Auszug aus dem europäischen Patentregister

Übersicht: EP2499906

EP2499906 - Urinal für Hunde [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
Frühere [2012/38]Urinal für Hunde
[2013/38]
StatusKein Einspruch fristgerecht eingelegt
Status aktualisiert am  16.01.2015
Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.10.2018
Letztes Ereignis   Tooltip12.10.2018Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat
Neue Staaten: AL
veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46]
AnmelderFür alle benannten Staaten
DOG production s.r.o.
Zahrebska 2480/43
616 00 Brno / CZ
[2012/38]
Erfinder01 / Tomecek, Frantisek
Zahrebska 2480/43
61600 Brno / CZ
 [2012/38]
VertreterKania, Frantisek
Kania Sedlak Smola
Mendlovo Namesti 1 a
603 00 Brno / CZ
[N/P]
Frühere [2012/38]Kania, Frantisek
Kania Sedlak Smola, Mendlovo Namesti 1 a
603 00 Brno / CZ
Anmeldenummer, Anmeldetag12001727.214.03.2012
[2012/38]
Prioritätsnummer, PrioritätstagCZ20110024078U17.03.2011         Ursprünglich veröffentlichtes Format: CZ 201124078 U
[2012/38]
AnmeldespracheCS
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2499906
Datum:19.09.2012
Sprache:EN
[2012/38]
Art: B1 Patentschrift 
Nr.:EP2499906
Datum:12.03.2014
Sprache:EN
[2014/11]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP27.06.2012
KlassifikationInternationalen:A01K1/01
[2012/38]
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2012/38]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Urinal für Hunde[2013/43]
Englisch:Dog urinal[2012/38]
Französisch:Urinoir pour chiens[2013/43]
Frühere [2012/38]Urinal für Hunde
Frühere [2012/38]Urinoir pour des chiens
Prüfungsverfahren15.03.2013Prüfungsantrag gestellt  [2013/17]
16.03.2013Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
24.09.2013Ankündigung der Patenterteilung
17.01.2014Erteilungsgebühr entrichtet
17.01.2014Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  24.09.2013
Einspruch (Einsprüche)15.12.2014Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/08]
Erlöschen während des Einspruchsverfahrens  TooltipHU14.03.2012
AL12.03.2014
BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
MK12.03.2014
MT12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
SI12.03.2014
SM12.03.2014
TR12.03.2014
IE14.03.2014
LU14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
GR13.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
[2018/46]
Frühere [2018/31]HU14.03.2012
BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
MK12.03.2014
MT12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
SI12.03.2014
SM12.03.2014
TR12.03.2014
IE14.03.2014
LU14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
GR13.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Frühere [2016/33]HU14.03.2012
BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
MT12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
SI12.03.2014
SM12.03.2014
TR12.03.2014
IE14.03.2014
LU14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
GR13.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Frühere [2016/32]HU14.03.2012
BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
MT12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
SI12.03.2014
SM12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
GR13.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Frühere [2016/28]BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
MT12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
SI12.03.2014
SM12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
GR13.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Frühere [2016/22]BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
MT12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
SI12.03.2014
SM12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Frühere [2016/12]BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
MT12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
SI12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Frühere [2015/36]BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
SI12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Frühere [2015/18]BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
IT12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Frühere [2015/12]BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
SE12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
RS03.09.2014
Frühere [2015/08]BE12.03.2014
CY12.03.2014
DK12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
RS12.03.2014
SE12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
Frühere [2015/07]BE12.03.2014
CY12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
MC12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
RS12.03.2014
SE12.03.2014
IE14.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
Frühere [2015/02]BE12.03.2014
CY12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
RS12.03.2014
SE12.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
PT14.07.2014
Frühere [2014/50]BE12.03.2014
CY12.03.2014
EE12.03.2014
ES12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
NL12.03.2014
RO12.03.2014
RS12.03.2014
SE12.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
Frühere [2014/49]BE12.03.2014
CY12.03.2014
EE12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
RO12.03.2014
RS12.03.2014
SE12.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
IS12.07.2014
Frühere [2014/48]BE12.03.2014
CY12.03.2014
EE12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
RS12.03.2014
SE12.03.2014
BG12.06.2014
NO12.06.2014
Frühere [2014/46]BE12.03.2014
CY12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
RS12.03.2014
SE12.03.2014
NO12.06.2014
Frühere [2014/41]CY12.03.2014
FI12.03.2014
HR12.03.2014
LT12.03.2014
LV12.03.2014
RS12.03.2014
SE12.03.2014
NO12.06.2014
Frühere [2014/37]CY12.03.2014
FI12.03.2014
LT12.03.2014
SE12.03.2014
NO12.06.2014
Frühere [2014/36]LT12.03.2014
NO12.06.2014
Angeführte Dokumente:Recherche[X]EP0852111  (RODRIGUEZ NAVARRO FRANCOIS [AD]) [X] 1-5 * abstract *;
 [A]FR2419015  (PONENTI LUCIEN [FR]) [A] 1-5 * figure 2 *;
 [AD]JP2005013182  (OTAGAKI MICHIKO) [AD] 1-5 * abstract *;
 [AD]JP2003061499  (NAKAKAWAJI KOFUKUKA) [AD] 1-5 * abstract *;
 [A]FR2562764  (NAVARRO MARTIN ANTONIO [ES]) [A] 1-5 * figure 1 *;
 [A]CH662243  (UNTERWEGER ALFRED) [A] 1-5 * the whole document *
vom AnmelderJP2005013182
 JP2003061499