EP2631051 - Verfahren zum Recyceln von Altfolienabfall [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.07.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.08.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Wisconsin Film & Bag, Inc. 3100 East Richmond Street Shawano, WI 54166-3845 / US | [2013/35] | Erfinder | 01 /
Kulesa, Robert Francis 2679 Radinz Road Green Bay, WI 54311 / US | 02 /
Feeney, James J. 919 E. Pondview Court Appleton, WI 54913 / US | 03 /
Carlstedt, Richard Wayne 1640 Dancing Dunes Drive Green Bay, WI 54313 / US | 04 /
Blake, Daniel William 87 Appleton Street Menasha, WI 54952 / US | 05 /
Hacker, Buckell Gary W5085 Northwood Drive Shawano, WI 54166 / US | [2013/35] | Vertreter | Copsey, Timothy Graham Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Frühere [2013/35] | Copsey, Timothy Graham Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12156681.4 | 23.02.2012 | [2013/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2631051 | Datum: | 28.08.2013 | Sprache: | EN | [2013/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2631051 | Datum: | 13.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.07.2012 | Klassifikation | IPC: | B29B17/04, B29B17/02, B29K105/06, B29L7/00, B29B17/00 | [2013/35] | CPC: |
B29B17/0412 (EP);
B29B17/0036 (EP);
B29B17/02 (EP);
B29B2017/0203 (EP);
B29B2017/0272 (EP);
B29B2017/0289 (EP);
B29K2023/0625 (EP);
B29K2023/0633 (EP);
B29K2105/065 (EP);
B29L2007/008 (EP);
B29L2031/744 (EP);
Y02W30/52 (EP);
Y02W30/62 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/37] |
Frühere [2013/35] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Recyceln von Altfolienabfall | [2013/35] | Englisch: | Post consumer scrap film recycling process | [2013/35] | Französisch: | Procédé de recyclage de déchets de film post-consommation | [2013/35] | Prüfungsverfahren | 20.02.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.02.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/14] | 07.05.2015 | Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen (Frist: M01) | 16.06.2015 | Antwort auf einer Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen | 21.08.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.02.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.03.2017 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 13.03.2017 geplant war | 13.03.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 27.03.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.08.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.08.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.08.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.08.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 14.06.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.02.2012 | AL | 13.09.2017 | AT | 13.09.2017 | CY | 13.09.2017 | CZ | 13.09.2017 | DK | 13.09.2017 | EE | 13.09.2017 | ES | 13.09.2017 | FI | 13.09.2017 | HR | 13.09.2017 | IT | 13.09.2017 | LT | 13.09.2017 | LV | 13.09.2017 | MC | 13.09.2017 | MK | 13.09.2017 | NL | 13.09.2017 | PL | 13.09.2017 | PT | 13.09.2017 | RO | 13.09.2017 | RS | 13.09.2017 | SE | 13.09.2017 | SI | 13.09.2017 | SK | 13.09.2017 | SM | 13.09.2017 | TR | 13.09.2017 | BG | 13.12.2017 | NO | 13.12.2017 | GR | 14.12.2017 | IS | 13.01.2018 | IE | 23.02.2018 | LU | 23.02.2018 | MT | 23.02.2018 | BE | 28.02.2018 | CH | 28.02.2018 | LI | 28.02.2018 | [2020/34] |
Frühere [2020/31] | HU | 23.02.2012 | |
AT | 13.09.2017 | ||
CY | 13.09.2017 | ||
CZ | 13.09.2017 | ||
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
MK | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
PT | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
TR | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
IE | 23.02.2018 | ||
LU | 23.02.2018 | ||
MT | 23.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/27] | HU | 23.02.2012 | |
AT | 13.09.2017 | ||
CZ | 13.09.2017 | ||
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
PT | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
TR | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
IE | 23.02.2018 | ||
LU | 23.02.2018 | ||
MT | 23.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 13.09.2017 | |
CZ | 13.09.2017 | ||
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
TR | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
IE | 23.02.2018 | ||
LU | 23.02.2018 | ||
MT | 23.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 13.09.2017 | |
CZ | 13.09.2017 | ||
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
IE | 23.02.2018 | ||
LU | 23.02.2018 | ||
MT | 23.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AT | 13.09.2017 | |
CZ | 13.09.2017 | ||
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
IE | 23.02.2018 | ||
LU | 23.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AT | 13.09.2017 | |
CZ | 13.09.2017 | ||
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
IE | 23.02.2018 | ||
LU | 23.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 13.09.2017 | |
CZ | 13.09.2017 | ||
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SI | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
LU | 23.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2018/44] | AT | 13.09.2017 | |
CZ | 13.09.2017 | ||
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
MC | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 13.09.2017 | |
CZ | 13.09.2017 | ||
DK | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 13.09.2017 | |
CZ | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
IT | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
SM | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 13.09.2017 | |
CZ | 13.09.2017 | ||
EE | 13.09.2017 | ||
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
PL | 13.09.2017 | ||
RO | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
SK | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
IS | 13.01.2018 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 13.09.2017 | |
ES | 13.09.2017 | ||
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
Frühere [2018/15] | ES | 13.09.2017 | |
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
NL | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
Frühere [2018/12] | ES | 13.09.2017 | |
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
LV | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
Frühere [2018/11] | ES | 13.09.2017 | |
FI | 13.09.2017 | ||
HR | 13.09.2017 | ||
LT | 13.09.2017 | ||
RS | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
BG | 13.12.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
GR | 14.12.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 13.09.2017 | |
LT | 13.09.2017 | ||
SE | 13.09.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 13.09.2017 | |
LT | 13.09.2017 | ||
NO | 13.12.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 13.09.2017 | |
NO | 13.12.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0893220 (PLASTIPOL S R L [IT]) [Y] 2,12 * figures 2,4 *; | [Y]US5236603 (SAMPSON DONALD L [US]) [Y] 10,11 * column 5, line 15 - line 36; figure 3 *; | [Y]US5540244 (BROOKS J DOUGLAS [US], et al) [Y] 2,10-12,19 * column 2, line 5 - line 6 * * column 2, line 65 - line 66 * * column 5, line 1 - line 2 * * column 5, line 27 - line 31 * * column 6, line 12 - line 29 * | [XYI] - RESCH M ET AL, "VERMISCHTE UND VERSCHMUTZTE ALTKUNSTSTOFFE STOFFLICH VERWERTEN", KUNSTOFFE INTERNATIONAL, CARL HANSER VERLAG, MUNCHEN, DE, (19900401), vol. 80, no. 4, ISSN 0023-5563, pages 493 - 495, XP000173800 [X] 1,5,6,8,9,15-18,20 * page 494, column l, paragraph 2 - page 494, column r, paragraph 1 * [Y] 2-4,10-14,19 [I] 7 | [I] - "ABBAUBARE UND LOSLICHE KUNSTSTOFFE EROFFNEN NEUE MARKTE. ÖRECYCLE '88", PLASTVERARBEITER, HUETHIG GMBH, HEIDELBERG, DE, (19890101), vol. 40, no. 1, ISSN 0032-1338, page 118/119, XP000080360 [I] 1,5,6,8 * page 119, column 2 - column 4 * | [Y] - LIETZ G, "Wiederaufbereiten von PE-Folienabfällen", KUNSTOFFE INTERNATIONAL, CARL HANSER VERLAG, MUNCHEN, DE, (19830801), vol. 73, no. 8, ISSN 0023-5563, pages 414 - 418, XP002095855 [Y] 3,4,13,14 * page 416, column r, paragraph 3 * |