EP2404561 - Vorrichtung zur Entfernung von Thromben [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.02.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.10.2017 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE, BG, CY, HU, SE, TR | veröffentlicht am 15.11.2017 [2017/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Phenox GmbH Lise-Meitner-Allee 31 44801 Bochum / DE | [2012/02] | Erfinder | 01 /
Hannes, Ralf Kuithanstraße 75 44137 Dortmund / DE | 02 /
Henkes, Hans Dr. Hauptmannsreute 39 70192 Stuttgart / DE | 03 /
Miloslavski, Elina Dr. Hauptmannsreute 39 70192 Stuttgart / DE | 04 /
Monstadt, Hermann Dr. Haarstraße 61 44797 Bochum / DE | [2012/16] |
Frühere [2012/03] | 01 /
Hannes, Ralf Kuithanstraße 75 44137 Dortmund / DE | ||
02 /
Henkes, Hans Dr. Hauptmannsreute 23 70192 Stuttgart / DE | |||
03 /
Miloslavski, Elina Dr. Hauptmannsreute 39 70192 Stuttgart / DE | |||
04 /
Monstadt, Hermann Dr. Haarstraße 61 44797 Bochum / DE | Vertreter | Thiel, Christian Schneiders & Behrendt PartmbB Rechts- und Patentanwälte Huestrasse 23 (Kortumkarree) 44787 Bochum / DE | [N/P] |
Frühere [2015/14] | Thiel, Christian Schneiders & Behrendt Rechts- und Patentanwälte Huestrasse 23 (Westfalenbankgebäude) 44787 Bochum / DE | ||
Frühere [2012/02] | Thiel, Christian Schneiders & Behrendt Rechts- und Patentanwälte Huestrasse 23 44787 Bochum / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11008119.7 | 22.08.2005 | [2012/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20041040868 | 23.08.2004 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102004040868 | [2012/02] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2404561 | Datum: | 11.01.2012 | Sprache: | DE | [2012/02] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2404561 | Datum: | 21.03.2012 | Sprache: | DE | [2012/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2404561 | Datum: | 01.04.2015 | Sprache: | DE | [2015/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.02.2012 | Klassifikation | IPC: | A61B17/221 | [2012/02] | CPC: |
A61B17/221 (EP,US);
A61B2010/0216 (EP,US);
A61B2017/22001 (US);
A61B2017/22034 (EP,US);
A61B2017/22038 (EP,US);
A61B2017/22042 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2012/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zur Entfernung von Thromben | [2012/02] | Englisch: | Device for removing blood clots | [2012/02] | Französisch: | Dispositif de suppression de thrombi | [2012/02] | Prüfungsverfahren | 28.12.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.01.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/08] | 17.04.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.10.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 16.12.2013 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 22.05.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.09.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.10.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.02.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.02.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.02.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP05777177.6 / EP1885257 | Teilanmeldung(en) | EP15161473.2 / EP2926747 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20050777177) , ist 17.05.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 05.01.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/10] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil für die Patenterteilung erforderliche Handlungen nicht vorgenommen wurden | 16.12.2013 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 16.12.2013 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 18.02.2014 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Benennungsgebühren nicht entrichtet wurden PL, EE, TR, SK, SI, SE, RO, PT, NL, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, GR, GB, FR, FI, ES, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 02.01.2013 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 02.01.2013 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 22.01.2013 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet wurde | 02.01.2013 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 02.01.2013 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 22.01.2013 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 02.01.2013 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 02.01.2013 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 22.01.2013 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 07.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 02.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 25.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 22.08.2005 | BG | 01.04.2015 | CY | 01.04.2015 | CZ | 01.04.2015 | DK | 01.04.2015 | EE | 01.04.2015 | FI | 01.04.2015 | LT | 01.04.2015 | LV | 01.04.2015 | MC | 01.04.2015 | NL | 01.04.2015 | PL | 01.04.2015 | RO | 01.04.2015 | SE | 01.04.2015 | SI | 01.04.2015 | SK | 01.04.2015 | TR | 01.04.2015 | GR | 02.07.2015 | IS | 01.08.2015 | PT | 03.08.2015 | AT | 22.08.2015 | IE | 22.08.2015 | LU | 22.08.2015 | BE | 31.08.2015 | [2017/39] |
Frühere [2016/50] | CZ | 01.04.2015 | |
DK | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
MC | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
PL | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
AT | 22.08.2015 | ||
IE | 22.08.2015 | ||
LU | 22.08.2015 | ||
Frühere [2016/33] | CZ | 01.04.2015 | |
DK | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
MC | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
PL | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
IE | 22.08.2015 | ||
LU | 22.08.2015 | ||
Frühere [2016/24] | CZ | 01.04.2015 | |
DK | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
MC | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
PL | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
SI | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
LU | 22.08.2015 | ||
Frühere [2016/18] | CZ | 01.04.2015 | |
DK | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
MC | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
PL | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
LU | 22.08.2015 | ||
Frühere [2016/17] | CZ | 01.04.2015 | |
DK | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
PL | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
LU | 22.08.2015 | ||
Frühere [2016/10] | CZ | 01.04.2015 | |
DK | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
PL | 01.04.2015 | ||
RO | 01.04.2015 | ||
SK | 01.04.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
Frühere [2016/09] | CZ | 01.04.2015 | |
DK | 01.04.2015 | ||
EE | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
Frühere [2016/07] | CZ | 01.04.2015 | |
DK | 01.04.2015 | ||
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
Frühere [2015/50] | CZ | 01.04.2015 | |
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
IS | 01.08.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
Frühere [2015/49] | CZ | 01.04.2015 | |
FI | 01.04.2015 | ||
LT | 01.04.2015 | ||
LV | 01.04.2015 | ||
NL | 01.04.2015 | ||
GR | 02.07.2015 | ||
PT | 03.08.2015 | ||
Frühere [2015/42] | NL | 01.04.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2002072764 (SEPETKA IVAN [US], et al) [X] 1-4,11-14 * figures 10-14 *; | [X]WO02055146 (MICROVENTION INC [US]) [X] 1,2,8,11,13,14 * figure 24A *; | [X]DE3921071 (RUPPRECHT HANS JUERGEN [DE]) [X] 1,12,13 * figures 5,6 *; | [I]US5899850 (OUCHI TERUO [JP]) [I] 1,13,14 * figures 1,35,36 *; | [XP]US2004199202 (DUBRUL WILLIAM [US], et al) [XP] 1,2,8,11,13 * figures 14,21F-21H * | vom Anmelder | US6245089 | US5171233 | US2002049452 | - THOMAS E. MAYER ET AL., STROKE, (2002), page 2232 |