EP2573723 - Verfahren zum Ausführen einer Ablaufsteuerung eines gemischten Prozesses [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 23.04.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.07.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.10.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.11.2020 [2020/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Trux, Walter Pienzenauer Straße 88 81925 München / DE | [2013/13] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2013/13] | Vertreter | Kruspig, Volkmar Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 47 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/13] | Kruspig, Volkmar Meissner, Bolte & Partner GbR Widenmayerstrasse 48 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12184164.7 | 13.09.2012 | [2013/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201110114416 | 26.09.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102011114416 | DE201210106688 | 24.07.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102012106688 | DE201210215538 | 31.08.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102012215538 | [2013/13] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2573723 | Datum: | 27.03.2013 | Sprache: | DE | [2013/13] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2573723 | Datum: | 25.06.2014 | Sprache: | DE | [2014/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.05.2014 | Klassifikation | IPC: | G06Q10/06 | [2013/13] | CPC: |
G06Q10/063 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/13] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Ausführen einer Ablaufsteuerung eines gemischten Prozesses | [2013/13] | Englisch: | Method for executing a sequence control of a mixed process | [2013/13] | Französisch: | Procédé de sortie d'une commande de déroulement d'un processus mixte | [2013/13] | Prüfungsverfahren | 17.12.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.12.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/05] | 29.07.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.11.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.09.2016 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 27.09.2016 geplant war | 22.09.2016 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung {1} | 27.09.2016 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 03.06.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/48] | 10.07.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2020/48] | Beschwerde im Anschluss an die Prüfung | 02.12.2016 | Beschwerde eingegangen No. T0549/17 | 01.02.2017 | Begründung eingereicht | 21.09.2020 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Fiktion der Rücknahme der Anmeldung | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.07.2015 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2016 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   29.11.2016 | 30.09.2019 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2004162741 (FLAXER DAVID [US], et al) [I] 1-23 * abstract * * figures 22-24 * * claims 1-9 *; | [I]WO2004102454 (SAP AG [DE], et al) [I] 1-23 * the whole document *; | [I]WO2004046832 (DAIMLER CHRYSLER AG [DE], et al) [I] 1-23 * the whole document *; | [I]EP2199956 (SIEMENS AG [DE]) [I] 1-23 * the whole document *; | [I]DE102004043419 (SIEMENS AG [DE]) [I] 1-23 * the whole document * |