EP2601363 - VERRIEGELUNGSSYSTEM FÜR VERSTELLBARE TELESKOPISCHE STÜTZEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.09.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pearson, John Henry Apartment 13 The Grand 73 Marine Parade East Clacton on Sea, Essex CO15 6JT / GB | [2016/41] |
Frühere [2013/24] | Für alle benannten Staaten Pearson, John Henry 46 Tollington Way London N7 6FL / GB | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2013/24] | Vertreter | Brookes IP Windsor House 6-10 Mount Ephraim Road Tunbridge Wells, Kent TN1 1EE / GB | [N/P] |
Frühere [2016/43] | Brookes Batchellor LLP 1 Boyne Park Tunbridge Wells Kent TN4 8EL / GB | ||
Frühere [2013/24] | Brookes Batchellor LLP 46 Chancery Lane London WC2A 1JE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11746286.1 | 05.08.2011 | [2016/43] | WO2011GB01178 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20110011009 | 28.06.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201111009 | GB20100013178 | 05.08.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201013178 | [2013/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012017212 | Datum: | 09.02.2012 | Sprache: | EN | [2012/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2601363 | Datum: | 12.06.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.02.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2601363 | Datum: | 26.10.2016 | Sprache: | EN | [2016/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.02.2012 | Klassifikation | IPC: | E04G25/06, F16B41/00 | [2013/24] | CPC: |
E04G25/06 (EP,GB,US);
E04G25/00 (GB);
E04G25/04 (GB);
F16B41/005 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/42] |
Frühere [2013/24] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERRIEGELUNGSSYSTEM FÜR VERSTELLBARE TELESKOPISCHE STÜTZEN | [2013/24] | Englisch: | LOCKING SYSTEM FOR ADJUSTABLE TELESCOPIC PROPS | [2013/24] | Französisch: | SYSTÈME DE VERROUILLAGE POUR ÉTANÇONS TÉLESCOPIQUES AJUSTABLES | [2013/24] | Eintritt in die regionale Phase | 18.01.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.01.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.01.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.01.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.01.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/24] | 18.01.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.04.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.05.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.08.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.08.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.08.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.01.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 27.07.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2014 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   18.02.2015 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.08.2011 | AL | 26.10.2016 | AT | 26.10.2016 | BE | 26.10.2016 | CY | 26.10.2016 | CZ | 26.10.2016 | DK | 26.10.2016 | EE | 26.10.2016 | ES | 26.10.2016 | FI | 26.10.2016 | HR | 26.10.2016 | IT | 26.10.2016 | LT | 26.10.2016 | LV | 26.10.2016 | MC | 26.10.2016 | MK | 26.10.2016 | NL | 26.10.2016 | PL | 26.10.2016 | RO | 26.10.2016 | RS | 26.10.2016 | SE | 26.10.2016 | SI | 26.10.2016 | SK | 26.10.2016 | SM | 26.10.2016 | TR | 26.10.2016 | BG | 26.01.2017 | NO | 26.01.2017 | GR | 27.01.2017 | IS | 26.02.2017 | PT | 27.02.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/15] | HU | 05.08.2011 | |
AT | 26.10.2016 | ||
BE | 26.10.2016 | ||
CY | 26.10.2016 | ||
CZ | 26.10.2016 | ||
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
HR | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
LV | 26.10.2016 | ||
MC | 26.10.2016 | ||
MK | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
RS | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SI | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
SM | 26.10.2016 | ||
TR | 26.10.2016 | ||
BG | 26.01.2017 | ||
NO | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 05.08.2011 | |
AT | 26.10.2016 | ||
BE | 26.10.2016 | ||
CY | 26.10.2016 | ||
CZ | 26.10.2016 | ||
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
HR | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
LV | 26.10.2016 | ||
MC | 26.10.2016 | ||
MK | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
RS | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SI | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
SM | 26.10.2016 | ||
BG | 26.01.2017 | ||
NO | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 05.08.2011 | |
AT | 26.10.2016 | ||
BE | 26.10.2016 | ||
CY | 26.10.2016 | ||
CZ | 26.10.2016 | ||
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
HR | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
LV | 26.10.2016 | ||
MC | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
RS | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SI | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
SM | 26.10.2016 | ||
BG | 26.01.2017 | ||
NO | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 05.08.2011 | |
AT | 26.10.2016 | ||
BE | 26.10.2016 | ||
CZ | 26.10.2016 | ||
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
HR | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
LV | 26.10.2016 | ||
MC | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
RS | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SI | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
SM | 26.10.2016 | ||
BG | 26.01.2017 | ||
NO | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
Frühere [2018/18] | AT | 26.10.2016 | |
BE | 26.10.2016 | ||
CZ | 26.10.2016 | ||
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
HR | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
LV | 26.10.2016 | ||
MC | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
RS | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SI | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
SM | 26.10.2016 | ||
BG | 26.01.2017 | ||
NO | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
Frühere [2017/52] | AT | 26.10.2016 | |
BE | 26.10.2016 | ||
CZ | 26.10.2016 | ||
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
HR | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
LV | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
RS | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SI | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
SM | 26.10.2016 | ||
BG | 26.01.2017 | ||
NO | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
Frühere [2017/38] | AT | 26.10.2016 | |
BE | 26.10.2016 | ||
CZ | 26.10.2016 | ||
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
HR | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
LV | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
RS | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
SM | 26.10.2016 | ||
BG | 26.01.2017 | ||
NO | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 26.10.2016 | |
BE | 26.10.2016 | ||
CZ | 26.10.2016 | ||
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
HR | 26.10.2016 | ||
IT | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
LV | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
RS | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
SM | 26.10.2016 | ||
NO | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
Frühere [2017/36] | AT | 26.10.2016 | |
BE | 26.10.2016 | ||
CZ | 26.10.2016 | ||
DK | 26.10.2016 | ||
EE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
HR | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
LV | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RO | 26.10.2016 | ||
RS | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
SK | 26.10.2016 | ||
NO | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
Frühere [2017/34] | AT | 26.10.2016 | |
BE | 26.10.2016 | ||
CZ | 26.10.2016 | ||
DK | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
HR | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
LV | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RS | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
NO | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
Frühere [2017/33] | AT | 26.10.2016 | |
BE | 26.10.2016 | ||
DK | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
HR | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
LV | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RS | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
NO | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
Frühere [2017/26] | AT | 26.10.2016 | |
BE | 26.10.2016 | ||
ES | 26.10.2016 | ||
FI | 26.10.2016 | ||
HR | 26.10.2016 | ||
LT | 26.10.2016 | ||
LV | 26.10.2016 | ||
NL | 26.10.2016 | ||
PL | 26.10.2016 | ||
RS | 26.10.2016 | ||
SE | 26.10.2016 | ||
NO | 26.01.2017 | ||
GR | 27.01.2017 | ||
IS | 26.02.2017 | ||
PT | 27.02.2017 | ||
Frühere [2017/12] | LV | 26.10.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5791848 (LANHAM THOMAS R [US]); | [X]DE20019577U (HUESELMANN WILHELM [DE]); | [XAI]WO2005024254 (CHING MICHAEL KEITH [GB]) | vom Anmelder | US4664000 |