EP2648872 - VORRICHTUNG ZUR STRUKTURIERUNG VON GROSSFORMATIGEN MODULEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.01.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.10.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.11.2020 [2020/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Schneeberger AG Lineartechnik St. Urbanstrasse 12 4914 Roggwil / CH | [2015/14] |
Frühere [2013/42] | Für alle benannten Staaten Solneva SA Alte Lyssstrasse 2 3270 Aarberg / CH | Erfinder | 01 /
SCHNEEBERGER, Stefan Les Rochettes CH-1595 Faoug / CH | 02 /
FREI, Bruno Mühlestrasse 23 CH-3634 Thierachern / CH | [2013/42] | Vertreter | Egli, Richard A., et al Egli Patentanwälte Horneggstrasse 4 Postfach 8034 Zürich / CH | [N/P] |
Frühere [2013/42] | Scheuzger, Beat Otto Bovard AG Patent- und Markenanwälte Optingenstrasse 16 3000 Bern 25 / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10795293.9 | 10.12.2010 | WO2010EP69390 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012076064 | Datum: | 14.06.2012 | Sprache: | EN | [2012/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2648872 | Datum: | 16.10.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.06.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 14.06.2012 | Klassifikation | IPC: | B23K26/00, B23K26/08 | [2013/42] | CPC: |
B23K26/0876 (EP);
B23K26/0006 (EP);
B23K26/355 (EP);
B23K2103/56 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR STRUKTURIERUNG VON GROSSFORMATIGEN MODULEN | [2013/42] | Englisch: | DEVICE FOR STRUCTURING LARGE FORMAT MODULES | [2013/42] | Französisch: | DISPOSITIF POUR STRUCTURER DES MODULES DE GRAND FORMAT | [2013/42] | Eintritt in die regionale Phase | 30.05.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.05.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.05.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.05.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/42] | 07.03.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.01.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.07.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.02.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.07.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.12.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.06.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/45] | 24.06.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2020/45] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.01.2018 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 04.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 20.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 10.07.2013 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   19.08.2013 | 31.12.2019 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]EP2139049 (SCHNEEBERGER HOLDING AG [CH]) [Y] 1-4,8-10 * the whole document *; | [Y]US2008185365 (YANG YUNG-HUI [TW], et al) [Y] 1-10 * paragraphs [0003] , [0012] , [0013] *; | [Y]WO2010093049 (NISSHINBO HOLDINGS INC [JP], et al) [Y] 5-7 * abstract *; | [A]EP1880790 (MANZ AUTOMATION AG [DE]) [A] 1-10 * paragraph [0011] * | Prüfung | JP2011016135 | EP2452774 | US2005041697 | vom Anmelder | EP2139049 |