EP2585538 - FILM ODER PLATTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.02.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.02.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.03.2019 [2019/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1 6411 TE Heerlen / NL | [N/P] |
Frühere [2013/18] | Für alle benannten Staaten DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1 6411 TE Heerlen / NL | Erfinder | 01 /
STROEKS, Alexander Antonius Marie Postbus 4 NL-6100 AA Echt / NL | 02 /
TOMIC, Katarina Postbus 4 NL-6100 AA Echt / NL | [2013/18] | Vertreter | dsm-firmenich IP P.O. Box 4 6100 AA Echt / NL | [N/P] |
Frühere [2013/18] | Derix, Nocky Marienna, et al DSM Intellectual Property Urmond Office P.O. Box 4 6100 AA Echt / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11726454.9 | 21.06.2011 | WO2011EP60369 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20100177164 | 16.09.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 10177164 | EP20100167039 | 23.06.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 10167039 | [2013/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011161115 | Datum: | 29.12.2011 | Sprache: | EN | [2011/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2585538 | Datum: | 01.05.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.12.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.12.2011 | Klassifikation | IPC: | C08L77/06, C08J5/18, B32B27/34, C08L77/02, H01L31/048, H05K1/03 | [2013/18] | CPC: |
C08L77/06 (EP,US);
B32B27/08 (EP,US);
B32B27/32 (EP,US);
B32B27/34 (EP,US);
C08J5/18 (EP,US);
C08L77/02 (EP,US);
H01L31/0481 (EP,US);
H05K1/0353 (EP,US);
B32B2270/00 (EP,US);
B32B2307/7244 (EP,US);
B32B2307/7265 (EP,US);
B32B2439/00 (EP,US);
B32B2439/70 (EP,US);
B32B2457/08 (EP,US);
B32B2457/12 (EP,US);
B32B2553/00 (EP,US);
C08J2377/02 (EP,US);
C08J2377/06 (EP,US);
C08L2205/02 (EP,US);
H05K1/0346 (EP,US);
H05K1/0393 (EP,US);
| C-Set: |
C08L77/02, C08L77/06 (US,EP);
C08L77/06, C08L77/02 (US,EP);
C08L77/06, C08L77/06 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FILM ODER PLATTE | [2013/18] | Englisch: | FILM OR PLATE | [2013/18] | Französisch: | PELLICULE OU PLAQUE | [2013/18] | Eintritt in die regionale Phase | 18.12.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.12.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.12.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.12.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/18] | 29.07.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.10.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.03.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.03.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.08.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.12.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.03.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.03.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.10.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/11] | 05.11.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2019/11] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 19.10.2016 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 16.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 11.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US2431783 (WAY WATKINS WILLIAM) [X] 1 * column 1, line 1 - line 6 * * column 1, line 48 - column 2, line 14 * * column 3, line 38 - column 4, line 22 * * column 5, line 21 - line 28 * * example - * * claim 1 *; | [Y]EP0323671 (STAMICARBON [NL]) [Y] 10 * page 2, line 1 * * page 2, line 29 - line 45 * * table 1 * * claim 1 *; | [XYI]WO0009586 (DSM NV [NL], et al) [X] 1,8,11 * page 1, line 8 - line 12 * * page 1, line 18 - page 2, line 11 * * page 3, line 6 - page 5, line 15 * * page 6, line 13 - line 23 * * example I * * claims 1,5-7,9,10,12 * [Y] 9,10 [I] 2; | [Y]EP2043162 (ASAHI FIBREGLASS CO [JP]) [Y] 9 * paragraph [0001] * * paragraph [0006] - paragraph [0007] * * paragraph [0010] - paragraph [0011] * * paragraph [0026] - paragraph [0028] * * example - * * claims 1,4,5 *; | [XYI]WO2010004199 (ARKEMA FRANCE [FR], et al) [X] 1 * page 1, line 4 - line 10 * * page 2, line 1 - line 3 * * page 5, line 13 - line 18 * * page 7, line 9 - line 25 * * page 12, line 1 - line 7 * * page 13, line 1 - line 13 * * example - * * claims 1,3,4,6-11,14,15 * [Y] 9,10 [I] 2-7; | [XP]WO2011033035 (DSM IP ASSETS BV [NL], et al) [XP] 1-3,6-8,11 * page 1, line 3 - line 4 * * page 1, line 11 - page 2, line 6 * * example - ** claims 1,10,11 *; | [X] - COR KONING, LILIAN TEUWEN, "Polyamides 4.10 and 4.12: Potentially New Engineering Plastics", ANTEC 2000 - 58TH ANNUAL TECHNICAL CONFERENCE OF THE SOCIETY OF PLASTICS ENGINEERS, BROOKFIELD, CT, US, (20000507), vol. 2, ISSN 0272-5223, pages 1562 - 1567, XP009129395 [X] 1 * page 1562, column l, paragraph 1 - paragraph 2 * * page 1562, column r, paragraph 3 * * page 1563, column l, paragraph 2 - paragraph 3 * * page 1565, column l, paragraph 1 - column r, paragraph 2 * * tables 1-4 * | vom Anmelder | - Nylon Plastics Handbook, HANSER PUBLISHERS, (1995), page 5 |