EP2477760 - VERFAHREN ZUR MÜLLSORTIERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2012/30] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR MÜLLSORTIERUNG | ||
[2015/10] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.05.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Maricap OY Pohjantähdentie 17 01450 Vantaa / FI | [2012/30] | Erfinder | 01 /
SUNDHOLM, Göran Ilmari Kiannon kuja 3 04310 Tuusula / FI | [2015/30] |
Frühere [2012/30] | 01 /
SUNDHOLM, Göran Ilmari Kiannon kuja 3 FI-04310 Tuusula / FI | Vertreter | Heinänen Oy Patent Agency Äyritie 8 D 01510 Vantaa / FI | [2015/30] |
Frühere [2012/30] | Laine, Terho Tapio, et al Heinänen Oy Patent Agency Airport Plaza Äyritie 8 D 01510 Vantaa / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10765816.3 | 25.08.2010 | WO2010FI50670 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI20090005945 | 14.09.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 20095945 | [2012/30] | Anmeldesprache | FI | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2011029991 | Datum: | 17.03.2011 | Sprache: | EN | [2011/11] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2477760 | Datum: | 25.07.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.03.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2477760 | Datum: | 22.07.2015 | Sprache: | EN | [2015/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.07.2011 | Klassifikation | IPC: | B07C5/34 | [2012/30] | CPC: |
B07C5/3412 (EP,FI,US);
B65F1/0006 (FI);
B03B9/00 (US);
B07C3/06 (US);
B07C3/16 (US);
B65F1/002 (EP,US);
B65F1/1484 (EP,FI,US);
G01V15/00 (FI);
G06K19/07749 (FI);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/30] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR MÜLLSORTIERUNG | [2015/10] | Englisch: | METHOD FOR SORTING WASTES | [2015/10] | Französisch: | PROCEDE POUR LE TRI DES DECHETS | [2015/14] |
Frühere [2012/30] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR MÜLLSORTIERUNG | ||
Frühere [2012/30] | METHOD AND APPARATUS FOR SORTING WASTES | ||
Frühere [2012/30] | PROCÉDÉ ET INSTALLATION POUR LE TRI DES DÉCHETS | Eintritt in die regionale Phase | 23.02.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.02.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.02.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.02.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.02.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/30] | 06.02.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.05.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.03.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.06.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.06.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.06.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.02.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 25.04.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.05.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.05.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 22.07.2015 | BG | 22.07.2015 | CY | 22.07.2015 | HR | 22.07.2015 | LT | 22.07.2015 | LV | 22.07.2015 | MC | 22.07.2015 | MK | 22.07.2015 | MT | 22.07.2015 | RO | 22.07.2015 | SI | 22.07.2015 | SK | 22.07.2015 | SM | 22.07.2015 | LU | 25.08.2015 | IS | 22.11.2015 | [2018/47] |
Frühere [2018/30] | BG | 22.07.2015 | |
CY | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
MK | 22.07.2015 | ||
MT | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
SM | 22.07.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
Frühere [2018/02] | BG | 22.07.2015 | |
CY | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
MT | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
SM | 22.07.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
Frühere [2017/38] | BG | 22.07.2015 | |
CY | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
MT | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
SM | 22.07.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
Frühere [2017/22] | HR | 22.07.2015 | |
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
MT | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
Frühere [2016/36] | HR | 22.07.2015 | |
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
Frühere [2016/23] | HR | 22.07.2015 | |
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
Frühere [2016/10] | HR | 22.07.2015 | |
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
Frühere [2016/09] | LT | 22.07.2015 | |
LV | 22.07.2015 | ||
Frühere [2016/07] | LT | 22.07.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]WO2006096101 (OPTIBAG SYSTEMS AB [SE], et al) [X] 1,3,13 * pages 2,5-8; figures 1-3 * [I] 2,15; | [I]US5100005 (NOBLE JOHN W [US], et al) [I] 1-3,13,15 * columns 1,3-; figures 1,2 *; | [I]EP1854556 (LINDE KCA DRESDEN GMBH [DE], et al) [I] 1-3,13,15 * paragraphs [0001] , [0008] , [0020] , [0021]; figures 1,2 * | vom Anmelder | EP0759816 | WO03039773 | WO2005118435 | WO2006096101 |