EP2540437 - HERSTELLUNGSVERFAHREN EINER VORRICHTUNG, DIE MIT METALLOXALAT AUSGEFÜHRTE LÖTUNGEN UMFASST [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2013/01] | Herstellungsverfahren einer Vorrichtung, die mit Metalloxalat ausgeführte Lötungen umfasst | ||
[2017/49] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.03.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 23.03.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.11.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Thales Tour Carpe Diem Place des Corolles Esplanade Nord 92400 Courbevoie / FR | Für alle benannten Staaten Université Paul Sabatier (Toulouse III) 118 route de Narbonne 31062 Toulouse Cedex 9 / FR | Für alle benannten Staaten Centre National de la Recherche Scientifique 3, rue Michel-Ange 75016 Paris / FR | [2018/15] |
Frühere [2013/01] | Für alle benannten Staaten Thales 45, rue de Villiers 92200 Neuilly Sur Seine / FR | ||
Für alle benannten Staaten Université Paul Sabatier (Toulouse III) 118 route de Narbonne 31062 Toulouse Cedex 9 / FR | |||
Für alle benannten Staaten Centre National de la Recherche Scientifique 3, rue Michel Ange 75016 Paris / FR | Erfinder | 01 /
VENDIER, Olivier 9, route de Goyrans 31120 LACROIX-FALGARDE / FR | 02 /
RAYNAUD, Lidwine 142, Chemin de Montamats 81370 SAINT-SULPICE / FR | 03 /
BACO, Valérie 227, Chemin d'Enroux 31860 LABARTHE SUR LEZE / FR | 04 /
GOUGEON, Michel 47, Chemin de Rivalsupervic 31400 TOULOUSE / FR | 05 /
LE TRONG, Hoa 362/2/18A Le Van Luong Phuong Tan Hung Quan 7 756000 HO CHI MINH / VN | 06 /
TAILHADES, Philippe 16, avenue de Gameville 31650 SAINT-ORENS / FR | [2013/01] | Vertreter | Esselin, Sophie, et al Marks & Clerk France Conseils en Propriété Industrielle Immeuble Visium 22 Avenue Aristide Briand 94117 Arcueil Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2018/17] | Esselin, Sophie, et al Marks & Clerk France Conseils en Propriété Industrielle Immeuble Visium 22 avenue Aristide Briand 94117 Arcueil Cedex / FR | ||
Frühere [2013/01] | Esselin, Sophie, et al Marks & Clerk France Conseils en Propriété Industrielle Immeuble Visium 22, Avenue Aristide Briand 94117 Arcueil Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12174012.0 | 28.06.2012 | [2013/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20110002036 | 30.06.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1102036 | [2013/01] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2540437 | Datum: | 02.01.2013 | Sprache: | FR | [2013/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2540437 | Datum: | 25.04.2018 | Sprache: | FR | [2018/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.09.2012 | Klassifikation | IPC: | B23K35/36, B23K35/02, B23K35/30 | [2013/01] | CPC: |
B23K35/3618 (EP,US);
B23K1/00 (KR);
B23K1/0016 (EP,US);
B23K35/02 (EP,US);
B23K35/025 (EP,US);
B23K35/30 (EP,US);
B23K35/3006 (EP,US);
B23K35/36 (EP,US);
B23K35/3616 (EP,US);
B23K35/362 (KR);
H01L24/27 (EP,US);
H01L24/29 (EP,US);
H01L24/83 (EP,US);
H05K13/04 (KR);
H05K3/32 (KR);
H01L2224/29339 (EP,US);
H01L2224/29347 (EP,US);
H01L2224/83191 (EP,US);
H01L2224/83192 (EP,US);
H01L2224/83193 (EP,US);
H01L2224/83801 (EP,US);
H01L2224/8384 (EP,US);
H01L2924/013 (EP,US);
H01L2924/01322 (EP,US);
H01L2924/01327 (EP,US);
H01L2924/10272 (EP,US);
H01L2924/10329 (EP,US);
| C-Set: |
H01L2924/01322, H01L2924/00 (US,EP);
H01L2924/01327, H01L2924/00 (US,EP);
H01L2924/013, H01L2924/0105, H01L2924/01079 (EP,US);
H01L2924/15747, H01L2924/00 (US,EP) | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/17] |
Frühere [2013/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HERSTELLUNGSVERFAHREN EINER VORRICHTUNG, DIE MIT METALLOXALAT AUSGEFÜHRTE LÖTUNGEN UMFASST | [2017/49] | Englisch: | METHOD FOR MANUFACTURING A DEVICE COMPRISING BRAZED JOINTS MADE FROM METAL OXALATE | [2017/49] | Französisch: | PROCEDE DE FABRICATION D'UN DISPOSITIF COMPRENANT DES BRASURES REALISEES A PARTIR D'OXALATE METALLIQUE | [2013/01] |
Frühere [2013/01] | Herstellungsverfahren einer Vorrichtung, die mit Metalloxalat ausgeführte Lötungen umfasst | ||
Frühere [2013/01] | Method for manufacturing a device comprising brazed joints made from metal oxalate | Prüfungsverfahren | 17.06.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.06.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/31] | 07.11.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.03.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.03.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.03.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.11.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 28.01.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 28.06.2012 | AL | 25.04.2018 | AT | 25.04.2018 | CY | 25.04.2018 | CZ | 25.04.2018 | DK | 25.04.2018 | EE | 25.04.2018 | ES | 25.04.2018 | FI | 25.04.2018 | HR | 25.04.2018 | LT | 25.04.2018 | LV | 25.04.2018 | MC | 25.04.2018 | MK | 25.04.2018 | MT | 25.04.2018 | NL | 25.04.2018 | RO | 25.04.2018 | RS | 25.04.2018 | SE | 25.04.2018 | SI | 25.04.2018 | SK | 25.04.2018 | SM | 25.04.2018 | TR | 25.04.2018 | IE | 28.06.2018 | LU | 28.06.2018 | BE | 30.06.2018 | CH | 30.06.2018 | LI | 30.06.2018 | BG | 25.07.2018 | NO | 25.07.2018 | GR | 26.07.2018 | IS | 25.08.2018 | PT | 27.08.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 28.06.2012 | |
AL | 25.04.2018 | ||
AT | 25.04.2018 | ||
CY | 25.04.2018 | ||
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
MK | 25.04.2018 | ||
MT | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
TR | 25.04.2018 | ||
IE | 28.06.2018 | ||
LU | 28.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2020/28] | HU | 28.06.2012 | |
AL | 25.04.2018 | ||
AT | 25.04.2018 | ||
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
MT | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
TR | 25.04.2018 | ||
IE | 28.06.2018 | ||
LU | 28.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 25.04.2018 | |
AT | 25.04.2018 | ||
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
MT | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
TR | 25.04.2018 | ||
IE | 28.06.2018 | ||
LU | 28.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 25.04.2018 | |
AT | 25.04.2018 | ||
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
MT | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
IE | 28.06.2018 | ||
LU | 28.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 25.04.2018 | |
AT | 25.04.2018 | ||
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
IE | 28.06.2018 | ||
LU | 28.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SI | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
IE | 28.06.2018 | ||
LU | 28.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
IE | 28.06.2018 | ||
LU | 28.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
IE | 28.06.2018 | ||
LU | 28.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/19] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
IE | 28.06.2018 | ||
LU | 28.06.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/17] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
LU | 28.06.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/15] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
MC | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
SM | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 25.04.2018 | |
CZ | 25.04.2018 | ||
DK | 25.04.2018 | ||
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RO | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
SK | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/09] | DK | 25.04.2018 | |
EE | 25.04.2018 | ||
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/08] | DK | 25.04.2018 | |
ES | 25.04.2018 | ||
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2019/03] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
PT | 27.08.2018 | ||
Frühere [2018/52] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
GR | 26.07.2018 | ||
Frühere [2018/51] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
LV | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
RS | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
Frühere [2018/50] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
HR | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
Frühere [2018/49] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
SE | 25.04.2018 | ||
BG | 25.07.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
Frühere [2018/47] | ES | 25.04.2018 | |
FI | 25.04.2018 | ||
LT | 25.04.2018 | ||
NL | 25.04.2018 | ||
NO | 25.07.2018 | ||
Frühere [2018/43] | NL | 25.04.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]SU1687407 ; | [XAY]JPS4917353 ; | [XY]GB294880 (VICKERS ELECTRICAL CO LTD) [X] 1,2,4-6,12 * page 2, line 122 - page 3, line 9 * * the whole document * [Y] 1; | [XAY]US4662952 (BARRINGER ERIC A [US], et al) [X] 1 * abstract * [A] 2-16 [Y] 1; | [XYI]US2003148024 (KODAS TOIVO T [US], et al) [X] 1,2,4-6,9-15 * paragraph [0078]; table 1 * * paragraph [0283] - paragraph [0284] * * paragraph [0073] * * paragraph [0241] * * paragraph [0244] * * claims 47,59 * * the whole document * [Y] 1,7 [I] 3,7,8,16; | [A]US2005142839 (HOUNG YING-CHANG [TW], et al) [A] 1-14* paragraph [0014] *; | [XYI] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 1992, no. 32, Database accession no. 1992-266554, XP002669674 & SU1687407 A1 19911030 (AS USSR COSMIC RES INSTCONSTR BUR) [X] 1 * abstract * [Y] 1,7 [I] 2-16 | [XAY] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 1974, no. 34, Database accession no. 1974-60556V, XP002669675 & JPS4917353 A 19740215 (SENJU METAL IND CO) [X] 1 * abstract * [A] 2-16 [Y] 1 | [Y] - Sam Barros, "Powerlabs Oxalate Explosive Synthesis", (20031201), Internet, URL: http://www.powerlabs.org/chemlabs/silver_oxalate.htm, (20120214), XP002669676 [Y] 1,7 * the whole document * | Prüfung | EP0254935 |