EP2684626 - HERSTELLUNGSVERFAHREN FÜR EINE RADWÄLZLAGERVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.04.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 28.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.05.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 29.04.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.04.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten JTEKT CORPORATION 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | [2019/20] |
Frühere [2014/03] | Für alle benannten Staaten JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 542-8502 / JP | Erfinder | 01 /
OHASHI, Atsushi c/o JTEKT CORPORATION 5-8 Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | 02 /
SHIMIZU, Kouichi c/o JTEKT CORPORATION 5-8 Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | 03 /
MASUDA, Yoshinori c/o JTEKT CORPORATION 5-8 Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | 04 /
NAKAO, Motonori c/o JTEKT CORPORATION 5-8 Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | [2014/03] | Vertreter | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [N/P] |
Frühere [2019/23] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte - Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Strasse 22 85354 Freising / DE | ||
Frühere [2014/03] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte - Partnerschaft Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Bavariaring 10 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12754846.9 | 06.03.2012 | [2019/23] | WO2012JP55673 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20110048905 | 07.03.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2011048905 | JP20120019691 | 01.02.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012019691 | [2014/03] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012121246 | Datum: | 13.09.2012 | Sprache: | JA | [2012/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2684626 | Datum: | 15.01.2014 | Sprache: | EN | [2014/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2684626 | Datum: | 05.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 13.09.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.04.2016 | Klassifikation | IPC: | B21K1/05, B21D39/00, B21J9/02, B60B35/02, F16C19/18, F16C33/64, F16C43/04 | [2014/03] | CPC: |
B21K1/40 (EP);
B21J9/025 (EP);
B21K25/00 (EP);
F16C19/186 (EP);
F16C33/64 (EP);
F16C43/04 (EP);
F16C2326/02 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/03] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HERSTELLUNGSVERFAHREN FÜR EINE RADWÄLZLAGERVORRICHTUNG | [2014/03] | Englisch: | MANUFACTURING METHOD FOR WHEEL ROLLER BEARING DEVICE | [2014/03] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION POUR DISPOSITIF DE ROULEMENT À ROULEAUX DE ROUE | [2014/03] | Eintritt in die regionale Phase | 05.09.2013 | Übersetzung eingereicht | 05.09.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.09.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 05.09.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.09.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.09.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2014/03] | 14.11.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.04.2019 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 04.04.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.04.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.04.2019 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 29.04.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.11.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 06.03.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 08.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.03.2012 | AL | 05.06.2019 | AT | 05.06.2019 | CY | 05.06.2019 | CZ | 05.06.2019 | DK | 05.06.2019 | EE | 05.06.2019 | ES | 05.06.2019 | FI | 05.06.2019 | HR | 05.06.2019 | IT | 05.06.2019 | LT | 05.06.2019 | LV | 05.06.2019 | MC | 05.06.2019 | MK | 05.06.2019 | MT | 05.06.2019 | NL | 05.06.2019 | PL | 05.06.2019 | RO | 05.06.2019 | RS | 05.06.2019 | SE | 05.06.2019 | SI | 05.06.2019 | SK | 05.06.2019 | SM | 05.06.2019 | TR | 05.06.2019 | BG | 05.09.2019 | NO | 05.09.2019 | GR | 06.09.2019 | IS | 05.10.2019 | PT | 07.10.2019 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 06.03.2012 | |
AL | 05.06.2019 | ||
AT | 05.06.2019 | ||
CY | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
MT | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/49] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 05.06.2019 | |
CZ | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2020/07] | AL | 05.06.2019 | |
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 05.06.2019 | |
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 05.06.2019 | |
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 05.06.2019 | |
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPS57206544 (IMASEN ELECTRIC IND) [Y] 1-5* abstract *; | [Y]JP2011017051 (SUMITOMO METAL IND) [Y] 1-5 * paragraphs [0001] , [0002] , [0026]; figure 1 * | Internationale Recherche | [Y]JPS57206544 (IMASEN ELECTRIC IND); | [Y]JP2002250358 (NSK LTD); | [Y]JP2007255487 (NTN TOYO BEARING CO LTD); | [Y]JP2007268690 (JTEKT CORP) | vom Anmelder | JP2006111070 | JP2007268690 |