EP2515669 - PARTIKELBESCHICHTUNGSZUSAMMENSETZUNG, BESCHICHTETE SÜSSWARE UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.06.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.06.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.02.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, MK | veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Intercontinental Great Brands LLC 100 Deforest Avenue East Hanover, NJ 07936 / US | Für alle benannten Staaten Kent Gida Maddeleri Sanayii Ve Ticaret Anonim Sirketi Cayirova Mah.Ankara Asfalti Uzeri Istanbul Cad. No. 111 Gebze 41400 Kocaeli / TR | [2013/50] |
Frühere [2012/44] | Für alle benannten Staaten Kraft Foods Global Brands LLC Three Lakes Drive Northfield, IL 60093 / US | ||
Für alle benannten Staaten Kent Gida Maddeleri Sanayii Ve Ticaret Anonim Sirketi Cayirova Mah.Ankara Asfalti Uzeri Istanbul Cad. No. 111 Gebze 41400 Kocaeli / TR | Erfinder | 01 /
ELEJALDE, Cesar Carlos 1 Village Court Randolph New Jersey 07869 / US | 02 /
TAHINCIOGLU, Edip Nidakule Degirmen sok.18 34742 Kozyatagi-Istanbul / TR | 03 /
LEVI, Albert Unigum Gida Maddeleri San. Tlc. A. S. Gebze org. San. Bölgesi Ihsandede Cad. 800 Sk. No. 805 41400 Gebze Kocaeli / TR | 04 /
BAKKAL, Burcu Birecik Kent Gida Maddeleri San.Ve Tic.A.S Cumhuriyet Mah.2253 Sokak No.11 41400 Gebze/Kocaeli / TR | [2013/03] |
Frühere [2012/44] | 01 /
ELEJALDE, Cesar Carlos 1 Village Court Randolph New Jersey 07869 / US | ||
02 /
TAHINCIOGLU, Edip Nidakule Degirmen sok.18 34742 Kozyatagi-Istanbul / TR | |||
03 /
LEVI, Albert Kent Gida Maddeleri San.Ve Tic.A.S Cumhuriyet Mah.2253 Sokak No.11 41400 Gebze/Kocaeli / TR | |||
04 /
BAKKAL, Burcu Birecik Kent Gida Maddeleri San.Ve Tic.A.S Cumhuriyet Mah.2253 Sokak No.11 41400 Gebze/Kocaeli / TR | Vertreter | Appleyard Lees IP LLP 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [2018/31] |
Frühere [2012/44] | Pidgeon, Robert John Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 10842697.4 | 21.12.2010 | [2018/31] | WO2010US61403 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20090288405P | 21.12.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 288405 P | [2012/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2011084760 | Datum: | 14.07.2011 | Sprache: | EN | [2011/28] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2515669 | Datum: | 31.10.2012 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.07.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2012/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2515669 | Datum: | 01.08.2018 | Sprache: | EN | [2018/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 17.11.2011 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.11.2014 | Klassifikation | IPC: | A23L29/25, A23L29/30, A23G3/54, A23P20/12, A23G1/54 | [2018/09] | CPC: |
A23G1/54 (EP,US);
A23G3/54 (EP,US);
A23L29/25 (EP,US);
A23L29/37 (EP,US);
A23P20/12 (EP,US)
|
Frühere IPC [2015/01] | A23G3/50, A23G3/54, A23G1/54, A23L1/00, A23L1/053, A23L1/09 | ||
Frühere IPC [2012/44] | A23G3/50, A23G3/54 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/44] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PARTIKELBESCHICHTUNGSZUSAMMENSETZUNG, BESCHICHTETE SÜSSWARE UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG | [2012/44] | Englisch: | PARTICULATE COATING COMPOSITIONS, COATED CONFECTIONERY, AND METHODS OF MAKING THE SAME | [2012/44] | Französisch: | COMPOSITIONS D'ENROBAGE DU TYPE PARTICULAIRE, CONFISERIE ENROBÉE, ET PROCÉDÉS DE RÉALISATION ASSOCIÉS | [2012/44] | Eintritt in die regionale Phase | 03.07.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.07.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 03.07.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.07.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.07.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/44] | 30.04.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.07.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.08.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.09.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M01) | 29.09.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.11.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.12.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.02.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.06.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.06.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.06.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP18185613.9 / EP3417714 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 03.07.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 03.05.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.12.2010 | AL | 01.08.2018 | AT | 01.08.2018 | CY | 01.08.2018 | CZ | 01.08.2018 | DK | 01.08.2018 | EE | 01.08.2018 | FI | 01.08.2018 | HR | 01.08.2018 | LT | 01.08.2018 | LV | 01.08.2018 | MC | 01.08.2018 | MK | 01.08.2018 | NL | 01.08.2018 | PT | 01.08.2018 | RO | 01.08.2018 | RS | 01.08.2018 | SE | 01.08.2018 | SI | 01.08.2018 | SK | 01.08.2018 | SM | 01.08.2018 | TR | 01.08.2018 | BG | 01.11.2018 | NO | 01.11.2018 | GR | 02.11.2018 | IS | 01.12.2018 | IE | 21.12.2018 | LU | 21.12.2018 | MT | 21.12.2018 | BE | 31.12.2018 | CH | 31.12.2018 | LI | 31.12.2018 | [2020/31] |
Frühere [2020/30] | HU | 21.12.2010 | |
AL | 01.08.2018 | ||
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PT | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
MT | 21.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
PT | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
MT | 21.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
TR | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
MT | 21.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
MT | 21.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
CH | 31.12.2018 | ||
LI | 31.12.2018 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
BE | 31.12.2018 | ||
Frühere [2019/48] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
IE | 21.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
MC | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
Frühere [2019/39] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
LU | 21.12.2018 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SI | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
DK | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
SM | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/24] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
EE | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
SK | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/22] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
CZ | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RO | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 01.08.2018 | |
AT | 01.08.2018 | ||
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
LV | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/11] | AT | 01.08.2018 | |
FI | 01.08.2018 | ||
HR | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 01.08.2018 | |
FI | 01.08.2018 | ||
LT | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
RS | 01.08.2018 | ||
SE | 01.08.2018 | ||
BG | 01.11.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
GR | 02.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/09] | FI | 01.08.2018 | |
LT | 01.08.2018 | ||
NL | 01.08.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 01.08.2018 | |
LT | 01.08.2018 | ||
NO | 01.11.2018 | ||
IS | 01.12.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 01.08.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2009226493 (LOPEZ MICHEL [FR], et al) [X] 1,2,6,7,10,15 * example 8; claims 1-23 * [I] 1-15; | [I]WO2006122206 (CARROLL THOMAS J [US], et al) [I] 1-15 * examples 1,2; claims 1-43 *; | [XLI]WO2011084759 (KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC [US], et al) [X] 1-15 * the whole document * [L] 1-15 [I] ; | [I]US5571547 (SERPELLONI MICHEL [FR], et al) [I] 1-15 * the whole document * | Internationale Recherche | [X]WO2004089113 (QUEST INT [NL], et al); | [X]WO0219987 (CHR HANSEN INC [US]); | [X]KR100304249B (ROQUETTE FRERES); | [A]US2009214700 (HASSLINGER BERND [DE], et al); | [A]US2009226493 (LOPEZ MICHEL [FR], et al); | [A]US2006099308 (ZUEHLKE JULIUS W [US], et al) | Prüfung | US3352689 | WO9507625 | US7115288 | EP0415656 | vom Anmelder | US2009226493 | WO2006122206 |