EP2397620 - Lamellierte Balkenkonstruktion [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.05.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 09.06.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Paroc Group Oy Energiakuja 3 00180 Helsinki / FI | Für alle benannten Staaten Woodpolis Puusepänkatu 3 88900 Kuhmo / FI | Für alle benannten Staaten Oy Timber Frame Ltd Kutomokuja 2 A 4 30110 Forssa / FI | [2015/47] |
Frühere [2011/51] | Für alle benannten Staaten Paroc Oy Ab Läkkisepäntie 23 00621 Helsinki / FI | ||
Für alle benannten Staaten Woodpolis Puusepänkatu 3 88900 Kuhmo / FI | |||
Für alle benannten Staaten Oy Timber Frame Ltd Kutomokuja 2 A 4 30110 Forssa / FI | Erfinder | 01 /
Heino, Kyösti Laitakatu 5 87500 Kajaani / FI | 02 /
Sevon, Jukka Brobackavägen 4 A 2 21600 Pargas / FI | 03 /
Steenroos, Matti Soitinkorpi 1 B 13430 Hämeenlinna / FI | [2011/51] | Vertreter | LEITZINGER OY Tammasaarenkatu 1 00180 Helsinki / FI | [2017/28] |
Frühere [2011/51] | LEITZINGER OY Tammasaarenkatu 1 00180 Helsinki / FI | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11168069.0 | 30.05.2011 | [2011/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FI20100005688 | 15.06.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FI 20105688 | [2011/51] | Anmeldesprache | FI | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2397620 | Datum: | 21.12.2011 | Sprache: | EN | [2011/51] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2397620 | Datum: | 05.12.2012 | Sprache: | EN | [2012/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2397620 | Datum: | 12.07.2017 | Sprache: | EN | [2017/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.11.2012 | Klassifikation | IPC: | E04C3/14, E04C3/29, E04C1/40, E04C2/24, E04B2/70 | [2011/51] | CPC: |
E04C3/14 (EP,FI);
E04C2/243 (EP,FI);
E04B2/702 (EP,FI);
E04C1/40 (EP,FI);
E04C3/122 (EP,FI);
E04C3/29 (EP,FI);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/28] |
Frühere [2011/51] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Lamellierte Balkenkonstruktion | [2011/51] | Englisch: | Laminated beam construction | [2011/51] | Französisch: | Construction de poutre en lamellé-collé | [2011/51] | Prüfungsverfahren | 21.01.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.06.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/29] | 05.04.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.05.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.05.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.05.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.04.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 13.04.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.05.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.05.2011 | AL | 12.07.2017 | AT | 12.07.2017 | CY | 12.07.2017 | CZ | 12.07.2017 | DK | 12.07.2017 | ES | 12.07.2017 | HR | 12.07.2017 | IT | 12.07.2017 | LT | 12.07.2017 | LV | 12.07.2017 | MC | 12.07.2017 | MK | 12.07.2017 | NL | 12.07.2017 | PL | 12.07.2017 | PT | 12.07.2017 | RO | 12.07.2017 | RS | 12.07.2017 | SI | 12.07.2017 | SK | 12.07.2017 | SM | 12.07.2017 | TR | 12.07.2017 | BG | 12.10.2017 | NO | 12.10.2017 | GR | 13.10.2017 | IS | 12.11.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 30.05.2011 | |
AT | 12.07.2017 | ||
CY | 12.07.2017 | ||
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
MK | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
PT | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
TR | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2020/27] | HU | 30.05.2011 | |
AT | 12.07.2017 | ||
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
PT | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
TR | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2020/15] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
TR | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2019/06] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
MC | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SI | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
IT | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
SM | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RO | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
SK | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 12.07.2017 | |
CZ | 12.07.2017 | ||
DK | 12.07.2017 | ||
ES | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2018/12] | AT | 12.07.2017 | |
ES | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
LV | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 12.07.2017 | |
ES | 12.07.2017 | ||
HR | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
PL | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
BG | 12.10.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
GR | 13.10.2017 | ||
IS | 12.11.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 12.07.2017 | |
HR | 12.07.2017 | ||
LT | 12.07.2017 | ||
NL | 12.07.2017 | ||
RS | 12.07.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
Frühere [2018/08] | LT | 12.07.2017 | |
NL | 12.07.2017 | ||
NO | 12.10.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 12.07.2017 | |
NO | 12.10.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]CH692993 (FRINORM AG [LI]) [Y] 1-6 * column 5, line 52 - column 6, line 9; figure 7 * * column 3, lines 24-37 *; | [Y]GB1596780 (ROCKWOOL INT) [Y] 1-6 * page 2, lines 6-13; figures 1-2 *; | [Y]EP2141303 (KNAUF INSULATION GMBH [AT]) [Y] 1-6 * paragraph [0008] *; | [Y]GB2302346 (ROCKWOOL LTD [GB]) [Y] 1-6 * page 3, lines 20-23 * * page 5, lines 24-31 *; | [Y]DE2309878 (BAU FRITZ INH JOHANN FRITZ FA [DE]) [Y] 2,3 * figures 1-8; claim 1 *; | [Y]DE29923387U (JASPERS HELMUT [DE]) [Y] 6 * abstract *; | [A]DE2650915 (IHLEFELD KARL HELMUT) [A] 1-6 * page 6; figures 1-2 *; | [A]WO03008724 (SAINT GOBAIN ISOVER AS [DK], et al) [A] 1-6 * page 6, lines 3-9; figure 1; claim 1 * | vom Anmelder | SE457456 | SE303580 |