EP2446556 - VORRICHTUNG UND VERFAHREN FÜR SCHLAFMODUSBETRIEB [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.11.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.11.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 16.12.2015 [2015/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [N/P] |
Frühere [2012/18] | Für alle benannten Staaten LG Electronics Inc. 20, Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | Erfinder | 01 /
PARK, Giwon 533 Hogye-Dong Dongan-Gu Anyang Gyeonggi-Do 431-080 / KR | 02 /
KIM, Yongho 533 Hogye-Dong Dongan-Gu Anyang Gyeonggi-Do 431-080 / KR | 03 /
RYU, Kiseon 533 Hogye-Dong Dongan-Gu Anyang Gyeonggi-Do 431-080 / KR | [2012/18] | Vertreter | Katérle, Axel Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2012/18] | Katérle, Axel Wuesthoff & Wuesthoff Patent- und Rechtsanwälte Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10792345.0 | 24.06.2010 | WO2010KR04115 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090220586P | 26.06.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 220586 P | US20090222907P | 02.07.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 222907 P | US20090223681P | 07.07.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 223681 P | KR20090107726 | 09.11.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20090107726 | US20090241032P | 10.09.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 241032 P | US20090244836P | 22.09.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 244836 P | [2012/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010151063 | Datum: | 29.12.2010 | Sprache: | EN | [2010/52] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2446556 | Datum: | 02.05.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.12.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 14.04.2011 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.11.2014 | Klassifikation | IPC: | H04B7/26, H04W52/02, H04W76/04 | [2014/49] | CPC: |
H04W52/0235 (EP,US);
H04W52/02 (KR);
H04W76/28 (EP,US);
Y02D30/70 (EP,US)
|
Frühere IPC [2012/18] | H04B7/26, H04W52/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN FÜR SCHLAFMODUSBETRIEB | [2012/18] | Englisch: | APPARATUS AND METHOD FOR OPERATING SLEEP MODE | [2012/18] | Französisch: | APPAREIL ET PROCÉDÉ POUR ACTIVER UN MODE VEILLE | [2012/18] | Eintritt in die regionale Phase | 18.11.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.11.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 18.11.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.11.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.11.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.11.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2012/18] | 02.06.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/51] | 21.07.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2015/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2015 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2007218939 (LIM HYOUNG-KYU [KR], et al) [X] 1,2 * paragraphs [0020] - [0039] - [0061] - [0085] - [0110] - [0126]; figures 3-5 *; | [A]KR20080049958 (KOREA ELECTRONICS TELECOMM [KR], et al) [A] 1,2 * abstract *; | [XP]WO2010003372 (MEDIATEK INC [CN], et al) [XP] 1,2 * paragraphs [0009] - [0012] - [0028] - [0033] * | Internationale Recherche | [A]US2008182567 (ZHU HONGFEI [CN], et al); | [A]KR20080004836 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]); | [A]JP2003523696 (TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON); | [A]US2007296547 (PELLARIN FLORENT [FR], et al) |