Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP2600270

EP2600270 - Identifikations-Element-basierte Authentisierung und Identifizierung mit verteilter Dienstnutzung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung zurückgewiesen
Status aktualisiert am  12.01.2018
Datenbank zuletzt aktualisiert am 21.02.2020
Letztes Ereignis   Tooltip12.01.2018Zurückweisung der Anmeldungveröffentlicht am 14.02.2018  [2018/07]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn / DE
Für alle benannten Staaten
Technische Universität Darmstadt
Karolinenplatz 5
64289 Darmstadt / DE
[2013/23]
Erfinder01 / Baumöller, Claas
Kennedyallee 35
53175 Bonn / DE
02 / Schaaf, Joachim
Kölner Str. 16a
64293 Darmstadt / DE
03 / Horsch, Moritz
Saalbaustr. 5
64283 Darmstadt / DE
04 / Wiesmaier, Alexander
Fabrikweg 5
63924 Kleinheubach / DE
05 / Braun, Johannes
Im Boden 30
64846 Groß-Zimmern / DE
 [2013/23]
VertreterVossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB
Siebertstrasse 3
81675 München / DE
[N/P]
Frühere [2013/23]Vossius & Partner
Siebertstrasse 4
81675 München / DE
Anmeldenummer, Anmeldetag11191675.502.12.2011
[2013/23]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2600270
Datum:05.06.2013
Sprache:DE
[2013/23]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP03.05.2012
KlassifikationInternationalen:G06F21/00
[2013/23]
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2013/23]
ErstreckungsstaatenBANoch nicht entrichtet
MENoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Identifikations-Element-basierte Authentisierung und Identifizierung mit verteilter Dienstnutzung[2013/23]
Englisch:Identification element-based authentication and identification with decentralised service use[2013/23]
Französisch:Authentification basée sur un élément d'identification et identification dotée d'une utilisation de service répartie[2013/23]
Prüfungsverfahren26.10.2012Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
26.10.2012Prüfungsantrag gestellt  [2013/23]
04.09.2013Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
14.01.2014Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
12.09.2017Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/07]
12.09.2017Termin der mündlichen Verhandlung
26.09.2017Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt
27.09.2017Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2018/07]
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  04.09.2013
Entrichtete GebührenJahresgebühr
30.12.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
29.12.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
29.12.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
29.12.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
Angeführte Dokumente:Recherche[A]DE102008000067  (BUNDESDRUCKEREI GMBH [DE]) [A] 1-17 * the whole document *;
 [XI]  - BSI, "Technische Richtlinie eID-Server", Bonn, (20100401), pages 1 - 51, URL: https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/tr03130/tr-03130.html, (20110701), XP055001820 [X] 1-3,16,17 * page 7 * * page 14 - page 15 * * page 19 - page 20 * [I] 4-15
 [A]  - Wikipedia, "OpenID", (20111026), Wikipedia.org, URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenID&oldid=95232388, (20120410), XP055024063 [A] 1-17 * the whole document *
 [A]  - Wikipedia, "Identitätsmanagement", (20111122), pages 1 - 6, URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Identit%C3%A4tsmanagement&oldid=96274001, (20120410), XP055024062 [A] 1-17 * the whole document *
 [A]  - Openid.Net, "OpenID Authentication 2.0 - Final", (20071205), pages 1 - 34, URL: http://openid.net/specs/openid-authentication-2_0.html#http_encoding, (20120123), XP055017217 [A] 1-17 * the whole document *
vom AnmelderWO0059244
 DE10262183
 DE10300898
 DE19724901
 DE102007006659
 DE102007037442
 EP2182493
 DE102009001959
 DE102008000067