EP2672491 - Kabel mit widerstandsfähig hergestelltem Mantel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.06.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 25.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nexans 8, rue du Général Foy 75008 Paris / FR | [2013/50] | Erfinder | 01 /
Gonnet, Jean-Marc Bärenschanzstr. 2 90429 Nürnberg / DE | 02 /
Haller, Daniel Urlasstrasse 18 91207 Lauf / DE | [2013/50] | Vertreter | Döring, Roger, et al Patentanwalt Weidenkamp 2 30855 Langenhagen / DE | [2015/31] |
Frühere [2013/50] | Döring, Roger, et al Patentanwalt Weidenkamp 2 30855 Langenhagen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12305637.6 | 06.06.2012 | [2013/50] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2672491 | Datum: | 11.12.2013 | Sprache: | DE | [2013/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2672491 | Datum: | 29.07.2015 | Sprache: | DE | [2015/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.10.2012 | Klassifikation | IPC: | H01B13/14, B29C47/12 | [2013/50] | CPC: |
H01B13/141 (EP,US);
B29C48/06 (EP,US);
B29C48/131 (EP,US);
B29C48/304 (EP,US);
B29K2995/0077 (EP);
H01B7/188 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/50] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kabel mit widerstandsfähig hergestelltem Mantel | [2013/50] | Englisch: | Cable with resistant covering | [2013/50] | Französisch: | Câbles avec gaines résistantes | [2013/50] | Prüfungsverfahren | 28.12.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.12.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/50] | 03.09.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.12.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.12.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.12.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 20.02.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 03.09.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 02.05.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/27] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 11.03.2015 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 07.05.2015 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 26.05.2015 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.06.2012 | AL | 29.07.2015 | BG | 29.07.2015 | CY | 29.07.2015 | CZ | 29.07.2015 | DK | 29.07.2015 | EE | 29.07.2015 | FI | 29.07.2015 | HR | 29.07.2015 | LT | 29.07.2015 | LV | 29.07.2015 | MC | 29.07.2015 | MK | 29.07.2015 | MT | 29.07.2015 | NL | 29.07.2015 | PL | 29.07.2015 | RO | 29.07.2015 | RS | 29.07.2015 | SE | 29.07.2015 | SI | 29.07.2015 | SK | 29.07.2015 | SM | 29.07.2015 | TR | 29.07.2015 | NO | 29.10.2015 | GR | 30.10.2015 | IS | 29.11.2015 | PT | 30.11.2015 | [2018/47] |
Frühere [2018/38] | HU | 06.06.2012 | |
BG | 29.07.2015 | ||
CY | 29.07.2015 | ||
CZ | 29.07.2015 | ||
DK | 29.07.2015 | ||
EE | 29.07.2015 | ||
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
MC | 29.07.2015 | ||
MK | 29.07.2015 | ||
MT | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RO | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
SI | 29.07.2015 | ||
SK | 29.07.2015 | ||
SM | 29.07.2015 | ||
TR | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Frühere [2018/31] | HU | 06.06.2012 | |
CY | 29.07.2015 | ||
CZ | 29.07.2015 | ||
DK | 29.07.2015 | ||
EE | 29.07.2015 | ||
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
MC | 29.07.2015 | ||
MK | 29.07.2015 | ||
MT | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RO | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
SI | 29.07.2015 | ||
SK | 29.07.2015 | ||
SM | 29.07.2015 | ||
TR | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 06.06.2012 | |
CY | 29.07.2015 | ||
CZ | 29.07.2015 | ||
DK | 29.07.2015 | ||
EE | 29.07.2015 | ||
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
MC | 29.07.2015 | ||
MK | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RO | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
SI | 29.07.2015 | ||
SK | 29.07.2015 | ||
SM | 29.07.2015 | ||
TR | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 06.06.2012 | |
CY | 29.07.2015 | ||
CZ | 29.07.2015 | ||
DK | 29.07.2015 | ||
EE | 29.07.2015 | ||
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
MC | 29.07.2015 | ||
MK | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RO | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
SI | 29.07.2015 | ||
SK | 29.07.2015 | ||
SM | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Frühere [2017/07] | CZ | 29.07.2015 | |
DK | 29.07.2015 | ||
EE | 29.07.2015 | ||
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
MC | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RO | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
SI | 29.07.2015 | ||
SK | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Frühere [2016/36] | CZ | 29.07.2015 | |
DK | 29.07.2015 | ||
EE | 29.07.2015 | ||
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RO | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
SI | 29.07.2015 | ||
SK | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Frühere [2016/23] | CZ | 29.07.2015 | |
DK | 29.07.2015 | ||
EE | 29.07.2015 | ||
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RO | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
SK | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Frühere [2016/22] | CZ | 29.07.2015 | |
DK | 29.07.2015 | ||
EE | 29.07.2015 | ||
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Frühere [2016/20] | DK | 29.07.2015 | |
FI | 29.07.2015 | ||
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Frühere [2016/14] | FI | 29.07.2015 | |
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
NL | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Frühere [2016/10] | FI | 29.07.2015 | |
HR | 29.07.2015 | ||
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
PL | 29.07.2015 | ||
RS | 29.07.2015 | ||
SE | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
IS | 29.11.2015 | ||
PT | 30.11.2015 | ||
Frühere [2016/09] | FI | 29.07.2015 | |
LT | 29.07.2015 | ||
LV | 29.07.2015 | ||
NO | 29.10.2015 | ||
GR | 30.10.2015 | ||
Frühere [2016/08] | LT | 29.07.2015 | |
NO | 29.10.2015 | ||
Frühere [2016/07] | LT | 29.07.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2583026 (BERNARD SWIFT) [X] 1-11 * the whole document *; | [X]JPS59187831 (SUMITOMO METAL IND) [X] 14-17* abstract *; | [X]US2004065979 (WANG JAMES C [US]) [X] 12-17 * paragraph [0025] * * paragraph [0115] - paragraph [0118]; figures 21,22 * | vom Anmelder | US7057113 | EP2367177 |