Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP2570470

EP2570470 - Hydrierungskatalysator [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung zurückgewiesen
Status aktualisiert am  09.08.2013
Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.11.2017
Letztes Ereignis   Tooltip09.08.2013Zurückweisung der Anmeldungveröffentlicht am 11.09.2013  [2013/37]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Shell Internationale Research Maatschappij B.V.
Carel van Bylandtlaan 30
2596 HR The Hague / NL
[2013/12]
Erfinder01 / Claus, Peter
Kavalierstr. 23
13187 Berlin / DE
02 / Herzfeld, Tobias
Lessingstr. 28
06114 Halle (Saale) / DE
03 / Herrmann, Tanja
Hicklerstr. 5
64287 Darmstadt / DE
04 / Lucas, Martin
Herderstr. 17
64285 Darmstadt / DE
 [2013/13]
VertreterMatthezing, Robert Maarten , et al
Shell International B.V.
Intellectual Property Services
P.O. Box 384
2501 CJ The Hague / NL
[N/P]
Frühere [2013/12]Matthezing, Robert Maarten , et al
Shell International B.V. Intellectual Property Services P.O. Box 384
2501 CJ The Hague / NL
Anmeldenummer, Anmeldetag11181793.819.09.2011
[2013/12]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2570470
Datum:20.03.2013
Sprache:EN
[2013/12]
Recherchenbericht(e)Recherchenbericht(e) (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht -
versandt am:
EP25.06.2012
KlassifikationInternationalen:C10G45/40, B01J23/50, C07C5/08, C07C7/167
[2013/12]
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2013/12]
ErstreckungsstaatenBANoch nicht entrichtet
MENoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Hydrierungskatalysator[2013/12]
Englisch:Hydrogenation catalyst[2013/12]
Französisch:Catalyseur d'hydrogénation[2013/12]
Prüfungsverfahren20.03.2013Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/37]
25.04.2013Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Eingangsprüfung A.90(5) [2013/37]
Angeführte Dokumente:Recherche[X]EP0947236  (ENGELHARD CORP [US]) [X] 1-11 * paragraph [0051] - paragraph [0054] *;
 [I]US5516851  (FLICK KLEMENS [DE], et al) [I] 12,13 * column 4, line 54 - line 63; examples 4,5 *;
 [A]US2002068843  (DAI WEI [CN], et al) [A] 1-13 * paragraph [0009] *;
 [X]WO03033136  (CATALYTIC DISTILLATION TECH [US]) [X] 1-13 * page 7, paragraph 2; claims 1-4,13 *;
 [X]US6350717  (FRENZEL ANDREA [DE], et al) [X] 1-13 * column 3, line 51 - line 56 * * column 5, line 22 - line 24; claims 1,3-5 *
vom AnmelderFR2603578
 US2802889
 DE19757990
 US4484015
 DE19840373
 KR20000059743
 US7453017
 US6255548
 WO2011107565