EP2400834 - DETEKTIONSVORRICHTUNG UND -VERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG VON BETTWANZENBEFALL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 21.04.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.04.2012 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 23.05.2012 [2012/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bayer CropScience LP 2 T.W. Alexander Drive Research Triangle Park, NC 27709 / US | [N/P] |
Frühere [2012/01] | Für alle benannten Staaten Bayer Cropscience LP Patent Department 2 T.w. Alexander Drive Research Triangle Park, NC 27709 / US | Erfinder | 01 /
HOPE, Joe, Harold III 7160 Hebron Church Road Mebane, NC 27302 / US | 02 /
POSPISCHIL, Hans, Reiner Im Tiergarten 9 50129 Bergheim Fliesteden / DE | [2012/01] | Vertreter | Bader, Axel Jochen Bayer CropScience AG Business Planning and Administration Law and Patents Patents and Licensing Alfred-Nobel-Strasse 50 Bldg. 6100 40789 Monheim / DE | [2012/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10746595.7 | 25.01.2010 | WO2010US21950 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090392417 | 25.02.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 392417 | [2012/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010098917 | Datum: | 02.09.2010 | Sprache: | EN | [2010/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2400834 | Datum: | 04.01.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.09.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 02.09.2010 | Klassifikation | IPC: | A01M1/00 | [2012/01] | CPC: |
A01M1/026 (EP,US);
A01M1/00 (KR);
A01M1/02 (KR);
A01M1/20 (KR);
A01M1/2027 (EP,US);
G01N33/528 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/01] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DETEKTIONSVORRICHTUNG UND -VERFAHREN ZUR ÜBERWACHUNG VON BETTWANZENBEFALL | [2012/01] | Englisch: | DETECTION DEVICE AND METHOD FOR MONITORING BED BUG INFESTATION | [2012/01] | Französisch: | DISPOSITIF DE DÉTECTION ET PROCÉDÉ DE SURVEILLANCE D'UNE INFESTATION DE PUNAISES DES LITS | [2012/01] | Eintritt in die regionale Phase | 26.09.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.09.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 26.09.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.09.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.09.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/01] | 20.04.2012 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2012/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US481270 (BAGGESEN); | [X]US1223016 (YOUNG LELAND G [US]); | [A]US1261842 (MUELLER WILHELM [US]); | [A]US3304646 (STALEY THOMAS G); | [Y]US5042194 (COHEN HAROLD L [US]); | [A]US2007044372 (LANG JASON G [US], et al); | [X]US2008148624 (BORTH PAUL W [US], et al) |