühere [2017/36]AT09.11.2016
BE09.11.2016
CZ09.11.2016
DK09.11.2016
EE09.11.2016
FI09.11.2016
HR09.11.2016
LT09.11.2016
LV09.11.2016
NL09.11.2016
PL09.11.2016
RO09.11.2016
SE09.11.2016
SK09.11.2016
GR10.02.2017
IS09.03.2017
Frühere [2017/35]AT09.11.2016
CZ09.11.2016
DK09.11.2016
EE09.11.2016
FI09.11.2016
HR09.11.2016
LT09.11.2016
LV09.11.2016
NL09.11.2016
PL09.11.2016
RO09.11.2016
SE09.11.2016
GR10.02.2017
BE28.02.2017
IS09.03.2017
Frühere [2017/33]AT09.11.2016
DK09.11.2016
FI09.11.2016
HR09.11.2016
LT09.11.2016
LV09.11.2016
NL09.11.2016
PL09.11.2016
SE09.11.2016
GR10.02.2017
BE28.02.2017
IS09.03.2017
Frühere [2017/26]AT09.11.2016
FI09.11.2016
HR09.11.2016
LT09.11.2016
LV09.11.2016
NL09.11.2016
PL09.11.2016
SE09.11.2016
GR10.02.2017
BE28.02.2017
IS09.03.2017
Frühere [2017/12]LV09.11.2016
Angeführte Dokumente:Recherche[I]WO2008063086  (IND RES LTD [NZ], et al) [I] 1-18 * the whole document *;
 [IA]JPH11187609  (TAKASAKI KATSUYA) [I] 1-8,12-18 * the whole document * [A] 9-11;
 [IA]JP2006226274  (FUJISATO TETSUHIKO, et al) [I] 1-9,12-18 * the whole document * [A] 10,11;
 [A]US4319454  (LUCIA LOUIS V) [A] 1-18 * the whole document *;
 [A]US2006208494  (COOK GLEN E [US]) [A] 1-18 * the whole document *
Internationale Recherche[Y]US4389843  (LAMBERTI JOHN [US]);
 [Y]US2007266704  (BULL DIANA [US], et al);
 [Y]WO2008014584  (CLEAN CURRENT POWER SYSTEMS INC [CA], et al);
 [Y]US4179886  (TSUBOTA JUNJIRO [JP]);
 [Y]US4608497  (BOYCE PETER F [US])
 [Y]  - SHRESTHA, G. ET AL., "Direct Drive Wind Turbine Generator with Magnetic Bearing", PROCEEDINGS OF THE EUROPEAN OFFSHORE WIND CONFERENCE AND EXHIBITION, BERLIN, GERMANY, (20071204), URL: http://www.eow2007proceedings.info/allfiles2/194_Eow2007fullpaper.pdf, (20100405),
vom AnmelderWO2008063086