EP2611956 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM TROCKENFORMEN EINER FASERBAHN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.11.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Leverkuser Strasse 65 42897 Remscheid / DE | [2013/28] | Erfinder | 01 /
SCHWARZ, Olaf Lilienweg 2 24536 Neumünster / DE | 02 /
MÄHLMANN, Ingo Ferdinand-Sauerbruch-Str. 4 25524 Itzehoe / DE | 03 /
SOGAARD JENSEN, Rune Sondrevej 31 DK-8700 Horsens / DK | [2013/28] | Vertreter | Neumann, Ditmar KNH Patentanwälte Neumann Heine Taruttis PartG mbB Postfach 10 33 63 40024 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2015/03] | Neumann, Ditmar KNH Patentanwälte Kahlhöfer Neumann Rößler Heine PartG mbB Postfach 10 33 63 40024 Düsseldorf / DE | ||
Frühere [2013/28] | Neumann, Ditmar KNH Patentanwälte Kahlhöfer Neumann Rößler Heine Postfach 10 33 63 40024 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11752176.5 | 25.08.2011 | WO2011EP64659 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20101035944 | 31.08.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102010035944 | [2013/28] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012028535 | Datum: | 08.03.2012 | Sprache: | DE | [2012/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2611956 | Datum: | 10.07.2013 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 08.03.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2611956 | Datum: | 14.01.2015 | Sprache: | DE | [2015/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.03.2012 | Klassifikation | IPC: | D04H1/736, D01G25/00, D04H1/732 | [2014/36] | CPC: |
D01G25/00 (EP,KR,US);
D04H1/732 (EP,KR,US);
D04H1/005 (US);
D04H1/736 (EP,KR,US);
D04H1/74 (EP,US)
|
Frühere IPC [2013/28] | D04H1/72, D04H1/736, D01G25/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/28] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM TROCKENFORMEN EINER FASERBAHN | [2013/28] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR THE DRY FORMING OF A FIBRE WEB | [2013/28] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE FORMATION À SEC D'UNE BANDE FIBREUSE | [2013/28] | Eintritt in die regionale Phase | 08.03.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.03.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.03.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.03.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/28] | 17.07.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.08.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.12.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.12.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.12.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.08.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 15.10.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 25.08.2011 | AL | 14.01.2015 | CY | 14.01.2015 | CZ | 14.01.2015 | EE | 14.01.2015 | ES | 14.01.2015 | HR | 14.01.2015 | LT | 14.01.2015 | LV | 14.01.2015 | MC | 14.01.2015 | MK | 14.01.2015 | MT | 14.01.2015 | NL | 14.01.2015 | PL | 14.01.2015 | PT | 14.01.2015 | RO | 14.01.2015 | RS | 14.01.2015 | SE | 14.01.2015 | SI | 14.01.2015 | SK | 14.01.2015 | SM | 14.01.2015 | TR | 14.01.2015 | BG | 14.04.2015 | NO | 14.04.2015 | GR | 15.04.2015 | IS | 14.05.2015 | GB | 25.08.2015 | IE | 25.08.2015 | LU | 25.08.2015 | BE | 31.08.2015 | CH | 31.08.2015 | FR | 31.08.2015 | LI | 31.08.2015 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 25.08.2011 | |
CY | 14.01.2015 | ||
CZ | 14.01.2015 | ||
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
MK | 14.01.2015 | ||
MT | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
PT | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
SM | 14.01.2015 | ||
TR | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
GB | 25.08.2015 | ||
IE | 25.08.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
BE | 31.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Frühere [2017/39] | HU | 25.08.2011 | |
CY | 14.01.2015 | ||
CZ | 14.01.2015 | ||
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
MT | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
SM | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
GB | 25.08.2015 | ||
IE | 25.08.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
BE | 31.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Frühere [2017/22] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
MT | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
GB | 25.08.2015 | ||
IE | 25.08.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Frühere [2016/36] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
GB | 25.08.2015 | ||
IE | 25.08.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Frühere [2016/34] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
GB | 25.08.2015 | ||
IE | 25.08.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Frühere [2016/33] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
IE | 25.08.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Frühere [2016/22] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Frühere [2016/18] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
MC | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
Frühere [2016/17] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
LU | 25.08.2015 | ||
Frühere [2016/12] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SI | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Frühere [2015/49] | CZ | 14.01.2015 | |
EE | 14.01.2015 | ||
ES | 14.01.2015 | ||
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RO | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
SK | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Frühere [2015/39] | ES | 14.01.2015 | |
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
LV | 14.01.2015 | ||
NL | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
RS | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Frühere [2015/38] | ES | 14.01.2015 | |
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
IS | 14.05.2015 | ||
Frühere [2015/37] | ES | 14.01.2015 | |
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
PL | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
GR | 15.04.2015 | ||
Frühere [2015/36] | ES | 14.01.2015 | |
HR | 14.01.2015 | ||
LT | 14.01.2015 | ||
SE | 14.01.2015 | ||
BG | 14.04.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
Frühere [2015/35] | ES | 14.01.2015 | |
LT | 14.01.2015 | ||
NO | 14.04.2015 | ||
Frühere [2015/33] | ES | 14.01.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]DE2149892 (INGENJOERS B PROJEKT AB FA); | [A]US5445777 (NOEL JOHN R [US], et al); | [X]WO03016605 (DAN WEB HOLDING AS [DK], et al); | [A]US2005098910 (ANDERSEN CARSTEN [DK]); | [X]WO2005106091 (CONCERT GMBH [DE], et al) | vom Anmelder | WO03016622 | WO2004106604 | WO2006131122 |