Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP2470994

EP2470994 - VERBESSERUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DATENBANKREPLIKATIONEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  15.08.2014
Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.11.2019
Letztes Ereignis   Tooltip12.10.2018Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: AL
veröffentlicht am 14.11.2018  [2018/46]
AnmelderFür alle benannten Staaten
THE CITY UNIVERSITY
Northampton Square
London EC1V 0HB / GB
[2012/27]
Erfinder01 / POPOV, Peter Tonev
Centre for Software Reliability
City University
London
Northampton Square
London EC1V 0HB / GB
02 / STANKOVIC, Vladimir
Centre for Software Reliability
City University
London
Northampton Square
LondonEC1V 0HB / GB
 [2012/27]
VertreterLawrence, Richard Anthony , et al
Keltie LLP
No.1 London Bridge
London SE1 9BA / GB
[N/P]
Frühere [2012/27]Lawrence, Richard Anthony , et al
Keltie LLP Fleet Place House 2 Fleet Place
London EC4M 7ET / GB
Anmeldenummer, Anmeldetag10763407.313.08.2010
WO2010GB51347
Prioritätsnummer, PrioritätstagGB2009001481525.08.2009         Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0914815
[2012/27]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A2  Anmeldung ohne Recherchenbericht
Nr.:WO2011023979
Datum:03.03.2011
Sprache:EN
[2011/09]
Art: A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht 
Nr.:EP2470994
Datum:04.07.2012
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 03.03.2011 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2012/27]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2470994
Datum:09.10.2013
Sprache:EN
[2013/41]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:EP14.04.2011
KlassifikationInternationalen:G06F11/20
[2012/27]
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2012/27]
ErstreckungsstaatenBANoch nicht entrichtet
MENoch nicht entrichtet
RSNoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:VERBESSERUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DATENBANKREPLIKATIONEN[2012/27]
Englisch:IMPROVEMENTS RELATING TO DATABASE REPLICATION[2012/27]
Französisch:AMÉLIORATIONS APPORTÉES À LA RÉPLICATION D'UNE BASE DE DONNÉES[2012/27]
Eintritt in die regionale Phase20.03.2012Nationale Grundgebühr entrichtet 
20.03.2012Benennungsgebühr(en) entrichtet 
20.03.2012Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren20.03.2012Prüfungsantrag gestellt  [2012/27]
30.10.2012Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
25.02.2013Ankündigung der Patenterteilung
24.06.2013Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA
24.06.2013Erteilungsgebühr entrichtet
24.06.2013Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
22.07.2013Ankündigung der Patenterteilung
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  25.02.2013
Einspruch (Einsprüche)10.07.2014Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/38]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
31.08.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
29.08.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipHU13.08.2010
AL09.10.2013
AT09.10.2013
BE09.10.2013
BG09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
DK09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
MC09.10.2013
MK09.10.2013
MT09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
SM09.10.2013
TR09.10.2013
NO09.01.2014
GR10.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
[2018/46]
Frühere [2018/30]HU13.08.2010
AT09.10.2013
BE09.10.2013
BG09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
DK09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
MC09.10.2013
MK09.10.2013
MT09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
SM09.10.2013
TR09.10.2013
NO09.01.2014
GR10.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Frühere [2016/33]HU13.08.2010
AT09.10.2013
BE09.10.2013
BG09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
DK09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
MC09.10.2013
MT09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
SM09.10.2013
TR09.10.2013
NO09.01.2014
GR10.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Frühere [2016/32]HU13.08.2010
AT09.10.2013
BE09.10.2013
BG09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
DK09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
MC09.10.2013
MT09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
SM09.10.2013
NO09.01.2014
GR10.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Frühere [2016/28]AT09.10.2013
BE09.10.2013
BG09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
DK09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
MC09.10.2013
MT09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
SM09.10.2013
NO09.01.2014
GR10.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Frühere [2016/22]AT09.10.2013
BE09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
DK09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
MC09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
SM09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Frühere [2015/18]AT09.10.2013
BE09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
DK09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
MC09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Frühere [2014/41]AT09.10.2013
BE09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
DK09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Frühere [2014/38]AT09.10.2013
BE09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
IT09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Frühere [2014/37]AT09.10.2013
BE09.10.2013
CY09.10.2013
CZ09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
RO09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
SK09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Frühere [2014/36]AT09.10.2013
BE09.10.2013
CY09.10.2013
EE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Frühere [2014/28]AT09.10.2013
BE09.10.2013
CY09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
PT10.02.2014
Frühere [2014/26]AT09.10.2013
BE09.10.2013
CY09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
Frühere [2014/25]AT09.10.2013
BE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
LT09.10.2013
LV09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
Frühere [2014/24]AT09.10.2013
BE09.10.2013
ES09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
LT09.10.2013
NL09.10.2013
PL09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
Frühere [2014/23]BE09.10.2013
FI09.10.2013
HR09.10.2013
LT09.10.2013
NL09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
NO09.01.2014
IS09.02.2014
Frühere [2014/22]FI09.10.2013
LT09.10.2013
NL09.10.2013
SE09.10.2013
SI09.10.2013
NO09.01.2014
Frühere [2014/20]LT09.10.2013
SI09.10.2013
NO09.01.2014
Frühere [2014/12]SI09.10.2013
Angeführt inInternationale Recherche[A]EP1349085  (ITI INC [US]) [A] 1-29 * paragraphs [0004] , [0005] , [0023] , [0113] , [0114] , [0117] , [0121] - [0139] - [0187] , [0188] - [0199] - [0205] - [0254] * * figures 2a,2b,5a,5b,8 *
 [A]  - ELNIKETY S ET AL, "Database Replication Using Generalized Snapshot Isolation", RELIABLE DISTRIBUTED SYSTEMS, 2005. SRDS 2005. 24TH IEEE SYMPOSIUM ON ORLANDO, FL, USA 26-28 OCT. 2005, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20051026), ISBN 978-0-7695-2463-4, pages 73 - 84, XP010854120 [A] 1-29 * abstract * * paragraphs [001.] , [01.1] , [01.2] , [01.3] , [02.2] , [0003] , [06.1] , [06.2] , [07.2] , [07.3] *
vom AnmelderEP1349085
    - "Database Replication Using Generalized Snapshot Isolation", ELNIKETY, S.; W. ZWAENEPOEL ET AL., Proceedings of the 24th IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS'05, IEEE COMPUTER SOCIETY, (2005), pages 73 - 84
    - FEKETE, A.; E. O'NEIL ET AL., "A read-only transaction anomaly under snapshot isolation", ACM SIGMOD RECORD, (2004), vol. 33, no. 3, pages 12 - 14
    - HADZILACOS, V.; S. TOUEG, Fault-tolerant broadcast and related problems, ADDISON-WESLEY, (1993), pages 97 - 145
    - JIMENEZ-PERIS, R.; M. PATINO-MARTINEZ, "D5: Transaction Support", ADAPT MIDDLEWARE TECHNOLOGIES FOR ADAPTIVE AND COMPOSABLE DISTRIBUTED COMPONENTS, (2003), page 20
    - KEMME, B., "Database Replication fo Clusters of Workstations", SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, (2000), page 145
    - LAMPORT, L.; R. SHOSTAK ET AL., "The Byzantine Generals Problem", ACM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS (TOPLAS, (1982), vol. 4, no. 3, pages 382 - 401
    - PATINO-MARTINEZ, M.; R. JIMENEZ-PERIS ET AL., "MIDDLE-R: Consistent database replication at the middleware level", ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER SYSTEMS (TOCS), (2005), vol. 23, no. 4, pages 375 - 423
    - "Detecting and Tolerating Byzantine Faults in Database Systems", VANDIVER, B., Programming Methodology Group, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, (2008), page 176