EP2604221 - Fibrotischer Bandunterbrecher und Implantateinführungsvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.11.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 30.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.11.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.12.2017 [2017/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Insightra Medical, Inc. 9200 Irvine Center Drive, Suite 200 Irvine, California 92618 / US | [2013/25] | Erfinder | 01 /
Noda, Wayne A. 28072 Paso Rincon Mission Viejo California, California 92692 / US | 02 /
Adzich, Vaso 19102 Kassy Drive Santa Ana California, California 92705 / US | 03 /
Bell, Stephen Graham Via Simone Martini 136 EUR 00142 Roma / IT | 04 /
Amato, Giuseppe Rapisardi 66 90144 Palermo / IT | [2013/25] | Vertreter | Schütte, Gearoid, et al Cruickshank 8a Sandyford Business Centre Sandyford Dublin 18 / IE | [N/P] |
Frühere [2013/25] | Schütte, Gearoid, et al Cruickshank & Company 8A Sandyford Business Centre Sandyford Dublin 18 / IE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12195330.1 | 03.12.2012 | [2013/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201113326696 | 15.12.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113326696 | [2013/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2604221 | Datum: | 19.06.2013 | Sprache: | EN | [2013/25] | Klassifikation | IPC: | A61F2/00 | [2013/25] | CPC: |
A61F2/0063 (EP,US);
A61F2002/0072 (EP,US);
A61M2005/31508 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/25] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fibrotischer Bandunterbrecher und Implantateinführungsvorrichtung | [2013/25] | Englisch: | Fibrotic band interrupter and implant introducing device | [2013/25] | Französisch: | Interrupteur de bande fibreuse et dispositif d'introduction d'implant | [2013/25] | Prüfungsverfahren | 01.07.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/52] | 31.07.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2017/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2016 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | vom Anmelder | US20070934897 |