Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP2625266

EP2625266 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON DREIDIMENSIONALEM GEWEBE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  04.08.2017
Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.11.2017
Letztes Ereignis   Tooltip17.11.2017Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: IE, SI
veröffentlicht am 20.12.2017 [2017/51]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Strasse 1
30625 Hannover / DE
Für alle benannten Staaten
Biomimetics Technologies Inc.
191 Ellis Avenue
Toronto, ON M6S 2X4 / CA
Für alle benannten Staaten
Stolz, Marvin
Leonhardtstrasse 19
14057 Berlin / DE
Für alle benannten Staaten
Schmälzlin, Elmar
Bergholzer Str. 3
14473 Potsdam / DE
[N/P]
Frühere [2016/39]Für alle benannten Staaten
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Strasse 1
30625 Hannover / DE
Für alle benannten Staaten
Biomimetics Technologies Inc.
191 Ellis Avenue
Toronto, ON M6S 2X4 / CA
Für alle benannten Staaten
Stolz, Marvin
Niehbuhrstr. 71
10629 Berlin / DE
Für alle benannten Staaten
Schmälzlin, Elmar
Bergholzer Str. 3
14473 Potsdam / DE
Frühere [2013/33]Für alle benannten Staaten
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Strasse 1
30625 Hannover / DE
Für alle benannten Staaten
Biomimetics Technologies Inc.
191 Ellis Avenue
Toronto ON M6S 2X4 / CA
Für alle benannten Staaten
Stolz, Marvin
Niehbuhrstr. 71
10629 Berlin / DE
Für alle benannten Staaten
Schmälzlin, Elmar
Bergholzer Str. 3
14473 Potsdam / DE
Erfinder01 / SCHMÄLZLIN, Elmar
Bergholzer Str. 3
14473 Potsdam / DE
02 / WEYAND, Birgit
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover / DE
03 / ISRAELOWITZ, Meir
1010 Brodview Avenue Apt. 606
M4K 2R8 / CA
04 / VOGT, Peter
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover / DE
05 / REIMERS, Kerstin
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover / DE
06 / VON SCHROEDER, Herbert, P.
191 Ellis Avenue
M6S 2X4 Toronto, ON / CA
07 / GILLE, Christoph
Junostrasse 6d
13467 Berlin / DE
 [2013/52]
Frühere [2013/33]01 / SCHMÄLZLIN, Elmar
Bergholzer Str. 3
14473 Potsdam / DE
02 / WEYAND, Birgit
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover / DE
03 / ISRAELOWITZ, Meir
Toronto
Ontario / CA
04 / VOGT, Peter
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover / DE
05 / REIMERS, Kerstin
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover / DE
06 / VON SCHROEDER, Herbert, P.
Toronto
Ontario / CA
07 / GILLE, Christoph
Toronto
Ontario / CA
VertreterTaruttis, Stefan Georg
TARUTTIS Patentanwaltskanzlei Aegidientorplatz 2b
30159 Hannover / DE
[2013/33]
Anmeldenummer, Anmeldetag11771065.704.10.2011
[2016/39]
WO2011EP67344
Prioritätsnummer, PrioritätstagUS20100404320P04.10.2010         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 404320 P
[2013/33]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1  Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2012045756
Datum:12.04.2012
Sprache:EN
[2012/15]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2625266
Datum:14.08.2013
Sprache:EN
Die Anmeldung wurde von der WIPO am 12.04.2012 in einer der Amtssprachen des EPA veröffentlicht.
[2013/33]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2625266
Datum:28.09.2016
Sprache:EN
[2016/39]
Art: B8 Berichtigte Titelseite der Patentschrift 
Nr.:EP2625266
Datum:21.12.2016
[2016/51]
Recherchenbericht(e)Internationaler RecherchenberichtEP12.04.2012
KlassifikationInternationalen:C12Q3/00, G01N33/84, C12N5/0775, C12N5/00
[2016/20]
Frühere Internationalen [2013/33]C12N5/00, G01N21/64
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2013/33]
ErstreckungsstaatenBANoch nicht entrichtet
MENoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON DREIDIMENSIONALEM GEWEBE[2013/33]
Englisch:PROCESS FOR PRODUCING THREE-DIMENSIONAL TISSUE[2013/33]
Französisch:PROCÉDÉ DE PRODUCTION D'UN TISSU TRIDIMENSIONNEL[2013/33]
Eintritt in die regionale Phase02.05.2013Nationale Grundgebühr entrichtet 
02.05.2013Benennungsgebühr(en) entrichtet 
02.05.2013Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren02.05.2013Prüfungsantrag gestellt  [2013/33]
08.01.2014Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
14.03.2014Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
11.07.2014Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
28.07.2014Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
22.01.2015Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
10.02.2015Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
26.06.2015Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
29.04.2016Ankündigung der Patenterteilung
15.08.2016Erteilungsgebühr entrichtet
15.08.2016Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
15.08.2016Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  14.03.2014
Einspruch (Einsprüche)29.06.2017Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/36]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
15.10.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
06.10.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
17.09.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipAT28.09.2016
BE28.09.2016
CZ28.09.2016
DK28.09.2016
EE28.09.2016
ES28.09.2016
FI28.09.2016
HR28.09.2016
IT28.09.2016
LT28.09.2016
LV28.09.2016
NL28.09.2016
PL28.09.2016
RO28.09.2016
RS28.09.2016
SE28.09.2016
SI28.09.2016
SK28.09.2016
SM28.09.2016
IE04.10.2016
LU04.10.2016
BG28.12.2016
NO28.12.2016
GR29.12.2016
IS28.01.2017
PT30.01.2017
[2017/51]
Frühere [2017/40]AT28.09.2016
BE28.09.2016
CZ28.09.2016
DK28.09.2016
EE28.09.2016
ES28.09.2016
FI28.09.2016
HR28.09.2016
IT28.09.2016
LT28.09.2016
LV28.09.2016
NL28.09.2016
PL28.09.2016
RO28.09.2016
RS28.09.2016
SE28.09.2016
SK28.09.2016
SM28.09.2016
LU04.10.2016
BG28.12.2016
NO28.12.2016
GR29.12.2016
IS28.01.2017
PT30.01.2017
Frühere [2017/34]AT28.09.2016
BE28.09.2016
CZ28.09.2016
DK28.09.2016
EE28.09.2016
ES28.09.2016
FI28.09.2016
HR28.09.2016
IT28.09.2016
LT28.09.2016
LV28.09.2016
NL28.09.2016
PL28.09.2016
RO28.09.2016
RS28.09.2016
SE28.09.2016
SK28.09.2016
SM28.09.2016
BG28.12.2016
NO28.12.2016
GR29.12.2016
IS28.01.2017
PT30.01.2017
Frühere [2017/23]AT28.09.2016
BE28.09.2016
CZ28.09.2016
EE28.09.2016
ES28.09.2016
FI28.09.2016
HR28.09.2016
IT28.09.2016
LT28.09.2016
LV28.09.2016
NL28.09.2016
PL28.09.2016
RO28.09.2016
RS28.09.2016
SE28.09.2016
SK28.09.2016
SM28.09.2016
BG28.12.2016
NO28.12.2016
GR29.12.2016
IS28.01.2017
PT30.01.2017
Frühere [2017/23]AT28.09.2016
BE28.09.2016
CZ28.09.2016
EE28.09.2016
FI28.09.2016
HR28.09.2016
LT28.09.2016
LV28.09.2016
NL28.09.2016
PL28.09.2016
RO28.09.2016
RS28.09.2016
SE28.09.2016
SK28.09.2016
BG28.12.2016
NO28.12.2016
GR29.12.2016
IS28.01.2017
Frühere [2017/13]FI28.09.2016
HR28.09.2016
LT28.09.2016
LV28.09.2016
NL28.09.2016
RS28.09.2016
SE28.09.2016
BE31.10.2016
NO28.12.2016
GR29.12.2016
Frühere [2017/11]FI28.09.2016
HR28.09.2016
LT28.09.2016
RS28.09.2016
SE28.09.2016
BE31.10.2016
NO28.12.2016
GR29.12.2016
Frühere [2017/10]FI28.09.2016
HR28.09.2016
LT28.09.2016
RS28.09.2016
SE28.09.2016
BE31.10.2016
NO28.12.2016
Frühere [2017/09]FI28.09.2016
LT28.09.2016
NO28.12.2016
Frühere [2017/07]LT28.09.2016
Angeführt inInternationale Recherche[XY]US2004171094  (KLIMANT INGO [DE], et al) [X] 1-13 * claims 5, 6 * * paragraph [0019] - paragraph [0023] * [Y] 1-17;
 [XY]US2005058842  (LIEBMANN-VINSON ANDREA [US], et al) [X] 1-13 * paragraph [0019] - paragraph [0021] * * paragraphs [0030] - [0035] * * claims 1, 25, 30, 31 * [Y] 1-17
 [XY]  - ACOSTA M A ET AL, "Fluorescent microparticles for sensing cell microenvironment oxygen levels within 3D scaffolds", BIOMATERIALS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS BV., BARKING, GB, vol. 30, no. 17, doi:10.1016/J.BIOMATERIALS.2009.02.021, ISSN 0142-9612, (20090601), pages 3068 - 3074, (20090314), XP026933211 [X] 1-13 * the whole document * [Y] 1-17

DOI:   http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2009.02.021
 [XY]  - PETER C. THOMAS ET AL, "A Noninvasive Thin Film Sensor for Monitoring Oxygen Tension during in Vitro Cell Culture", ANALYTICAL CHEMISTRY, (20091115), vol. 81, no. 22, doi:10.1021/ac9013379, ISSN 0003-2700, pages 9239 - 9246, XP055019142 [X] 1-13 * the whole document * [Y] 1-17

DOI:   http://dx.doi.org/10.1021/ac9013379
Prüfung   - CHOU PI-TAI ET AL, "Phosphorescent dyes for organic light-emitting diodes.", CHEMISTRY (WEINHEIM AN DER BERGSTRASSE, GERMANY) 2007, (2007), vol. 13, no. 2, ISSN 0947-6539, pages 380 - 395,
    - WANG XU-DONG ET AL, "Optical methods for sensing and imaging oxygen: materials, spectroscopies and applications.", CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 21 MAY 2014, (20140521), vol. 43, no. 10, ISSN 1460-4744, pages 3666 - 3761,
vom AnmelderEP2031501
    - SCHMALZLIN ET AL., SENSORS AND ACTUATORS B, (2006), pages 251 - 254,