EP2544229 - Leistungshalbleiteranordnung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.12.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.12.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.01.2014 [2014/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ABB Research Ltd. Affolternstrasse 44 8050 Zürich / CH | [2013/02] | Erfinder | 01 /
Schulz, Nicola Winterhaldenstrasse 62a 5300 Turgi / CH | 02 /
Schuderer, Juergen Schützenrain 2 8047 Zürich / CH | 03 /
Behzadi, Bahar Schoorenstrasse 5c 8713 Uerikon / CH | 04 /
Brem, Franziska Heinrich Wettsteinstrasse 12 8700 Küsnacht / CH | [2013/02] | Vertreter | ABB Patent Attorneys C/o ABB Schweiz AG Intellectual Property CH-IP Brown Boveri Strasse 6 5400 Baden / CH | [N/P] |
Frühere [2013/02] | ABB Patent Attorneys C/o ABB Schweiz AG Intellectual Property CH-IP Brown Boveri Strasse 6 5400 Baden / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11172958.8 | 07.07.2011 | [2013/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2544229 | Datum: | 09.01.2013 | Sprache: | EN | [2013/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.09.2011 | Klassifikation | IPC: | H01L23/62, H01L25/07 | [2013/02] | CPC: |
H01L23/48 (EP);
H01L23/62 (EP);
H01L24/29 (EP);
H01L24/32 (EP);
H01L25/07 (EP);
H01L2224/29082 (EP);
H01L2224/29109 (EP);
H01L2224/29111 (EP);
H01L2224/29116 (EP);
H01L2224/29124 (EP);
H01L2224/29139 (EP);
H01L2224/29144 (EP);
H01L2224/29147 (EP);
H01L2224/30181 (EP);
H01L2224/32245 (EP);
H01L2224/83901 (EP);
H01L24/83 (EP);
H01L2924/01322 (EP);
H01L2924/01327 (EP);
H01L2924/1301 (EP);
H01L2924/1305 (EP);
H01L2924/13055 (EP)
(-)
| C-Set: |
H01L2224/29109, H01L2924/00014 (EP);
H01L2224/29111, H01L2924/00014 (EP);
H01L2224/29116, H01L2924/00014 (EP);
H01L2224/29124, H01L2924/00014 (EP);
H01L2224/29139, H01L2924/00014 (EP);
H01L2224/29144, H01L2924/00014 (EP);
H01L2224/29147, H01L2924/00014 (EP);
H01L2924/01322, H01L2924/00 (EP);
H01L2924/01327, H01L2924/00 (EP);
H01L2924/1301, H01L2924/00 (EP); | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/02] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Leistungshalbleiteranordnung | [2013/02] | Englisch: | Power semiconductor arrangement | [2013/02] | Französisch: | Agencement semi-conducteur d'alimentation | [2013/02] | Prüfungsverfahren | 10.07.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/03] | 19.08.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2014/03] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2013 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US6426561 (LANG THOMAS [CH], et al) [X] 1-4,7,8,10-15 * column 3, lines 3-6,9-23,32; figure 1 * * column 3, line 20 - line 42 * * column 3, line 25 - line 55 *; | [X]US2003001258 (KODAMA HIRONORI [JP], et al) [X] 1,2,4-7,9,13-15 * paragraphs [0037] , [0041] , [0042] , [0044]; figures 1,4,5 *; | [X]US4769744 (NEUGEBAUER CONSTANTINE A [US], et al) [X] 1,2,4,8,11-15 * column 3, line 19 - line 61; figure 1 * * column 3, line 36 - line 40 * * column 7, line 50 - line 52 * * column 8, line 50 - line 56 * | vom Anmelder | EP0989611 |