EP2414373 - NEUE NATRIUMKANALBLOCKERVERBINDUNGEN MIT TETRODOTOXIN UND GALACTOPYRANOSIDEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.12.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.12.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.01.2014 [2014/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Wex Medical Limited No. 2 Dai Fu Street Tai Po Industrial Estate N.T. Hong Kong / CN | Für alle benannten Staaten Lin, Weiyang 1519, 15/F, Block 2 Lei Muk Shue Estate Kwaichung N.T. Hong Kong / CN | [2012/06] | Erfinder | 01 /
LIN, Weiyang 1519, 15/F, BLOCK 2 Lei Muk Shue Estate Kwaichung N.T. Hong Kong / CN | [2012/06] | Vertreter | ABG Intellectual Property Law, S.L. Avenida de Burgos, 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | [N/P] |
Frühere [2012/06] | ABG Patentes, S.L. Avenida de Burgos 16D Edificio Euromor 28036 Madrid / ES | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10757967.4 | 26.03.2010 | WO2010CA00470 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090211471P | 30.03.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 211471 P | [2012/06] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010111777 | Datum: | 07.10.2010 | Sprache: | EN | [2010/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2414373 | Datum: | 08.02.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.10.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CA | 07.10.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.11.2012 | Klassifikation | IPC: | C07H15/26, A61K31/7042, A61P29/00 | [2012/06] | CPC: |
A61K31/7042 (EP,US);
A61P29/00 (EP);
C07H15/26 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/06] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NEUE NATRIUMKANALBLOCKERVERBINDUNGEN MIT TETRODOTOXIN UND GALACTOPYRANOSIDEN | [2012/06] | Englisch: | NOVEL SODIUM CHANNEL BLOCKING COMPOUNDS TETRODOTOXIN GALACTOPYRANOSIDES | [2012/06] | Französisch: | NOUVEAUX COMPOSÉS GALACTOPYRANOSIDES DE TÉTRODOTOXINE BLOQUANT LES CANAUX SODIQUES | [2012/06] | Eintritt in die regionale Phase | 26.10.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.10.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 26.10.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.10.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.10.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.10.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/06] | 29.06.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/03] | 12.08.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2014/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.2013 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2007025213 (WEX PHARMACEUTICALS INC [CA], et al) [A] 1-13 * Claims and Formulae (I) and (IV) pages 6-8 and 10-11 *; | [A] - EIICHI YOSHIDA, "Photoaffinity Labeling of the Electroplax Sodium Channel with Tetrodotoxin Derivatives. II. Comparison of the Photoreactivity of Different Photoactivable Groups in the Tetrodotoxin Binding Site", CHEM. PHARM. BULL., (19900101), vol. 38, no. 4, pages 982 - 987, XP055043802 [A] 1-13 * Whole document; in particular chart 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1248/cpb.38.982 | Internationale Recherche | [A]WO0242308 (NANNING MAPLE LEAF PHARMACEUTI [CN], et al); | [A]US6552191 (ZHOU MAOQING [CN], et al); | [T] - HANIFIN C. T., "The Chemical and Evolutionary Ecology of Tetrodotoxin (TTX) Toxicity in Terrestrial Vertebrates", MAR. DRUGS, (201008), pages 577 - 593, XP008154275 DOI: http://dx.doi.org/10.3390/md8030577 |